特宏投資股份有限公司 16795672
基本資訊
統一編號 | 16795672 |
公司名稱 | 特宏投資股份有限公司 |
公司英文名稱 | TECH HORN TEXTILE CO., LTD. |
公司狀態 | 核准設立 |
登記地址 | 臺北市大安區敦化南路1段200號5樓之9 |
郵遞區號 臺北市大安區敦化南路1段200號5樓之9 | |
英文地址 | 5F.-9, No. 200, Sec. 1, Dunhua S. Rd., Da’an Dist., Taipei City 10691, Taiwan (R.O.C.) |
登記機關 | 臺北市政府 |
資本總額 | 3,300,000 |
實收資本額 | 3,300,000 |
負責人 | 蔡肇基 |
設立日期 | 1999/03/24 |
停業核准日期 | 2022/06/10 |
停業/延展期間 | 2022/06/20 ~ 2023/06/19 |
停復業狀況 | 停業 |
停復業狀況描述 | 停業副本 |
營業登記項目 | H201010 一般投資業 |
董監事資料
職稱 | 姓名 | 持有股份數(股) |
---|
無資料
公司歷程
- 2020年10月
- 每股金額(元) 10
- 已發行股份總數(股) 330,000
- 停業核准(備)機關 財政部臺北國稅局大安分局 變更為 財政資訊中心轉入(轉入日期:109/06/19)
- 公司所在地
臺北市大安區敦化南路1段200號5樓之9
變更為
臺北市大安區敦化南路1段200號5樓之9 - 資本總額(元) 5,300,000 變更為 3,300,000
- 實收資本額(元) 5,300,000 變更為 3,300,000
- 停業日期(起) 2017年6月20日 變更為 2020年6月20日
- 停業日期(迄) 2018年6月19日 變更為 2021年6月19日
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 蔡肇基 利昌投資股份有限公司 330,000 監察人 蔡宛樺 利昌投資股份有限公司 330,000 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 郭慶輝 利昌投資股份有限公司 530,000 董事 蔡肇基 利昌投資股份有限公司 530,000 董事 蔡宛樺 利昌投資股份有限公司 530,000 監察人 林宛右 利昌投資股份有限公司 530,000
- 2017年7月
- 停業核准(備)機關 財政部臺北國稅局大安分局
- 公司所在地
臺北市大安區敦化南路1段200號5樓之9
變更為
臺北市大安區敦化南路1段200號5樓之9 - 資本總額(元) 3,000,000 變更為 5,300,000
- 實收資本額(元) 3,000,000 變更為 5,300,000
- 停業日期(起) 2012年6月1日 變更為 2017年6月20日
- 停業日期(迄) 2013年5月31日 變更為 2018年6月19日
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 郭慶輝 利昌投資股份有限公司 530,000 董事 蔡肇基 利昌投資股份有限公司 530,000 董事 蔡宛樺 利昌投資股份有限公司 530,000 監察人 林宛右 利昌投資股份有限公司 530,000 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 郭慶輝 利昌投資股份有限公司 300,000 董事 蔡肇基 利昌投資股份有限公司 300,000 董事 蔡宛蓉 利昌投資股份有限公司 300,000 監察人 林宛右 利昌投資股份有限公司 300,000
- 2013年1月
- 資本總額(元) 8,000,000 變更為 3,000,000
- 實收資本額(元) 8,000,000 變更為 3,000,000
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 郭慶輝 利昌投資股份有限公司 300,000 董事 蔡肇基 利昌投資股份有限公司 300,000 董事 蔡宛蓉 利昌投資股份有限公司 300,000 監察人 林宛右 利昌投資股份有限公司 300,000 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 郭慶輝 利昌投資股份有限公司 800,000 董事 蔡肇基 利昌投資股份有限公司 800,000 董事 蔡宛蓉 利昌投資股份有限公司 800,000 監察人 林宛右 利昌投資股份有限公司 800,000
國貿局資料
統一編號 | 16795672 |
原始登記日期 | 1999/04/14 |
核發日期 | 2021/08/15 |
廠商中文名稱 | 特宏投資股份有限公司 |
廠商英文名稱 | TECH HORN TEXTILE CO., LTD. |
中文營業地址 | 臺北市大安區敦化南路1段200號5樓之9 |
英文營業地址 | 5F.-9, No. 200, Sec. 1, Dunhua S. Rd., Da’an Dist., Taipei City 10691, Taiwan (R.O.C.) |
電話號碼 | 02-27995789 |
傳真號碼 | 02-27995222 |
進口資格 | 無 |
出口資格 | 無 |
財稅資料
項目代碼 | 財稅營業項目 | 說明 |
---|
無資料
附近的公司商號
公司名稱 | 登記地址 | 負責人 |
---|---|---|
合盛投資有限公司 | 臺北市大安區敦化南路1段200號7樓之1 | 何昊軒 |
彰茂有限公司 | 臺北市大安區敦化南路1段200號7樓之1 | 劉鴻彰 |
英智投資有限公司 | 臺北市大安區敦化南路1段200號7樓之1 | 吳春生 |
粲豐投資股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路1段200號7樓之1 | 許麗璧 |
國傑生物科技股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路1段200號7樓之1 | 蔡肇基 |
昇翊企業有限公司 | 臺北市大安區敦化南路1段200號7樓之1 | — |
利昌投資股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路1段200號7樓之1 | 蔡肇基 |
聚宏投資股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路1段200號7樓之1 | 翁俊凱 |
建生投資有限公司 | 臺北市大安區敦化南路1段200號7樓之1 | 吳春生 |
啟航參創業投資股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路1段200號7樓之1 | 吳樹民 |
祥高投資股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路1段200號7樓之1 | 游祥德 |
姿伃企業有限公司 | 臺北市大安區敦化南路1段200號7樓之2 | 林姿蓉 |
鑫信昌投資有限公司 | 臺北市大安區敦化南路1段200號7樓之2 | 侯尊仁 |
信茄投資有限公司 | 臺北市大安區敦化南路1段200號7樓之2 | 蔡宛樺 |
信基投資有限公司 | 臺北市大安區敦化南路1段200號7樓之2 | 蔡宛樺 |
慶和投資有限公司 | 臺北市大安區敦化南路1段200號7樓之2 | 許慶生 |
科穎科技有限公司 | 臺北市大安區敦化南路1段200號7樓之2 | 管友寧 |
程源數位整合有限公司 | 臺北市大安區敦化南路1段200號7樓之2 | 張雪娥 |
有晟汽車實業有限公司 | 臺北市大安區敦化南路1段200號7樓之2 | 徐萍 |
銓泰國際貿易有限公司 | 臺北市大安區敦化南路1段200號7樓之2 | 林雅菁 |