宏加投資股份有限公司 12115941
基本資訊
統一編號 | 12115941 |
公司名稱 | 宏加投資股份有限公司 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記地址 | 臺北市大安區敦化南路1段200號5樓之9 |
郵遞區號 臺北市大安區敦化南路1段200號5樓之9 | |
登記機關 | 臺北市政府 |
資本總額 | 11,000,000 |
實收資本額 | 11,000,000 |
負責人 | 蔡肇基 |
設立日期 | 1977/04/19 |
停業/延展期間 | 2022/05/17 ~ 2023/05/16 |
停復業狀況 | 停業 |
停復業狀況描述 | 停業 |
營業登記項目 | H201010 一般投資業 |
董監事資料
職稱 | 姓名 | 持有股份數(股) |
---|
無資料
公司歷程
- 2021年6月
- 已發行股份總數(股) 100,000 變更為 1,100,000
- 資本總額(元) 1,000,000 變更為 11,000,000
- 實收資本額(元) 1,000,000 變更為 11,000,000
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 蔡肇基 信加實業股份有限公司 100,000 監察人 蔡宛樺 — 0 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 蔡肇基 信加實業股份有限公司 100,000 監察人 黃淑蕙 信加實業股份有限公司 100,000
- 2020年10月
- 停業核准(備)機關 財政資訊中心轉入(轉入日期:109/05/14) 變更為 財政部各區國稅局
- 2020年9月
- 每股金額(元) 10
- 已發行股份總數(股) 100,000
- 停業核准(備)機關 財政部臺北國稅局大安分局 變更為 財政資訊中心轉入(轉入日期:109/05/14)
- 公司所在地
臺北市大安區敦化南路1段200號5樓之9
變更為
臺北市大安區敦化南路1段200號5樓之9 - 停業日期(起) 2018年2月17日 變更為 2020年5月17日
- 停業日期(迄) 2019年2月16日 變更為 2021年5月16日
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 蔡肇基 信加實業股份有限公司 100,000 監察人 黃淑蕙 信加實業股份有限公司 100,000 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 郭慶輝 信加實業股份有限公司 100,000 董事 蔡宛蓉 信加實業股份有限公司 100,000 董事 蔡宛樺 信加實業股份有限公司 100,000 監察人 黃淑蕙 信加實業股份有限公司 100,000
- 2018年4月
- 停業核准(備)機關 財政部臺北國稅局大安分局
- 公司所在地
臺北市大安區敦化南路1段200號5樓之9
變更為
臺北市大安區敦化南路1段200號5樓之9 - 停業日期(起) 2015年2月17日 變更為 2018年2月17日
- 停業日期(迄) 2016年2月16日 變更為 2019年2月16日
- 2015年6月
- 停業日期(起) 2014年2月17日 變更為 2015年2月17日
- 停業日期(迄) 2015年2月16日 變更為 2016年2月16日
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 郭慶輝 信加實業股份有限公司 100,000 董事 蔡宛蓉 信加實業股份有限公司 100,000 董事 蔡宛樺 信加實業股份有限公司 100,000 監察人 黃淑蕙 信加實業股份有限公司 100,000 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 郭慶輝 信加實業股份有限公司 100,000 董事 蔡宛蓉 信加實業股份有限公司 100,000 董事 蔡宛君 信加實業股份有限公司 100,000 監察人 黃淑蕙 信加實業股份有限公司 100,000
- 2014年9月
- 停業日期(起) 2012年2月17日 變更為 2014年2月17日
- 停業日期(迄) 2013年2月16日 變更為 2015年2月16日
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 郭慶輝 信加實業股份有限公司 100,000 董事 蔡宛蓉 信加實業股份有限公司 100,000 董事 蔡宛君 信加實業股份有限公司 100,000 監察人 黃淑蕙 信加實業股份有限公司 100,000
財稅資料
項目代碼 | 財稅營業項目 | 說明 |
---|
無資料
附近的公司商號
公司名稱 | 登記地址 | 負責人 |
---|---|---|
特宏投資股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路1段200號5樓之9 | 蔡肇基 |
合盛投資有限公司 | 臺北市大安區敦化南路1段200號7樓之1 | 何昊軒 |
彰茂有限公司 | 臺北市大安區敦化南路1段200號7樓之1 | 劉鴻彰 |
英智投資有限公司 | 臺北市大安區敦化南路1段200號7樓之1 | 吳春生 |
粲豐投資股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路1段200號7樓之1 | 許麗璧 |
國傑生物科技股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路1段200號7樓之1 | 蔡肇基 |
昇翊企業有限公司 | 臺北市大安區敦化南路1段200號7樓之1 | — |
利昌投資股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路1段200號7樓之1 | 蔡肇基 |
聚宏投資股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路1段200號7樓之1 | 翁俊凱 |
建生投資有限公司 | 臺北市大安區敦化南路1段200號7樓之1 | 吳春生 |
啟航參創業投資股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路1段200號7樓之1 | 吳樹民 |
祥高投資股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路1段200號7樓之1 | 游祥德 |
姿伃企業有限公司 | 臺北市大安區敦化南路1段200號7樓之2 | 林姿蓉 |
鑫信昌投資有限公司 | 臺北市大安區敦化南路1段200號7樓之2 | 侯尊仁 |
信茄投資有限公司 | 臺北市大安區敦化南路1段200號7樓之2 | 蔡宛樺 |
信基投資有限公司 | 臺北市大安區敦化南路1段200號7樓之2 | 蔡宛樺 |
慶和投資有限公司 | 臺北市大安區敦化南路1段200號7樓之2 | 許慶生 |
科穎科技有限公司 | 臺北市大安區敦化南路1段200號7樓之2 | 管友寧 |
程源數位整合有限公司 | 臺北市大安區敦化南路1段200號7樓之2 | 張雪娥 |
有晟汽車實業有限公司 | 臺北市大安區敦化南路1段200號7樓之2 | 徐萍 |