聚宏投資股份有限公司 16877173
基本資訊
統一編號 | 16877173 |
公司名稱 | 聚宏投資股份有限公司 |
公司英文名稱 | GEO HORN TEXTILE CO., LTD. |
公司狀態 | 核准設立 |
登記地址 | 臺北市大安區敦化南路1段200號7樓之1 |
郵遞區號 臺北市大安區敦化南路1段200號7樓之1 | |
英文地址 | 7 F.-1, No. 200, Sec. 1, Dunhua S. Rd., Da’an Dist., Taipei City 106071, Taiwan (R.O.C.) |
登記機關 | 臺北市政府 |
資本總額 | 10,000,000 |
實收資本額 | 10,000,000 |
負責人 | 翁俊凱 |
設立日期 | 1999/03/23 |
停業核准日期 | 2023/02/24 |
停業/延展期間 | 2023/03/05 ~ 2024/03/04 |
停復業狀況 | 停業 |
停復業狀況描述 | 停業副本 |
營業登記項目 | H201010 一般投資業 |
董監事資料
職稱 | 姓名 | 持有股份數(股) |
---|
無資料
公司歷程
- 2024年2月
- 停業核准(備)機關 財政資訊中心轉入(轉入日期:111/03/03) 變更為 財政資訊中心轉入(轉入日期:112/02/26)
- 停業日期(起) 2022年3月5日 變更為 2023年3月5日
- 停業日期(迄) 2023年3月4日 變更為 2024年3月4日
- 2023年1月
- 停業核准(備)機關 財政資訊中心轉入(轉入日期:110/02/26) 變更為 財政資訊中心轉入(轉入日期:111/03/03)
- 已發行股份總數(股) 1,200,000 變更為 1,000,000
- 資本總額(元) 12,000,000 變更為 10,000,000
- 實收資本額(元) 12,000,000 變更為 10,000,000
- 停業日期(起) 2021年3月5日 變更為 2022年3月5日
- 停業日期(迄) 2022年3月4日 變更為 2023年3月4日
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 翁俊凱 國傑生物科技股份有限公司 1,000,000 監察人 蔡宛樺 國傑生物科技股份有限公司 1,000,000 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 翁俊凱 國傑生物科技股份有限公司 1,200,000 監察人 蔡宛樺 國傑生物科技股份有限公司 1,200,000
- 2021年12月
- 已發行股份總數(股) 650,000 變更為 1,200,000
- 資本總額(元) 6,500,000 變更為 12,000,000
- 實收資本額(元) 6,500,000 變更為 12,000,000
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 翁俊凱 國傑生物科技股份有限公司 1,200,000 監察人 蔡宛樺 國傑生物科技股份有限公司 1,200,000 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 翁俊凱 國傑生物科技股份有限公司 650,000 監察人 蔡宛樺 國傑生物科技股份有限公司 650,000
- 2021年5月
- 停業核准(備)機關 財政資訊中心轉入(轉入日期:109/02/23) 變更為 財政資訊中心轉入(轉入日期:110/02/26)
- 已發行股份總數(股) 1,100,000 變更為 650,000
- 資本總額(元) 11,000,000 變更為 6,500,000
- 實收資本額(元) 11,000,000 變更為 6,500,000
- 停業日期(起) 2020年3月5日 變更為 2021年3月5日
- 停業日期(迄) 2021年3月4日 變更為 2022年3月4日
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 翁俊凱 國傑生物科技股份有限公司 650,000 監察人 蔡宛樺 國傑生物科技股份有限公司 650,000 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 翁俊凱 國傑生物科技股份有限公司 1,100,000 監察人 蔡宛樺 國傑生物科技股份有限公司 1,100,000
- 2020年10月
- 停業核准(備)機關 財政資訊中心轉入(轉入日期:109/02/23)
- 每股金額(元) 10
- 已發行股份總數(股) 1,100,000
- 停業日期(起) 2020年3月5日
- 停業日期(迄) 2021年3月4日
- 公司所在地
臺北市大安區敦化南路1段200號7樓之1
變更為
臺北市大安區敦化南路1段200號7樓之1 - ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 翁俊凱 國傑生物科技股份有限公司 1,100,000 監察人 蔡宛樺 國傑生物科技股份有限公司 1,100,000 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 翁俊凱 國傑生物科技股份有限公司 1,100,000 董事 蔡肇基 國傑生物科技股份有限公司 1,100,000 董事 蔡宛樺 國傑生物科技股份有限公司 1,100,000 監察人 林宛右 國傑生物科技股份有限公司 1,100,000
- 2017年9月
- 公司所在地
臺北市大安區敦化南路1段200號7樓之1
變更為
臺北市大安區敦化南路1段200號7樓之1 - ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 翁俊凱 國傑生物科技股份有限公司 1,100,000 董事 蔡肇基 國傑生物科技股份有限公司 1,100,000 董事 蔡宛樺 國傑生物科技股份有限公司 1,100,000 監察人 林宛右 國傑生物科技股份有限公司 1,100,000 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 郭慶輝 國傑生物科技股份有限公司 1,100,000 董事 蔡肇基 國傑生物科技股份有限公司 1,100,000 董事 蔡宛樺 國傑生物科技股份有限公司 1,100,000 監察人 林宛右 國傑生物科技股份有限公司 1,100,000
- 2016年1月
- 資本總額(元) 2,000,000 變更為 11,000,000
- 實收資本額(元) 2,000,000 變更為 11,000,000
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 郭慶輝 國傑生物科技股份有限公司 1,100,000 董事 蔡肇基 國傑生物科技股份有限公司 1,100,000 董事 蔡宛樺 國傑生物科技股份有限公司 1,100,000 監察人 林宛右 國傑生物科技股份有限公司 1,100,000 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 郭慶輝 利昌投資股份有限公司 120,000 董事 蔡肇基 利昌投資股份有限公司 120,000 董事 蔡宛蓉 利昌投資股份有限公司 120,000 監察人 林宛右 利昌投資股份有限公司 120,000
國貿局資料
統一編號 | 16877173 |
原始登記日期 | 1999/05/11 |
核發日期 | 2022/12/27 |
廠商中文名稱 | 聚宏投資股份有限公司 |
廠商英文名稱 | GEO HORN TEXTILE CO., LTD. |
中文營業地址 | 臺北市大安區敦化南路1段200號7樓之1 |
英文營業地址 | 7 F.-1, No. 200, Sec. 1, Dunhua S. Rd., Da’an Dist., Taipei City 106071, Taiwan (R.O.C.) |
電話號碼 | 02-27995789 |
傳真號碼 | 02-27995222 |
進口資格 | 無 |
出口資格 | 無 |
財稅資料
項目代碼 | 財稅營業項目 | 說明 |
---|
無資料
所有負責人為 翁俊凱 的公司
公司名稱 | 公司統編 | 負責人 |
---|---|---|
聚宏投資股份有限公司 | 16877173 | 翁俊凱 |
附近的公司商號
公司名稱 | 登記地址 | 負責人 |
---|---|---|
建生投資有限公司 | 臺北市大安區敦化南路1段200號7樓之1 | 吳春生 |
啟航參創業投資股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路1段200號7樓之1 | 吳樹民 |
祥高投資股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路1段200號7樓之1 | 游祥德 |
姿伃企業有限公司 | 臺北市大安區敦化南路1段200號7樓之2 | 林姿蓉 |
鑫信昌投資有限公司 | 臺北市大安區敦化南路1段200號7樓之2 | 侯尊仁 |
信茄投資有限公司 | 臺北市大安區敦化南路1段200號7樓之2 | 蔡宛樺 |
信基投資有限公司 | 臺北市大安區敦化南路1段200號7樓之2 | 蔡宛樺 |
慶和投資有限公司 | 臺北市大安區敦化南路1段200號7樓之2 | 許慶生 |
科穎科技有限公司 | 臺北市大安區敦化南路1段200號7樓之2 | 管友寧 |
程源數位整合有限公司 | 臺北市大安區敦化南路1段200號7樓之2 | 張雪娥 |
有晟汽車實業有限公司 | 臺北市大安區敦化南路1段200號7樓之2 | 徐萍 |
銓泰國際貿易有限公司 | 臺北市大安區敦化南路1段200號7樓之2 | 林雅菁 |
安拓有限公司 | 臺北市大安區敦化南路1段200號7樓之4 | 蔡宛蓉 |
恆貿管理顧問有限公司 | 臺北市大安區敦化南路1段200號7樓之4 | 陳熾成 |
旗山陳股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路1段200號7樓之4 | 陳思帆 |
勤通電腦股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路1段200號7樓之4 | 蔡秀幸 |
三力電腦股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路1段200號7樓之4 | 蔡肇基 |
國宏建設有限公司 | 臺北市大安區敦化南路1段200號7樓之5 | 魏光第 |
世達建設股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路1段200號7樓之5 | 林錦雲 |
樺興建設股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路1段200號7樓之5 | 魏廷恭 |