安拓有限公司 84303416
基本資訊
統一編號 | 84303416 |
公司名稱 | 安拓有限公司 |
公司英文名稱 | SHIANN WANG METALS CO., LTD. |
公司狀態 | 核准設立 |
登記地址 | 臺北市大安區敦化南路1段200號7樓之4 |
郵遞區號 臺北市大安區敦化南路1段200號7樓之4 | |
英文地址 | 7 F.-4, No. 200, Sec. 1, Dunhua S. Rd., Da’an Dist., Taipei City 106071, Taiwan (R.O.C.) |
登記機關 | 臺北市政府 |
資本總額 | 400,000 |
負責人 | 蔡宛蓉 |
設立日期 | 1993/08/02 |
最後核准變更日期 | 2022/04/06 |
停業核准日期 | 2023/02/24 |
停業/延展期間 | 2023/04/01 ~ 2024/03/31 |
停復業狀況 | 停業 |
停復業狀況描述 | 停業副本 |
營業登記項目 | F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
董監事資料
職稱 | 姓名 | 持有股份數(股) |
---|---|---|
董事 | 蔡宛樺 | 370,000 |
公司歷程
- 2023年1月
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 出資額 董事 蔡宛蓉 400,000 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事 蔡宛樺 信加實業股份有限公司 370,000
- 2022年5月
- 停業核准(備)機關 財政資訊中心轉入(轉入日期:109/03/19) 變更為 財政資訊中心轉入
- 資本總額(元) 4,000,000 變更為 400,000
- 停業日期(起) 2020年3月31日 變更為 2022年4月1日
- 停業日期(迄) 2021年3月30日 變更為 2023年3月31日
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事 蔡宛樺 信加實業股份有限公司 370,000 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事 蔡宛樺 信加實業股份有限公司 3,690,000
- 2021年2月
- 停業核准(備)機關 財政部臺北國稅局大安分局 變更為 財政資訊中心轉入(轉入日期:109/03/19)
- 公司所在地
臺北市大安區敦化南路1段200號7樓之4
變更為
臺北市大安區敦化南路1段200號7樓之4 - 停業日期(起) 2019年3月31日 變更為 2020年3月31日
- 停業日期(迄) 2020年3月30日 變更為 2021年3月30日
- 2019年4月
- 停業日期(起) 2018年3月31日 變更為 2019年3月31日
- 停業日期(迄) 2019年3月30日 變更為 2020年3月30日
- 2019年3月
- 停業核准(備)機關 財政部臺北國稅局大安分局
- 停業日期(起) 2018年3月31日
- 停業日期(迄) 2019年3月30日
- 公司所在地
臺北市大安區敦化南路1段200號7樓之4
變更為
臺北市大安區敦化南路1段200號7樓之4 - ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事 蔡宛樺 信加實業股份有限公司 3,690,000 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 出資額 董事 蔡宛蓉 3,990,000
國貿局資料
統一編號 | 84303416 |
原始登記日期 | 1994/05/05 |
核發日期 | 2022/12/06 |
廠商中文名稱 | 安拓有限公司 |
廠商英文名稱 | SHIANN WANG METALS CO., LTD. |
中文營業地址 | 臺北市大安區敦化南路1段200號7樓之4 |
英文營業地址 | 7 F.-4, No. 200, Sec. 1, Dunhua S. Rd., Da’an Dist., Taipei City 106071, Taiwan (R.O.C.) |
電話號碼 | 02-29922472 |
傳真號碼 | 02-29922473 |
進口資格 | 有 |
出口資格 | 有 |
財稅資料
項目代碼 | 財稅營業項目 | 說明 |
---|
無資料
附近的公司商號
公司名稱 | 登記地址 | 負責人 |
---|---|---|
恆貿管理顧問有限公司 | 臺北市大安區敦化南路1段200號7樓之4 | 陳熾成 |
旗山陳股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路1段200號7樓之4 | 陳思帆 |
勤通電腦股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路1段200號7樓之4 | 蔡秀幸 |
三力電腦股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路1段200號7樓之4 | 蔡肇基 |
國宏建設有限公司 | 臺北市大安區敦化南路1段200號7樓之5 | 魏光第 |
世達建設股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路1段200號7樓之5 | 林錦雲 |
樺興建設股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路1段200號7樓之5 | 魏廷恭 |
中華資產企業有限公司 | 臺北市大安區敦化南路1段200號7樓之6 | — |
隔壁老王數位行銷有限公司 | 臺北市大安區敦化南路1段200號7樓之8 | 黃益青 |
黃梅國際藝術企業有限公司 | 臺北市大安區敦化南路1段200號7樓之8 | 黃梅 |
復興水泥製品有限公司 | 臺北市大安區敦化南路1段200號7樓之8 | — |
中興環境工程股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路1段200號7樓之8 | — |
心向有限公司 | 臺北市大安區敦化南路1段200號9樓 | 周亞儒 |
裏享有限公司 | 臺北市大安區敦化南路1段200號9樓 | 薛樹揚 |
婕凱國際貿易有限公司 | 臺北市大安區敦化南路1段200號9樓3 | 李宜珊 |
智惠創富股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路1段200號9樓之5 | 徐如松 |
朝桂興餐廳有限公司 | 臺北市大安區敦化南路1段200號地下 | 洪騰勝 |
若俞企業有限公司 | 臺北市大安區敦化南路1段205號10樓 | — |
御祺實業有限公司 | 臺北市大安區敦化南路1段205號10樓 | — |
新諾資訊股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路1段205號10樓 | 黃威翔 |