易享信息技術有限公司 28177703
基本資訊
統一編號 | 28177703 |
公司名稱 | 易享信息技術有限公司 |
公司英文名稱 | SALESFORCE.COM TAIWAN LTD. |
公司狀態 | 核准設立 |
登記地址 | 臺北市松山區敦化北路168號14樓 |
郵遞區號 臺北市松山區敦化北路168號14樓 | |
英文地址 | 14 F., No. 168, Dunhua N. Rd., Songshan Dist., Taipei City 10548, Taiwan (R.O.C.) |
登記機關 | 臺北市政府 |
資本總額 | 500,000 |
負責人 | 黃錦明(Benson WONG Kam Ming) |
設立日期 | 2006/04/25 |
最後核准變更日期 | 2021/03/29 |
停業核准日期 | 2023/02/02 |
停業/延展期間 | 2023/01/31 ~ 2024/01/30 |
停復業狀況 | 停業 |
停復業狀況描述 | 停業副本 |
營業登記項目 | ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
董監事資料
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持有股份數(股) |
---|---|---|---|
董事長 | 黃錦明(Benson WONG Kam Ming) | 新加坡商 Salesforce.com Singapore Pte. Ltd. | 500,000 |
董事 | Amber Tina Chi | 新加坡商 Salesforce.com Singapore Pte. Ltd. | 500,000 |
公司歷程
- 2024年3月
- 停業核准(備)機關 臺北市政府 變更為 財政部臺北國稅局松山分局
- 2024年1月
- 公司所在地
臺北市松山區敦化北路168號14樓
變更為
臺北市松山區敦化北路168號15樓 - 停業日期(起) 2023年1月31日 變更為 2024年1月31日
- 停業日期(起) 2021年1月31日 變更為 2023年1月31日
- 停業日期(迄) 2024年1月30日 變更為 2025年1月30日
- 停業日期(迄) 2022年1月30日 變更為 2024年1月30日
- 2021年4月
- 停業日期(起) 2020年1月31日 變更為 2021年1月31日
- 停業日期(迄) 2021年1月30日 變更為 2022年1月30日
- 2020年3月
- 公司所在地
臺北市松山區敦化北路168號14樓
變更為
臺北市松山區敦化北路168號14樓 - 停業日期(起) 2017年1月31日 變更為 2020年1月31日
- 停業日期(迄) 2018年1月30日 變更為 2021年1月30日
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 黃錦明(Benson WONG Kam Ming) 新加坡商 Salesforce.com Singapore Pte. Ltd. 500,000 董事 Amber Tina Chi 新加坡商 Salesforce.com Singapore Pte. Ltd. 500,000 ▼ 舊 董監事、持股
- 2017年5月
- 公司所在地
臺北市松山區敦化北路168號14樓
變更為
臺北市松山區敦化北路168號14樓 - 停業日期(起) 2016年2月1日 變更為 2017年1月31日
- 停業日期(迄) 2017年1月31日 變更為 2018年1月30日
- 2016年8月
- 停業核准(備)機關 臺北市政府
- 停業日期(起) 2015年2月1日 變更為 2016年2月1日
- 停業日期(迄) 2016年1月31日 變更為 2017年1月31日
- 2016年1月
- 停業日期(起) 2014年1月31日 變更為 2015年2月1日
- 停業日期(迄) 2015年1月30日 變更為 2016年1月31日
- 2014年2月
- 停業日期(起) 2013年1月31日 變更為 2014年1月31日
- 停業日期(迄) 2014年1月30日 變更為 2015年1月30日
- 2014年1月
- ▼ 新 董監事、持股▼ 舊 董監事、持股
- 2013年11月
- 負責人姓名 布朗(Rafeal E. Brown) 變更為 塞繆爾 (Samuel Fleischmann)
- ▼ 新 董監事、持股▼ 舊 董監事、持股
- 2013年2月
- 停業日期(起) 2012年2月1日 變更為 2013年1月31日
- 停業日期(迄) 2013年1月31日 變更為 2014年1月30日
國貿局資料
統一編號 | 28177703 |
原始登記日期 | 2006/05/08 |
核發日期 | 2021/08/15 |
廠商中文名稱 | 易享信息技術有限公司 |
廠商英文名稱 | SALESFORCE.COM TAIWAN LTD. |
中文營業地址 | 臺北市松山區敦化北路168號14樓 |
英文營業地址 | 14 F., No. 168, Dunhua N. Rd., Songshan Dist., Taipei City 10548, Taiwan (R.O.C.) |
電話號碼 | 02-27126151 |
傳真號碼 | |
進口資格 | 無 |
出口資格 | 無 |
財稅資料
項目代碼 | 財稅營業項目 | 說明 |
---|
無資料
所有負責人為 黃錦明(Benson WONG Kam Ming) 的公司
公司名稱 | 公司統編 | 負責人 |
---|---|---|
易享信息技術有限公司 | 28177703 | 黃錦明(Benson WONG Kam Ming) |
附近的公司商號
公司名稱 | 登記地址 | 負責人 |
---|---|---|
台灣美彩科技有限公司 | 臺北市松山區敦化北路168號14樓 | 康麥克(Michael Conforti) |
新加坡商歐普騰因塞特股份有限公司 | 臺北市松山區敦化北路168號14樓 | 安東尼Anthony George Emmett |
大陸商中國貨運航空有限公司 | 臺北市松山區敦化北路168號14樓 | 孟罕非 |
智遊通有限公司 | 臺北市松山區敦化北路168號15樓 | 羅伯特.約翰‧ 迪萊克 (Robert John Dzielak) |
瑞士商哈莫尼克股份有限公司 | 臺北市松山區敦化北路168號15樓 | 朱正平 |
香港商博明投資顧問股份有限公司 | 臺北市松山區敦化北路168號15樓 | 王悅賢 |
美商海納技術有限公司 | 臺北市松山區敦化北路168號15樓 | Michael Martin Rowe |
台灣雷薩有限公司 | 臺北市松山區敦化北路168號15樓 | Lee Weng Khuen |
美商海瑞溫斯頓股份有限公司 | 臺北市松山區敦化北路168號15樓 | 曾文湘 |
台灣諾頓股份有限公司 | 臺北市松山區敦化北路168號15樓 | Margaret Unyoung Song |
台灣索塔有限公司 | 臺北市松山區敦化北路168號15樓 | William Woodfield |
美克埃格納綠能控股股份有限公司 | 臺北市中山區長安東路2段80號10樓之1 | Chrysostomos Spyropoulos |
台灣速府迪科技股份有限公司 | 臺北市松山區敦化北路168號15樓 | Nicole Ruth Robinson |
台灣伊比德羅拉再生能源股份有限公司 | 臺北市松山區敦化北路168號15樓 | Jose Oriol Hoyos |
臺灣克萊蒙特股份有限公司 | 臺北市松山區敦化北路168號15樓 | 崔納(Michael R. Treanor) |
慧摩台灣有限公司 | 臺北市松山區敦化北路168號15樓 | Amar Kailash Mehta |
安帝投資股份有限公司 | 臺北市松山區敦化北路168號15樓 | 鄧炳生 |
洪門投資股份有限公司 | 臺北市松山區敦化北路168號15樓 | 洪三雄 |
特許投資顧問股份有限公司 | 彰化縣線西鄉彰濱西二路85號 | Svilen Ivanov Karaivanov |
渥奇數位資訊股份有限公司 | 臺北市松山區敦化北路168號15樓 | Eric David DeLau |