臺灣克萊蒙特股份有限公司 70552440
基本資訊
統一編號 | 70552440 |
公司名稱 | 臺灣克萊蒙特股份有限公司 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記地址 | 臺北市松山區敦化北路168號15樓 |
郵遞區號 臺北市松山區敦化北路168號15樓 | |
登記機關 | 臺北市政府 |
資本總額 | 21,000,000 |
實收資本額 | 21,000,000 |
負責人 | 崔納(Michael R. Treanor) |
設立日期 | 2000/04/25 |
最後核准變更日期 | 2019/04/12 |
停復業狀況 | 復業 |
停復業狀況描述 | 復業 |
營業登記項目 | J901020 一般旅館業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
董監事資料
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持有股份數(股) |
---|---|---|---|
董事長 | 崔納(Michael R. Treanor) | 英商Claremont (IOM) Limited | 2,100,000 |
董事 | 柏格(Carl J. Burger) | 英商Claremont (IOM) Limited | 2,100,000 |
董事 | 柯布朗(R.T. Kerr Brown) | 英商Claremont (IOM) Limited | 2,100,000 |
監察人 | Lisa Dodman Treanor | 英商Claremont (IOM) Limited | 2,100,000 |
公司歷程
- 2024年3月
- 已發行股份總數(股) 2,100,000 變更為 1,350,000
- 資本總額(元) 21,000,000 變更為 13,500,000
- 實收資本額(元) 21,000,000 變更為 13,500,000
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 崔納(Michael R. Treanor) 英商Claremont (IOM) Limited 1,350,000 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 崔納(Michael R. Treanor) 英商Claremont (IOM) Limited 2,100,000 - ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 崔納(Michael R. Treanor) 英商Claremont (IOM) Limited 2,100,000 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 崔納(Michael R. Treanor) 英商Claremont (IOM) Limited 2,100,000 董事 柏格(Carl J. Burger) 英商Claremont (IOM) Limited 2,100,000 董事 柯布朗(R.T. Kerr Brown) 英商Claremont (IOM) Limited 2,100,000 監察人 Lisa Dodman Treanor 英商Claremont (IOM) Limited 2,100,000
- 2022年8月
- 停業核准(備)機關 財政部各區國稅局
- 每股金額(元) 10
- 已發行股份總數(股) 2,100,000
- 停業日期(起) 2022年8月1日
- 停業日期(迄) 2023年7月31日
- 公司所在地
臺北市松山區敦化北路168號15樓
變更為
臺北市松山區敦化北路168號15樓
- 2019年5月
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 崔納(Michael R. Treanor) 英商Claremont (IOM) Limited 2,100,000 董事 柏格(Carl J. Burger) 英商Claremont (IOM) Limited 2,100,000 董事 柯布朗(R.T. Kerr Brown) 英商Claremont (IOM) Limited 2,100,000 監察人 Lisa Dodman Treanor 英商Claremont (IOM) Limited 2,100,000 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 崔納(Michael R. Treanor) 英商Claremont (IOM) Limited 2,100,000 董事 柏格(Carl J. Burger) 英商Claremont (IOM) Limited 2,100,000 董事 柯布朗(R.T. Kerr Brown) 英商Claremont (IOM) Limited 2,100,000 監察人 李頓(David C. Litton) 英商Claremont (IOM) Limited 2,100,000
- 2017年12月
- 公司所在地
臺北市松山區敦化北路168號15樓
變更為
臺北市松山區敦化北路168號15樓 - 停業日期(起) 2016年8月1日 變更為 2017年8月1日
- 停業日期(迄) 2017年7月31日 變更為 2018年7月31日
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 崔納(Michael R. Treanor) 英商Claremont (IOM) Limited 2,100,000 董事 柏格(Carl J. Burger) 英商Claremont (IOM) Limited 2,100,000 董事 柯布朗(R.T. Kerr Brown) 英商Claremont (IOM) Limited 2,100,000 監察人 李頓(David C. Litton) 英商Claremont (IOM) Limited 2,100,000 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 崔納(Michael R. Treanor) 英商湄京有限公司 2,100,000 董事 柏格(Carl J. Burger) 英商湄京有限公司 2,100,000 董事 柯布朗(R.T. Kerr Brown) 英商湄京有限公司 2,100,000 監察人 李頓(David C. Litton) 英商湄京有限公司 2,100,000
- 2016年11月
- 停業核准(備)機關 財政部臺北國稅局松山分局
- 停業日期(起) 2012年8月1日 變更為 2016年8月1日
- 停業日期(迄) 2013年7月31日 變更為 2017年7月31日
財稅資料
項目代碼 | 財稅營業項目 | 說明 |
---|---|---|
551012 | 旅館 | 包括觀光旅館以外,對旅客提供住宿、休息及其他經中央主管機關核定相關業務等,如:商務旅館、汽車旅館、溫泉旅館、休閒渡假旅館、農場山莊等。 |
790011 | 旅行業 | 包括為旅客設計安排旅程、食宿、領隊人員、導遊人員、代購代售交通客票、代辦出國簽證手續等。 |
所有負責人為 崔納(Michael R. Treanor) 的公司
公司名稱 | 公司統編 | 負責人 |
---|---|---|
臺灣克萊蒙特股份有限公司 | 70552440 | 崔納(Michael R. Treanor) |
附近的公司商號
公司名稱 | 登記地址 | 負責人 |
---|---|---|
慧摩台灣有限公司 | 臺北市松山區敦化北路168號15樓 | Amar Kailash Mehta |
安帝投資股份有限公司 | 臺北市松山區敦化北路168號15樓 | 鄧炳生 |
洪門投資股份有限公司 | 臺北市松山區敦化北路168號15樓 | 洪三雄 |
特許投資顧問股份有限公司 | 彰化縣線西鄉彰濱西二路85號 | Svilen Ivanov Karaivanov |
渥奇數位資訊股份有限公司 | 臺北市松山區敦化北路168號15樓 | Eric David DeLau |
台灣科高股份有限公司 | 臺北市松山區敦化北路168號15樓 | Svilen Ivanov Karaivanov |
洪門事業股份有限公司 | 臺北市松山區敦化北路168號15樓 | 洪三雄 |
香港商蔚吉優亞洲採購股份有限公司 | 臺北市松山區敦化北路168號15樓 | 黃景仁 |
美商蜚比健康科技有限公司 | 臺北市松山區敦化北路168號15樓 | Svilen Ivanov Karaivanov |
台灣科高工程有限公司 | 臺北市松山區敦化北路168號15樓 | Svilen Karaivanov |
博醫能生技股份有限公司 | 臺北市松山區敦化北路168號15樓 | 鄭優 |
寶可富投資股份有限公司 | 臺北市松山區敦化北路168號16樓 | 王婉玲 |
鉅潤投資股份有限公司 | 臺北市松山區敦化北路168號16樓 | 王婉玲 |
襄富投資股份有限公司 | 臺北市松山區敦化北路168號16樓 | 王婉玲 |
豐實投資股份有限公司 | 臺北市松山區敦化北路168號16樓 | 林長隆 |
富律投資股份有限公司 | 臺北市松山區敦化北路168號16樓 | 李怡慧 |
卓邑投資股份有限公司 | 臺北市松山區敦化北路168號16樓 | 王淳富 |
尚威投資股份有限公司 | 臺北市松山區敦化北路168號16樓 | 陳彥玲 |
華毅醫務管理顧問股份有限公司 | 臺北市松山區敦化北路168號16樓 | 陳彥玲 |
錦薪投資股份有限公司 | 臺北市松山區敦化北路168號16樓 | 余明政 |