飛特傳播事業股份有限公司 97292469
基本資訊
統一編號 | 97292469 |
公司名稱 | 飛特傳播事業股份有限公司 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記地址 | 臺北市中正區忠孝東路1段112號12樓 |
郵遞區號 臺北市中正區忠孝東路1段112號12樓 | |
登記機關 | 臺北市政府 |
資本總額 | 5,000,000 |
實收資本額 | 5,000,000 |
負責人 | 張耕宇 |
設立日期 | 1996/11/15 |
最後核准變更日期 | 2019/02/13 |
停業核准日期 | 2022/12/29 |
停業/延展期間 | 2023/01/01 ~ 2023/12/31 |
停復業狀況 | 停業 |
停復業狀況描述 | 停業副本 |
公司歷程
- 2019年3月
- 停業核准(備)機關 財政部臺北國稅局中正分局
- 公司所在地
臺北市中正區忠孝東路1段112號12樓
變更為
臺北市中正區忠孝東路1段112號12樓 - 停業日期(起) 2013年1月1日 變更為 2019年1月1日
- 停業日期(迄) 2013年12月31日 變更為 2019年12月31日
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 張耕宇 福茂唱片音樂股份有限公司 500,000 監察人 張霄芸 福茂唱片音樂股份有限公司 500,000 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 張耕宇 福茂唱片音樂股份有限公司 500,000 董事 張人鳳 福茂唱片音樂股份有限公司 500,000 董事 林燕玢 福茂唱片音樂股份有限公司 500,000 監察人 張霄芸 福茂唱片音樂股份有限公司 500,000
- 2013年2月
- 公司名稱 飛特傳播事業股份有限公司
- 公司狀況 核准設立
- 負責人姓名 張耕宇
- 公司所在地 臺北市中正區忠孝東路1段112號12樓
- 登記機關 臺北市政府
- 資本總額(元) 5,000,000
- 實收資本額(元) 5,000,000
- 停業日期(起) 2013年1月1日
- 停業日期(迄) 2013年12月31日
- ▼ 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 張耕宇 福茂唱片音樂股份有限公司 500,000 董事 張人鳳 福茂唱片音樂股份有限公司 500,000 董事 林燕玢 福茂唱片音樂股份有限公司 500,000 監察人 張霄芸 福茂唱片音樂股份有限公司 500,000
財稅資料
項目代碼 | 財稅營業項目 | 說明 |
---|
無資料
附近的公司商號
公司名稱 | 登記地址 | 負責人 |
---|---|---|
大寶國際娛樂事業股份有限公司 | 臺北市中正區忠孝東路1段112號12樓 | — |
福茂唱片音樂股份有限公司 | 臺北市中正區忠孝東路1段112號12樓 | 張耕宇 |
福茂盛開發股份有限公司 | 臺北市中正區忠孝東路1段112號12樓 | 張耕宇 |
福茂音樂著作權國際股份有限公司 | 臺北市中正區忠孝東路1段112號12樓 | 張耕宇 |
唯品企業有限公司 | 臺北市中正區忠孝東路1段112號3樓 | 鍾啟隆 |
宇滙太平洋股份有限公司 | 臺北市中正區忠孝東路1段112號3樓 | 楊永聲 |
佳萊國際科技發展有限公司 | 臺北市中正區忠孝東路1段112號4樓 | 熊銀河 |
台灣佳萊實業有限公司 | 臺北市中正區忠孝東路1段112號4樓 | 譚中原 |
宇杰整合行銷有限公司 | 臺北市中正區忠孝東路1段112號5樓 | 李鋅寧 |
縱橫傳訊公關顧問有限公司 | 臺北市中正區忠孝東路1段112號5樓 | 曾立基 |
萬達保險經紀人股份有限公司 | 臺北市中正區忠孝東路1段112號5樓 | 沙昌達 |
雅丞國際股份有限公司 | 臺北市中正區忠孝東路1段112號6樓 | — |
科協儀器股份有限公司 | 臺北市中正區忠孝東路1段112號6樓 | 黃明豪 |
綜合儀器股份有限公司 | 臺北市中正區忠孝東路1段112號6樓 | 黃國慶 |
三光儀器股份有限公司 | 臺北市中正區忠孝東路1段112號6樓 | 黃明豪 |
三朋儀器股份有限公司 | 臺北市中正區忠孝東路1段112號6樓 | 黃明壯 |
捷東企管顧問股份有限公司 | 臺北市中正區忠孝東路1段112號7樓 | 陳金富 |
捷東股份有限公司 | 臺北市中正區忠孝東路1段112號7樓 | 張庭訓 |
三津科技股份有限公司 | 臺北市中正區忠孝東路1段112號7樓 | 黃國典 |
鼎安資產管理股份有限公司 | 臺北市中正區忠孝東路1段112號8樓 | 王錫河 |