金泰國際實業股份有限公司 97176320
基本資訊
統一編號 | 97176320 |
公司名稱 | 金泰國際實業股份有限公司 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記地址 | 臺北市大安區敦化南路2段77號4樓 |
郵遞區號 臺北市大安區敦化南路2段77號4樓 | |
登記機關 | 臺北市政府 |
資本總額 | 100,000,000 |
實收資本額 | 100,000,000 |
負責人 | — |
設立日期 | 1997/02/26 |
停業核准日期 | 2021/11/02 |
停業/延展期間 | 2021/11/01 ~ 2022/10/31 |
停復業狀況 | 停業 |
停復業狀況描述 | 停業副本 |
營業登記項目 | H701010 住宅及大樓開發租售業 H701020 工業廠房開發租售業 H703090 不動產買賣業 H703100 不動產租賃業 I503010 景觀、室內設計業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
董監事資料
職稱 | 姓名 | 持有股份數(股) |
---|
無資料
公司歷程
- 2023年10月
- 負責人姓名 變更為 李傳枝
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 李傳枝 永美汽車股份有限公司 10,000,000 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 出資額 無
- 2023年8月
- 每股金額(元) 10
- 已發行股份總數(股) 10,000,000
- 2019年10月
- 停業核准(備)機關 財政部臺北國稅局中南稽徵所 變更為 財政部各區國稅局
- 公司所在地
臺北市大安區敦化南路2段77號4樓
變更為
臺北市大安區敦化南路2段77號4樓 - 停業日期(起) 2018年11月1日 變更為 2019年10月31日
- 停業日期(迄) 2019年10月31日 變更為 2020年10月30日
- 2019年9月
- 負責人姓名 變更為 許勝發
- 公司所在地
臺北市中山區松江路50號4樓
變更為
臺北市大安區敦化南路2段77號4樓 - 停業日期(起) 2017年11月1日 變更為 2018年11月1日
- 停業日期(迄) 2018年10月31日 變更為 2019年10月31日
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 許勝發 永美汽車股份有限公司 10,000,000 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 出資額 無
- 2018年3月
- 停業核准(備)機關 財政部臺北國稅局中南稽徵所
- 停業日期(起) 2017年11月1日
- 停業日期(迄) 2018年10月31日
- 公司所在地
臺北市中山區松江路50號4樓
變更為
臺北市中山區松江路50號4樓
財稅資料
項目代碼 | 財稅營業項目 | 說明 |
---|
無資料
附近的公司商號
公司名稱 | 登記地址 | 負責人 |
---|---|---|
榮吉投資股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段77號4樓 | 李傳枝 |
盛富開發股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段77號4樓 | — |
晟榮國際股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段77號4樓 | — |
巨盟管理顧問股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段77號4樓 | 瞿志豪 |
榮飛科技股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段77號4樓 | 陳城榮 |
格安國際有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段77號4樓之1 | 陳桂珠 |
豐順國際股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段77號4樓之1 | 朱湘華 |
東裕電器股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段77號4樓之3 | 王任生 |
松甫股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段77號4樓之3 | 張室宜 |
永德投資股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段77號6樓 | 陳如愛 |
宏輝投資股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段77號6樓 | 黃惠卿 |
濤寶有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段77號7樓 | 黃意茹 |
理想資產股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段77號7樓之1 | 周妤馨 |
豪旺企業有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段77號7樓之1 | 陳建豪 |
豪宬企業股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段77號7樓之1 | 陳建豪 |
和興國際開發股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段77號7樓之1 | 周妤馨 |
富聖開發股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段77號7樓之1 | 周妤馨 |
觀策公關國際有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段77號7樓之2 | 劉茗銓 |
俥行動股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段77號7樓之2 | 劉茗銓 |
詮勢廣告股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段77號7樓之2 | 劉茗銓 |