臺芳開發股份有限公司 91729134
基本資訊
統一編號 | 91729134 |
公司名稱 | 臺芳開發股份有限公司 |
公司英文名稱 | TAI FANG CON. & DEV. CO., LTD. |
公司狀態 | 核准設立 |
登記地址 | 臺北市中山區新生北路3段1號3樓之6 |
郵遞區號 臺北市中山區新生北路3段1號3樓之6 | |
英文地址 | 3 F.-6, No. 1, Sec. 3, Xinsheng N. Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104032, Taiwan (R.O.C.) |
登記機關 | 臺北市政府 |
資本總額 | 800,000,000 |
實收資本額 | 282,168,000 |
負責人 | 陳銘德 |
設立日期 | 2001/09/19 |
停業核准日期 | 2022/11/07 |
停業/延展期間 | 2022/09/01 ~ 2023/08/31 |
停復業狀況 | 停業 |
停復業狀況描述 | 停業副本 |
營業登記項目 | H701010 住宅及大樓開發租售業 H701020 工業廠房開發租售業 F113070 電信器材批發業 F213060 電信器材零售業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 F211010 建材零售業 F111020 F111030 F111070 F112990 F106010 五金批發業 C901040 預拌混凝土製造業 F401010 國際貿易業 F203020 菸酒零售業 F204020 F204030 F204040 F204050 F204060 F204070 F205010 F205020 F206010 五金零售業 F206020 日常用品零售業 F207190 塑膠膜、袋零售業 F208040 化粧品零售業 F209010 F209020 F209030 F210010 鐘錶零售業 F213010 電器零售業 F214030 汽、機車零件配備零售業 F218010 資訊軟體零售業 G202010 停車場經營業 G801010 倉儲業 E302010 CC01080 電子零組件製造業 F119010 電子材料批發業 B601010 土石採取業 F118010 資訊軟體批發業 F219010 電子材料零售業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
董監事資料
職稱 | 姓名 | 持有股份數(股) |
---|
無資料
公司歷程
- 2023年11月
- 停業核准(備)機關 財本國稅中南 變更為 財政部各區國稅局
- 停業日期(起) 2020年9月1日 變更為 2023年9月1日
- 停業日期(迄) 2021年8月31日 變更為 2024年8月31日
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 林定芃 欣傑投資股份有限公司 4,500,101 董事 沈沛霖 欣傑投資股份有限公司 4,500,101 董事 蔡昆霖 欣傑投資股份有限公司 4,500,101 董事 (缺額) 欣傑投資股份有限公司 董事 (缺額) 欣傑投資股份有限公司 監察人 (缺額) 欣傑投資股份有限公司 監察人 張冬芳 — 450,895 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 陳銘德 欣傑投資股份有限公司 4,500,101 董事 沈沛霖 欣傑投資股份有限公司 4,500,101 董事 林定芃 欣傑投資股份有限公司 4,500,101 董事 (缺額) 欣傑投資股份有限公司 董事 (缺額) 欣傑投資股份有限公司 監察人 張冬芳 欣傑投資股份有限公司 450,895 監察人 (缺額) —
- 2021年1月
- 每股金額(元) 10
- 已發行股份總數(股) 28,216,800
- 停業核准(備)機關 財政部臺北國稅局中南稽徵所 變更為 財本國稅中南
- 公司所在地
臺北市中山區新生北路3段1號3樓之6
變更為
臺北市中山區新生北路3段1號3樓之6 - 停業日期(起) 2018年9月1日 變更為 2020年9月1日
- 停業日期(迄) 2019年8月31日 變更為 2021年8月31日
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 陳銘德 欣傑投資股份有限公司 4,500,101 董事 沈沛霖 欣傑投資股份有限公司 4,500,101 董事 林定芃 欣傑投資股份有限公司 4,500,101 董事 (缺額) 欣傑投資股份有限公司 董事 (缺額) 欣傑投資股份有限公司 監察人 張冬芳 欣傑投資股份有限公司 450,895 監察人 (缺額) — ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 陳銘德 欣傑投資股份有限公司 4,500,101 董事 沈沛霖 欣傑投資股份有限公司 4,500,101 董事 林定芃 欣傑投資股份有限公司 4,500,101 董事 駱建宏 欣傑投資股份有限公司 4,500,101 董事 缺額改派中 欣傑投資股份有限公司 4,500,101 監察人 缺額改派中 欣傑投資股份有限公司 4,500,101 監察人 張冬芳 — 450,895
- 2019年5月
- 停業核准(備)機關 財政部臺北國稅局中南稽徵所
- 停業日期(起) 2018年9月1日
- 停業日期(迄) 2019年8月31日
- 公司所在地
臺北市中山區松江路220號3樓之4
變更為
臺北市中山區新生北路3段1號3樓之6 - ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 陳銘德 欣傑投資股份有限公司 4,500,101 董事 沈沛霖 欣傑投資股份有限公司 4,500,101 董事 林定芃 欣傑投資股份有限公司 4,500,101 董事 駱建宏 欣傑投資股份有限公司 4,500,101 董事 缺額改派中 欣傑投資股份有限公司 4,500,101 監察人 缺額改派中 欣傑投資股份有限公司 4,500,101 監察人 張冬芳 — 450,895 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 陳銘德 欣傑投資股份有限公司 4,500,101 董事 沈沛霖 欣傑投資股份有限公司 4,500,101 董事 林定芃 欣傑投資股份有限公司 4,500,101 董事 駱建宏 欣傑投資股份有限公司 4,500,101 董事 缺額改派中 欣傑投資股份有限公司 監察人 缺額改派中 欣傑投資股份有限公司 監察人 張冬芳 — 450,895
國貿局資料
統一編號 | 91729134 |
原始登記日期 | 1979/08/03 |
核發日期 | 2022/11/10 |
廠商中文名稱 | 臺芳開發股份有限公司 |
廠商英文名稱 | TAI FANG CON. & DEV. CO., LTD. |
中文營業地址 | 臺北市中山區新生北路3段1號3樓之6 |
英文營業地址 | 3 F.-6, No. 1, Sec. 3, Xinsheng N. Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104032, Taiwan (R.O.C.) |
電話號碼 | 08-7669333 |
傳真號碼 | 08-7669339 |
進口資格 | 無 |
出口資格 | 無 |
財稅資料
項目代碼 | 財稅營業項目 | 說明 |
---|
無資料
附近的公司商號
公司名稱 | 登記地址 | 負責人 |
---|---|---|
樂庫企業有限公司 | 臺北市中山區新生北路3段1號4樓之15 | — |
紀伊有限公司 | 臺北市中山區新生北路3段1號4樓之3、4、5 | — |
第一貴金屬有限公司 | 臺北市中山區新生北路3段1號4樓之5 | — |
紘暄股份有限公司 | 臺北市中山區新生北路3段1號4樓之7 | 林孟蓁 |
李洲投資有限公司 | 臺北市中山區新生北路3段1號6樓之6 | 李玉洲 |
喜上攝影有限公司 | 臺北市中山區新生北路3段1號7樓之18 | — |
首利建設股份有限公司 | 臺北市中山區新生北路3段1號7樓之4 | 楊雅之 |
錫恩建設有限公司 | 臺北市中山區新生北路3段1號8樓之19 | 張靜宜 |
安藤國際室內裝修工程有限公司 | 臺北市中山區新生北路3段1號8樓之21 | 吳宗憲 |
冬煦實業有限公司 | 臺北市中山區新生北路3段1號8樓之24 | 賴珮竹 |
靚來國際有限公司 | 臺北市中山區新生北路3段1號8樓之5 | — |
華夏見方股份有限公司 | 臺北市中山區新生北路3段1號9樓 | 呂桂漢 |
舉目天候顧問有限公司 | 臺北市中山區新生北路3段1號9樓 | 魏林梅 |
好日子股份有限公司 | 臺北市中山區新生北路3段1號9樓之15 | 劉柳樺 |
金華僑有限公司 | 臺北市中山區新生北路3段1號9樓之15 | — |
皇家國際企業有限公司 | 臺北市中山區新生北路3段1號9樓之16 | — |
旭優國際有限公司 | 臺北市中山區新生北路3段1號9樓之20 | 橋本潤 |
弘翎國際有限公司 | 臺北市中山區新生北路3段1號9樓之20 | 辜文玲 |
安德森生物科技有限公司 | 臺北市中山區新生北路3段1號9樓之22 | — |
承弘國際開發有限公司 | 臺北市中山區新生北路3段1號9樓之3 | 詹清棋 |