金興旅行社股份有限公司 89432537
基本資訊
統一編號 | 89432537 |
公司名稱 | 金興旅行社股份有限公司 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記地址 | 臺北市中山區長安東路1段16號9樓 |
郵遞區號 臺北市中山區長安東路1段16號9樓 | |
登記機關 | 臺北市政府 |
資本總額 | 12,000,000 |
實收資本額 | 12,000,000 |
負責人 | 吳清益 |
設立日期 | 1995/09/07 |
最後核准變更日期 | 2022/04/06 |
停業/延展期間 | 2023/04/01 ~ 2024/03/31 |
停復業狀況 | 停業 |
停復業狀況描述 | 停業 |
營業登記項目 | J902011 旅行業 |
公司歷程
- 2022年4月
- 停業核准(備)機關 臺北市政府 變更為 財政部各區國稅局
- 公司所在地
臺北市中山區南京東路2段174號5樓之1
變更為
臺北市中山區長安東路1段16號9樓 - 停業日期(起) 2020年4月1日 變更為 2022年4月1日
- 停業日期(迄) 2021年3月31日 變更為 2023年3月31日
- 2020年6月
- 每股金額(元) 10
- 已發行股份總數(股) 1,200,000
- 2016年11月
- 公司所在地
臺北市中山區南京東路2段174號3樓
變更為
臺北市中山區南京東路2段174號5樓之1
- 2016年4月
- 公司所在地
臺北市中山區南京東路2段174號5樓之1
變更為
臺北市中山區南京東路2段174號3樓
財稅資料
項目代碼 | 財稅營業項目 | 說明 |
---|
無資料
所有負責人為 吳清益 的公司
公司名稱 | 公司統編 | 負責人 |
---|---|---|
金興旅行社股份有限公司 | 89432537 | 吳清益 |
附近的公司商號
公司名稱 | 登記地址 | 負責人 |
---|---|---|
力圓旅行社有限公司 | 臺北市中山區長安東路1段16號9樓之2 | 胡台幸 |
長古企業有限公司 | 臺北市中山區長安東路1段16號9樓之2 | 錢淑怡 |
海友友有限公司 | 臺北市中山區長安東路1段16號9樓之3 | — |
怡正實業有限公司 | 臺北市中山區長安東路1段16號9樓之3 | 林萃芬 |
怡利國際有限公司 | 臺北市中山區長安東路1段16號9樓之3 | — |
里歐衛管理顧問有限公司 | 臺北市中山區長安東路1段16號9樓之4 | 魏錫原 |
桐德發有限公司 | 臺北市中山區長安東路1段16號9樓之4 | — |
涵博投資有限公司 | 臺北市中山區長安東路1段16號9樓之5 | 楊陳傑 |
梵揚有限公司 | 臺北市中山區長安東路1段16號9樓之6 | 蘇芳瑩 |
匯峰健康有限公司 | 臺北市中山區長安東路1段16號9樓之7 | — |
同成輪胎有限公司 | 臺北市中山區長安東路1段16號9樓之7 | 陳德鍵 |
舒爾適生化科技股份有限公司 | 臺北市中山區長安東路1段18號10樓 | 林佳宏 |
台灣珊華科技股份有限公司 | 臺北市中山區長安東路1段18號10樓 | 內山和也 |
林荃企業有限公司 | 臺北市中山區長安東路1段18號10樓 | 林佳宏 |
台灣日曹商事股份有限公司 | 臺北市中山區長安東路1段18號10樓 | 藤田大輔 |
台灣電氣商事股份有限公司 | 臺北市中山區長安東路1段18號11樓 | 山田尚行 |
太誠有限公司 | 臺北市中山區長安東路1段18號11樓 | 謝幸娥 |
湯淺商事股份有限公司 | 臺北市中山區長安東路1段18號11樓 | 太田豪 |
厚銓興業股份有限公司 | 臺北市中山區長安東路1段18號11樓 | 謝富勇 |
厚銘興業股份有限公司 | 臺北市中山區長安東路1段18號11樓 | 謝富和 |