台灣日東紡股份有限公司 89398947
基本資訊
統一編號 | 89398947 |
公司名稱 | 台灣日東紡股份有限公司 |
公司英文名稱 | NITTOBO TAIWAN CO., LTD. |
公司狀態 | 核准設立 |
登記地址 | 桃園市楊梅區民豐路277號(3樓) |
郵遞區號 桃園市楊梅區民豐路277號(3樓) | |
英文地址 | 3 F., No. 277, Minfeng Rd., Yangmei Dist., Taoyuan City 32656, Taiwan (R.O.C.) |
登記機關 | 桃園市政府 |
資本總額 | 10,000,000 |
實收資本額 | 5,000,000 |
負責人 | 森 博司 |
設立日期 | 1995/07/25 |
最後核准變更日期 | 2022/04/08 |
停業核准日期 | 2019/05/17 |
停復業狀況 | 復業 |
停復業狀況描述 | 復業 |
營業登記項目 | C901020 玻璃及玻璃製品製造業 CC01080 電子零組件製造業 F107200 化學原料批發業 F207200 化學原料零售業 F107990 其他化學製品批發業 F207990 其他化學製品零售業 F119010 電子材料批發業 F219010 電子材料零售業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
公司歷程
- 2023年8月
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 三上雄広 日商日東紡績股份有限公司 5,000 董事 梶田明正 日商日東紡績股份有限公司 5,000 董事 重岡奏 日商日東紡績股份有限公司 5,000 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 三上雄広 日商日東紡績股份有限公司 5,000 董事 梶田明正 日商日東紡績股份有限公司 5,000 董事 安田 照太郎 日商日東紡績股份有限公司 5,000
- 2023年5月
- 公司所在地
桃園市楊梅區民豐路277號(3樓)
變更為
桃園市楊梅區民豐路277號 (3樓) - ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 三上雄広 日商日東紡績股份有限公司 5,000 董事 梶田明正 日商日東紡績股份有限公司 5,000 董事 安田 照太郎 日商日東紡績股份有限公司 5,000 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 森 博司 日商日東紡績股份有限公司 5,000 董事 三上雄広 日商日東紡績股份有限公司 5,000 董事 梶田明正 日商日東紡績股份有限公司 5,000 董事 安田 照太郎 日商日東紡績股份有限公司 5,000
- 2022年5月
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 森 博司 日商日東紡績股份有限公司 5,000 董事 三上雄広 日商日東紡績股份有限公司 5,000 董事 梶田明正 日商日東紡績股份有限公司 5,000 董事 安田 照太郎 日商日東紡績股份有限公司 5,000 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 森 博司 日商日東紡績股份有限公司 5,000 董事 安田 照太郎 日商日東紡績股份有限公司 5,000 董事 五十嵐和彦 日商日東紡績股份有限公司 5,000 監察人 三上雄広 日商日東紡績股份有限公司 5,000
- 2021年5月
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 森 博司 日商日東紡績股份有限公司 5,000 董事 安田 照太郎 日商日東紡績股份有限公司 5,000 董事 五十嵐和彦 日商日東紡績股份有限公司 5,000 監察人 三上雄広 日商日東紡績股份有限公司 5,000 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 森 博司 日商日東紡績股份有限公司 5,000 董事 林寿信 日商日東紡績股份有限公司 5,000 董事 五十嵐和彦 日商日東紡績股份有限公司 5,000 監察人 三上雄広 日商日東紡績股份有限公司 5,000
- 2020年7月
- 公司所在地
臺北市內湖區洲子街58號1樓
變更為
桃園市楊梅區民豐路277號(3樓) - 登記機關 臺北市政府 變更為 桃園市政府
- 2020年6月
- 每股金額(元) 1,000
- 已發行股份總數(股) 5,000
- 2020年5月
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 森 博司 日商日東紡績股份有限公司 5,000 董事 林寿信 日商日東紡績股份有限公司 5,000 董事 五十嵐和彦 日商日東紡績股份有限公司 5,000 監察人 三上雄広 日商日東紡績股份有限公司 5,000 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 森 博司 日商日東紡績股份有限公司 5,000 董事 林寿信 日商日東紡績股份有限公司 5,000 董事 五十嵐和彦 日商日東紡績股份有限公司 5,000
- 2019年11月
- 公司所在地
臺北市內湖區洲子街58號1樓
變更為
臺北市內湖區洲子街58號1樓 - ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 森 博司 日商日東紡績股份有限公司 5,000 董事 林寿信 日商日東紡績股份有限公司 5,000 董事 五十嵐和彦 日商日東紡績股份有限公司 5,000 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 米山明秀 日商日東紡績股份有限公司 5,000 董事 林寿信 日商日東紡績股份有限公司 5,000 董事 多田弘行 日商日東紡績股份有限公司 5,000 董事 五十嵐和彥 日商日東紡績股份有限公司 5,000
- 2019年5月
- 公司所在地
臺北市大同區承德路2段193號6樓之2
變更為
臺北市內湖區洲子街58號1樓 - 停業日期(起) 2016年1月1日 變更為 2019年1月1日
- 停業日期(迄) 2016年12月31日 變更為 2019年12月31日
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 米山明秀 日商日東紡績股份有限公司 5,000 董事 林寿信 日商日東紡績股份有限公司 5,000 董事 多田弘行 日商日東紡績股份有限公司 5,000 董事 五十嵐和彥 日商日東紡績股份有限公司 5,000 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 米山明秀 日商日東紡績股份有限公司 5,000 董事 戶田数久 日商日東紡績股份有限公司 5,000 董事 橫地康充 日商日東紡績股份有限公司 5,000 監察人 宮田圭也 日商日東紡績股份有限公司 5,000 監察人 林寿信 日商日東紡績股份有限公司 5,000
- 2016年4月
- 停業核准(備)機關 財政部臺北國稅局大同稽徵所
- 停業日期(起) 2015年1月1日 變更為 2016年1月1日
- 停業日期(迄) 2015年12月31日 變更為 2016年12月31日
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 米山明秀 日商日東紡績股份有限公司 5,000 董事 戶田数久 日商日東紡績股份有限公司 5,000 董事 橫地康充 日商日東紡績股份有限公司 5,000 監察人 宮田圭也 日商日東紡績股份有限公司 5,000 監察人 林寿信 日商日東紡績股份有限公司 5,000 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 米山明秀 日商日東紡績股份有限公司 5,000 董事 戶田数久 日商日東紡績股份有限公司 5,000 董事 橫地康充 日商日東紡績股份有限公司 5,000 監察人 辻裕一 日商日東紡績股份有限公司 5,000 監察人 林寿信 日商日東紡績股份有限公司 5,000
- 2015年10月
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 米山明秀 日商日東紡績股份有限公司 5,000 董事 戶田数久 日商日東紡績股份有限公司 5,000 董事 橫地康充 日商日東紡績股份有限公司 5,000 監察人 辻裕一 日商日東紡績股份有限公司 5,000 監察人 林寿信 日商日東紡績股份有限公司 5,000 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 米山明秀 日商日東紡績股份有限公司 5,000 董事 戶田数久 日商日東紡績股份有限公司 5,000 董事 三木要 日商日東紡績股份有限公司 5,000 監察人 辻裕一 日商日東紡績股份有限公司 5,000 監察人 林寿信 日商日東紡績股份有限公司 5,000
- 2015年5月
- 停業日期(起) 2014年1月1日 變更為 2015年1月1日
- 停業日期(迄) 2014年12月31日 變更為 2015年12月31日
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 米山明秀 日商日東紡績股份有限公司 5,000 董事 戶田数久 日商日東紡績股份有限公司 5,000 董事 三木要 日商日東紡績股份有限公司 5,000 監察人 辻裕一 日商日東紡績股份有限公司 5,000 監察人 林寿信 日商日東紡績股份有限公司 5,000 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 藤澤英治 日商日東紡績股份有限公司 5,000 董事 戶田数久 日商日東紡績股份有限公司 5,000 董事 三木要 日商日東紡績股份有限公司 5,000 監察人 辻裕一 日商日東紡績股份有限公司 5,000 監察人 林寿信 日商日東紡績股份有限公司 5,000
- 2014年7月
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 藤澤英治 日商日東紡績股份有限公司 5,000 董事 戶田数久 日商日東紡績股份有限公司 5,000 董事 三木要 日商日東紡績股份有限公司 5,000 監察人 辻裕一 日商日東紡績股份有限公司 5,000 監察人 林寿信 日商日東紡績股份有限公司 5,000 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 畑中英之 日商日東紡績股份有限公司 5,000 董事 戶田数久 日商日東紡績股份有限公司 5,000 董事 三木要 日商日東紡績股份有限公司 5,000 監察人 辻裕一 日商日東紡績股份有限公司 5,000 監察人 林寿信 日商日東紡績股份有限公司 5,000
- 2014年6月
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 畑中英之 日商日東紡績股份有限公司 5,000 董事 戶田数久 日商日東紡績股份有限公司 5,000 董事 三木要 日商日東紡績股份有限公司 5,000 監察人 辻裕一 日商日東紡績股份有限公司 5,000 監察人 林寿信 日商日東紡績股份有限公司 5,000 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 畑中英之 日商日東紡績股份有限公司 5,000 董事 木村和博 日商日東紡績股份有限公司 5,000 董事 三木要 日商日東紡績股份有限公司 5,000 監察人 辻裕一 日商日東紡績股份有限公司 5,000 監察人 林寿信 日商日東紡績股份有限公司 5,000
- 2014年2月
- 停業日期(起) 2013年1月1日 變更為 2014年1月1日
- 停業日期(迄) 2013年12月31日 變更為 2014年12月31日
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 畑中英之 日商日東紡績股份有限公司 5,000 董事 木村和博 日商日東紡績股份有限公司 5,000 董事 三木要 日商日東紡績股份有限公司 5,000 監察人 辻裕一 日商日東紡績股份有限公司 5,000 監察人 林寿信 日商日東紡績股份有限公司 5,000 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 畑中英之 日商日東紡績股份有限公司 5,000 董事 木村和博 日商日東紡績股份有限公司 5,000 董事 堂克彦 日商日東紡績股份有限公司 5,000 監察人 辻裕一 日商日東紡績股份有限公司 5,000 監察人 林寿信 日商日東紡績股份有限公司 5,000
- 2013年11月
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 畑中英之 日商日東紡績股份有限公司 5,000 董事 木村和博 日商日東紡績股份有限公司 5,000 董事 堂克彦 日商日東紡績股份有限公司 5,000 監察人 辻裕一 日商日東紡績股份有限公司 5,000 監察人 林寿信 日商日東紡績股份有限公司 5,000 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 畑中英之 日商日東紡績股份有限公司 5,000 董事 木村和博 日商日東紡績股份有限公司 5,000 董事 堂克彥 日商日東紡績股份有限公司 5,000 監察人 宇佐見陽 日商日東紡績股份有限公司 5,000 監察人 林寿信 日商日東紡績股份有限公司 5,000
- 2013年9月
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 畑中英之 日商日東紡績股份有限公司 5,000 董事 木村和博 日商日東紡績股份有限公司 5,000 董事 堂克彥 日商日東紡績股份有限公司 5,000 監察人 宇佐見陽 日商日東紡績股份有限公司 5,000 監察人 林寿信 日商日東紡績股份有限公司 5,000 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 畑中英之 日商日東紡績股份有限公司 5,000 董事 広瀨 子也 日商日東紡績股份有限公司 5,000 董事 堂克彥 日商日東紡績股份有限公司 5,000 監察人 宇佐見陽 日商日東紡績股份有限公司 5,000 監察人 林寿信 日商日東紡績股份有限公司 5,000
- 2013年7月
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 畑中英之 日商日東紡績股份有限公司 5,000 董事 広瀨 子也 日商日東紡績股份有限公司 5,000 董事 堂克彥 日商日東紡績股份有限公司 5,000 監察人 宇佐見陽 日商日東紡績股份有限公司 5,000 監察人 林寿信 日商日東紡績股份有限公司 5,000 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 畑中英之 日商日東紡績股份有限公司 5,000 董事 広瀨 子也 日商日東紡績股份有限公司 5,000 董事 屋代美寿樹 日商日東紡績股份有限公司 5,000 監察人 宇佐見陽 日商日東紡績股份有限公司 5,000 監察人 堂克彥 日商日東紡績股份有限公司 5,000
- 2013年5月
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 畑中英之 日商日東紡績股份有限公司 5,000 董事 広瀨 子也 日商日東紡績股份有限公司 5,000 董事 屋代美寿樹 日商日東紡績股份有限公司 5,000 監察人 宇佐見陽 日商日東紡績股份有限公司 5,000 監察人 堂克彥 日商日東紡績股份有限公司 5,000 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 畑中英之 日商日東紡績股份有限公司 5,000 董事 森博司 日商日東紡績股份有限公司 5,000 董事 屋代美寿樹 日商日東紡績股份有限公司 5,000 監察人 宇佐見陽 日商日東紡績股份有限公司 5,000 監察人 堂克彥 日商日東紡績股份有限公司 5,000
- 2013年2月
- 負責人姓名 變更為 畑中英之
- 停業日期(起) 2012年1月1日 變更為 2013年1月1日
- 停業日期(迄) 2012年12月31日 變更為 2013年12月31日
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 畑中英之 日商日東紡績股份有限公司 5,000 董事 森博司 日商日東紡績股份有限公司 5,000 董事 屋代美寿樹 日商日東紡績股份有限公司 5,000 監察人 宇佐見陽 日商日東紡績股份有限公司 5,000 監察人 堂克彥 日商日東紡績股份有限公司 5,000 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 中英之 日商日東紡績股份有限公司 5,000 董事 森博司 日商日東紡績股份有限公司 5,000 董事 屋代美樹 日商日東紡績股份有限公司 5,000 監察人 宇佐見陽 日商日東紡績股份有限公司 5,000 監察人 堂克彥 日商日東紡績股份有限公司 5,000
國貿局資料
統一編號 | 89398947 |
原始登記日期 | 1995/09/01 |
核發日期 | 2021/08/13 |
廠商中文名稱 | 台灣日東紡股份有限公司 |
廠商英文名稱 | NITTOBO TAIWAN CO., LTD. |
中文營業地址 | 桃園市楊梅區民豐路277號(3樓) |
英文營業地址 | 3 F., No. 277, Minfeng Rd., Yangmei Dist., Taoyuan City 32656, Taiwan (R.O.C.) |
電話號碼 | 03-4754728 |
傳真號碼 | 03-4759675 |
進口資格 | 有 |
出口資格 | 有 |
財稅資料
項目代碼 | 財稅營業項目 | 說明 |
---|---|---|
464299 | 其他電子設備及其零組件批發 | 包括電腦零組件等批發。 |
所有負責人為 森 博司 的公司
公司名稱 | 公司統編 | 負責人 |
---|---|---|
台灣日東紡股份有限公司 | 89398947 | 森 博司 |
附近的公司商號
公司名稱 | 登記地址 | 負責人 |
---|---|---|
廷達工程有限公司 | 桃園市楊梅區民豐路526巷146號1樓 | 胡彥綸 |
瑋齊金屬股份有限公司 | 桃園市楊梅區民豐路641號 | 張鈞堯 |
長廣開發有限公司 | 桃園市楊梅區民豐路68巷6弄1號 | 楊誌青 |
展鴻營造有限公司 | 桃園市楊梅區民豐路68巷6弄8號1樓 | 葉佐双 |
松庭食品有限公司 | 桃園市楊梅區民豐路754之1號 | — |
心喬食品有限公司 | 桃園市楊梅區民豐路754之1號 | 王博生 |
佳佳農產品實業有限公司 | 桃園市楊梅區民豐路754之1號 | 王博生 |
欣欣空間設計有限公司 | 桃園市楊梅區民隆路10巷2號 | 謝運金 |
翊琳銅業股份有限公司 | 桃園市楊梅區民隆路11號 | — |
永振膠帶股份有限公司 | 桃園市楊梅區民隆路19號 | 潘隆堯 |
振和針織有限公司 | 桃園市楊梅區民隆路22號 | — |
貝里斯商谷隆科技股份有限公司 | 桃園市楊梅區民隆路22號 | 吳威憲 |
東亞資產管理股份有限公司 | 桃園市楊梅區民隆路28號 | — |
勤弘有限公司 | 桃園市楊梅區民隆路33號 | 林閎凱 |
旗得勝實業有限公司 | 桃園市楊梅區民隆路41-1號 | 陳鳳宜 |
昌伯實業股份有限公司 | 桃園市楊梅區民隆路43號 | 徐有亮 |
太業科技股份有限公司 | 桃園市楊梅區民隆路5號 | 梁國恩 |
祥准設計有限公司 | 桃園市楊梅區水平里青山三街143號7樓之3 | 施佳賢 |
聖勳機械股份有限公司 | 桃園市楊梅區水美里31鄰新梅九街33巷3號(1樓) | 黃雨涵 |
和春水電材料有限公司 | 桃園市楊梅區水美里8鄰楊新路二段85巷29號 | 秦福壽 |