希帝有限公司 84935911
基本資訊
統一編號 | 84935911 |
公司名稱 | 希帝有限公司 |
公司英文名稱 | C. DIOR INTERNATIONAL CO., LTD. |
公司狀態 | 核准設立 |
登記地址 | 臺北市大同區重慶北路1段61號1樓 |
郵遞區號 臺北市大同區重慶北路1段61號1樓 | |
英文地址 | 1 F., No. 61, Sec. 1, Chongqing N. Rd., Datong Dist., Taipei City 10349, Taiwan (R.O.C.) |
登記機關 | 臺北市政府 |
資本總額 | 5,000,000 |
負責人 | 黃金炎 |
設立日期 | 1994/08/25 |
最後核准變更日期 | 2009/07/02 |
停業/延展期間 | 2023/03/15 ~ 2024/03/14 |
停復業狀況 | 停業 |
停復業狀況描述 | 停業 |
營業登記項目 | F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 F108040 化粧品批發業 F208040 化粧品零售業 F115010 首飾及貴金屬批發業 F215010 首飾及貴金屬零售業 F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 F110010 鐘錶批發業 F210010 鐘錶零售業 F110020 眼鏡批發業 F210020 眼鏡零售業 F401010 國際貿易業 |
董監事資料
職稱 | 姓名 | 持有股份數(股) |
---|---|---|
董事 | 黃金炎 | 3,600,000 |
公司歷程
- 2017年3月
- 停業核准(備)機關 財政部臺北國稅局大同稽徵所
- 停業日期(起) 2012年7月1日 變更為 2016年7月1日
- 停業日期(迄) 2013年6月30日 變更為 2017年6月30日
國貿局資料
統一編號 | 84935911 |
原始登記日期 | 1995/03/03 |
核發日期 | 2021/08/15 |
廠商中文名稱 | 希帝有限公司 |
廠商英文名稱 | C. DIOR INTERNATIONAL CO., LTD. |
中文營業地址 | 臺北市大同區重慶北路1段61號1樓 |
英文營業地址 | 1 F., No. 61, Sec. 1, Chongqing N. Rd., Datong Dist., Taipei City 10349, Taiwan (R.O.C.) |
電話號碼 | 02-25591525 |
傳真號碼 | |
進口資格 | 無 |
出口資格 | 無 |
財稅資料
項目代碼 | 財稅營業項目 | 說明 |
---|
無資料
附近的公司商號
公司名稱 | 登記地址 | 負責人 |
---|---|---|
悅心旅國際有限公司 | 臺北市大同區重慶北路1段61號2樓 | 黃金炎 |
苦茶之家食品有限公司 | 臺北市大同區重慶北路1段61號8樓 | 鄭浩伯 |
永勝寶石有限公司 | 臺北市大同區重慶北路1段62之7、62之8號 | 邱偉倫 |
吉祥建設企業股份有限公司 | 臺北市大同區重慶北路1段62號 | 陳美智 |
福君海悅大飯店股份有限公司 | 臺北市大同區重慶北路1段62號1-10樓 | 毛利賢 |
尚古堂有限公司 | 臺北市大同區重慶北路1段62號2樓之26 | — |
御珍軒有限公司 | 臺北市大同區重慶北路1段62號、62號2樓 | — |
簡簡食品有限公司 | 臺北市大同區重慶北路1段62號之14 | 簡珮如 |
侯與盧創作有限公司 | 臺北市大同區重慶北路1段62號之17 | 盧潔玲 |
銘泰寶石企業有限公司 | 臺北市大同區重慶北路1段62號之19,1樓 | — |
瑞福珠寶有限公司 | 臺北市大同區重慶北路1段62號之8 | 邱偉倫 |
聯商照明股份有限公司 | 臺北市大同區重慶北路1段67號7樓之1 | — |
微科電子有限公司 | 臺北市大同區重慶北路1段67號8樓 | 劉莉娟 |
百勝土地開發有限公司 | 臺北市大同區重慶北路1段67號8樓之2 | 徐道生 |
角落旅行社股份有限公司 | 臺北市大同區重慶北路1段67號8樓之2 | 簡瑋廷 |
飛昇科技股份有限公司 | 臺北市大同區重慶北路1段67號8樓之2 | — |
豐繹有限公司 | 臺北市大同區重慶北路1段67號8樓之2 | — |
宏將建設股份有限公司 | 臺北市大同區重慶北路1段67號8樓之2 | 徐光宏 |
賦盈有限公司 | 臺北市大同區重慶北路1段67號8樓之2 | 尤富新 |
台北桃禧大飯店股份有限公司 | 臺北市大同區重慶北路1段73號1樓 | 李三蓮 |