博新投資開發股份有限公司 70581753
基本資訊
統一編號 | 70581753 |
公司名稱 | 博新投資開發股份有限公司 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記地址 | 臺北市中山區民權西路79號2樓之3 |
郵遞區號 臺北市中山區民權西路79號2樓之3 | |
登記機關 | 臺北市政府 |
資本總額 | 345,000,000 |
實收資本額 | 345,000,000 |
負責人 | 吳紀群 |
設立日期 | 2000/07/14 |
停業/延展期間 | 2023/03/09 ~ 2024/03/08 |
停復業狀況 | 停業 |
停復業狀況描述 | 停業 |
營業登記項目 | H201010 一般投資業 |
董監事資料
職稱 | 姓名 | 持有股份數(股) |
---|
無資料
公司歷程
- 2023年6月
- 停業核准(備)機關 財政資訊中心轉入(轉入日期:112/03/11)
- 每股金額(元) 10
- 已發行股份總數(股) 34,500,000
- 停業日期(起) 2023年3月9日
- 停業日期(迄) 2024年3月8日
- 公司所在地
臺北市中山區民權西路79號2樓之3
變更為
臺北市中山區南京東路2段176號10樓
- 2020年4月
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 吳紀群 博達科技股份有限公司 34,499,400 董事 葉孟屏 博達科技股份有限公司 34,499,400 監察人 俞清松 — 0 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 吳紀群 博達科技股份有限公司 34,499,400 董事 葉孟屏 博達科技股份有限公司 34,499,400 董事 黃瑞哲 博達科技股份有限公司 34,499,400 監察人 俞清松 — 0
- 2015年8月
- 停業日期(起) 2014年3月10日 變更為 2015年3月10日
- 停業日期(迄) 2015年3月9日 變更為 2016年3月9日
- 2014年8月
- 停業日期(起) 2014年3月10日
- 停業日期(迄) 2015年3月9日
- 公司所在地
臺北市大安區和平東路1段226號1樓
變更為
臺北市中山區民權西路79號2樓之3
財稅資料
項目代碼 | 財稅營業項目 | 說明 |
---|
無資料
所有負責人為 吳紀群 的公司
公司名稱 | 公司統編 | 負責人 |
---|---|---|
博新投資開發股份有限公司 | 70581753 | 吳紀群 |
忠達投資開發股份有限公司 | 12663355 | 吳紀群 |
附近的公司商號
公司名稱 | 登記地址 | 負責人 |
---|---|---|
林維悌美妝造型有限公司 | 臺北市中山區民權西路79號3樓 | 林維悌 |
菁之宇國際有限公司 | 臺北市中山區民權西路79號3樓 | — |
旺旺石材有限公司 | 臺北市中山區民權西路79號4樓之1 | 吳瑞旺 |
錢酷事業有限公司 | 臺北市中山區民權西路79號4樓之1 | 傅承澤 |
冠均有限公司 | 臺北市中山區民權西路79號4樓之1 | 顧鈞詠 |
大安菸酒企業有限公司 | 臺北市中山區民權西路79號4樓之1 | 范秋慧 |
協固保養股份有限公司 | 臺北市中山區撫順街33號4樓之1 | 陳秀碧 |
協固國際股份有限公司 | 臺北市中山區撫順街33號4樓之1 | 謝振瑞 |
固本之家生物科技有限公司 | 臺北市中山區民權西路79號4樓之9 | 林錦龍 |
台灣東南亞芬密寧有限公司 | 臺北市中山區民權西路79號4樓之9 | 林諱聰 |
鴻康工程有限公司 | 臺北市中山區民權西路79號4樓之9 | — |
展勝工程有限公司 | 臺北市中山區民權西路79號4樓之9 | — |
禾航國際事業有限公司 | 臺北市中山區民權西路79號4樓之9 | 簡淑惠 |
毓祥有限公司 | 臺北市中山區民權西路79號4樓之9 | 蔡玉琳 |
仙茉莎生技有限公司 | 臺北市中山區民權西路79號4樓之9 | — |
大地再造股份有限公司 | 臺北市中山區民權西路79號4樓之9 | 李昀澤 |
泰鋒水電工程有限公司 | 臺北市中山區民權西路79號4樓之9 | — |
柏宇實業有限公司 | 臺北市中山區民權西路79號4樓之9 | 黃宜枋 |
松德展業有限公司 | 臺北市中山區民權西路79號4樓之9 | — |
艾雪科技股份有限公司 | 臺北市中山區民權西路79號5樓 | 許育仁 |