南雄投資顧問有限公司 58435405
基本資訊
統一編號 | 58435405 |
公司名稱 | 南雄投資顧問有限公司 |
公司狀態 | 解散 |
登記地址 | 新竹縣竹北市中興里嘉豐一街65號1樓 |
郵遞區號 新竹縣竹北市中興里嘉豐一街65號1樓 | |
登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
資本總額 | 10,000 |
負責人 | 吳三其 |
設立日期 | 2017/11/13 |
最後核准變更日期 | 2021/04/06 |
公司撤銷日期 | 2023/01/06 |
停業核准日期 | 2022/07/01 |
停業/延展期間 | 2022/07/01 ~ 2023/06/30 |
停復業狀況 | 停業 |
停復業狀況描述 | 停業副本 |
營業登記項目 | F102170 食品什貨批發業 F101990 其他農、畜、水產品批發業 F401010 國際貿易業 H201010 一般投資業 H703090 不動產買賣業 H703100 不動產租賃業 I102010 投資顧問業 I103060 管理顧問業 I503010 景觀、室內設計業 E801010 室內裝潢業 C802090 清潔用品製造業 C802100 化粧品製造業 F107030 清潔用品批發業 F108040 化粧品批發業 F207030 清潔用品零售業 F208040 化粧品零售業 F399040 無店面零售業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
董監事資料
職稱 | 姓名 | 持有股份數(股) |
---|---|---|
董事 | 吳三其 | 10,000 |
公司歷程
- 2023年2月
- 公司狀況 核准設立 變更為 解散 (112年01月06日 經授中字 第11233012050號)
- 停業日期(起) 2020年7月1日 變更為 2022年7月1日
- 停業日期(迄) 2021年6月30日 變更為 2023年6月30日
財稅資料
項目代碼 | 財稅營業項目 | 說明 |
---|
無資料
所有負責人為 吳三其 的公司
公司名稱 | 公司統編 | 負責人 |
---|---|---|
南雄投資顧問有限公司 | 58435405 | 吳三其 |
附近的公司商號
公司名稱 | 登記地址 | 負責人 |
---|---|---|
薇依有限公司 | 新竹縣竹北市中興里嘉豐一街65號1樓 | 黃瑞昌 |
萬璽貿易有限公司 | 新竹縣竹北市中興里嘉豐一街65號1樓 | 黃瑞昌 |
居託股份有限公司 | 新竹縣竹北市中興里嘉豐一街65號1樓 | 黃瑞昌 |
精鼎捷有限公司 | 新竹縣竹北市中興里嘉豐一街65號1樓 | 徐佩鈺 |
稼大有限公司 | 新竹縣竹北市中興里嘉豐一街65號1樓 | — |
捷悅有限公司 | 新竹縣竹北市中興里嘉豐一街65號一樓 | 徐佩鈺 |
敏納斯花精有限公司 | 新竹縣竹北市中興里嘉豐一街73號 | 張志明 |
首馥國際不動產顧問有限公司 | 新竹縣竹北市中興里嘉豐一街89號1樓 | — |
宇創視覺科技股份有限公司 | 新竹縣竹北市中興里嘉豐七街139號1樓 | 蘇家禾 |
弘浩科技有限公司 | 新竹縣竹北市中興里嘉豐七街139號6樓 | — |
仟祥建設有限公司 | 新竹縣竹北市中興里嘉豐七街145號 | 吳博允 |
雙瀧營造股份有限公司 | 新竹縣竹北市中興里嘉豐七街145號 | 湯啓宗 |
愛思可樂教育事業股份有限公司 | 新竹縣竹北市中興里嘉豐七街145號二樓 | 許志銘 |
晶碩綠能有限公司 | 新竹縣竹北市中興里嘉豐七街2號 | 林芸萱 |
晶泰能源科技有限公司 | 新竹市東區豐功里公道五路二段425-2號13樓之2 | 林芸萱 |
均榕科技有限公司 | 新竹縣竹北市中興里嘉豐三街48號7樓 | — |
理征國際股份有限公司 | 新竹縣竹北市中興里嘉豐九路10號 | 羅文榤 |
九鼎實業股份有限公司 | 新竹縣竹北市中興里嘉豐九路15號 | 李威宗 |
喜來登公寓大廈管理維護股份有限公司 | 新竹縣竹北市中興里嘉豐九路2號 | 廖俊傑 |
聯鈺興業有限公司 | 新竹縣竹北市中興里嘉豐二街1段11巷12號 | — |