悅亨股份有限公司 54928809
基本資訊
統一編號 | 54928809 |
公司名稱 | 悅亨股份有限公司 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記地址 | 花蓮縣吉安鄉慈惠四街236巷7號 |
郵遞區號 花蓮縣吉安鄉慈惠四街236巷7號 | |
登記機關 | 桃園市政府 |
資本總額 | 10,050,000 |
實收資本額 | 10,050,000 |
負責人 | 杜侑珍 |
設立日期 | 2018/03/29 |
停業核准日期 | 2022/08/22 |
停業/延展期間 | 2022/08/31 ~ 2023/08/30 |
停復業狀況 | 停業 |
停復業狀況描述 | 停業 |
營業登記項目 | F101040 家畜家禽批發業 F101050 水產品批發業 F101990 其他農、畜、水產品批發業 F102170 食品什貨批發業 F501060 餐館業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
董監事資料
職稱 | 姓名 | 持有股份數(股) |
---|
無資料
公司歷程
- 2021年2月
- 每股金額(元) 10
- 已發行股份總數(股) 1,005,000
- 停業核准(備)機關 財政部北區國稅局花蓮分局 變更為 財政資訊中心轉入(轉入日期:109/10/06)
- 公司所在地
花蓮縣吉安鄉慈惠四街236巷7號
變更為
桃園市桃園區國際路二段178號 - 登記機關 經濟部中部辦公室 變更為 桃園市政府
- 停業日期(起) 2019年9月1日 變更為 2020年9月1日
- 停業日期(迄) 2020年8月31日 變更為 2021年8月31日
- 2019年4月
- 公司所在地
桃園市桃園區大有里大有路489號3樓之1
變更為
花蓮縣吉安鄉慈惠四街236巷7號 - 登記機關 桃園市政府 變更為 經濟部中部辦公室
- 2018年11月
- 資本總額(元) 10,000,000 變更為 10,050,000
- 實收資本額(元) 9,000,000 變更為 10,050,000
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 杜侑珍 — 218,700 董事 劉健欣 欣錩投資股份有限公司 405,000 董事 吳崑永 — 1,300 監察人 吳崑龍 — 380,000 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 杜侑珍 — 196,300 董事 劉健欣 欣錩投資股份有限公司 360,000 董事 吳崑永 — 1,300 監察人 吳崑龍 — 447,400 - ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 杜侑珍 — 196,300 董事 劉健欣 欣錩投資股份有限公司 360,000 董事 吳崑永 — 1,300 監察人 吳崑龍 — 447,400 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 杜侑珍 — 91,300 董事 劉健欣 欣錩投資股份有限公司 360,000 董事 吳崑永 — 1,300 監察人 吳崑龍 — 447,400
- 2018年7月
- 實收資本額(元) 7,500,000 變更為 9,000,000
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 杜侑珍 — 91,300 董事 劉健欣 欣錩投資股份有限公司 360,000 董事 吳崑永 — 1,300 監察人 吳崑龍 — 447,400 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 杜侑珍 — 1,300 董事 劉健欣 欣錩投資股份有限公司 300,000 董事 吳崑永 — 1,300 監察人 吳崑龍 — 447,400
- 2018年6月
- 實收資本額(元) 5,300,000 變更為 7,500,000
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 杜侑珍 — 1,300 董事 劉健欣 欣錩投資股份有限公司 300,000 董事 吳崑永 — 1,300 監察人 吳崑龍 — 447,400 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 杜侑珍 — 1,300 董事 劉健欣 欣錩投資股份有限公司 212,000 董事 吳崑永 — 1,300 監察人 吳崑龍 — 315,400
- 2018年5月
- 實收資本額(元) 2,800,000 變更為 5,300,000
- 實收資本額(元) 1,300,000 變更為 2,800,000
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 杜侑珍 — 1,300 董事 劉健欣 欣錩投資股份有限公司 212,000 董事 吳崑永 — 1,300 監察人 吳崑龍 — 315,400 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 杜侑珍 — 1,300 董事 劉健欣 欣錩投資股份有限公司 120,000 董事 吳崑永 — 1,300 監察人 吳崑龍 — 157,400 - ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 杜侑珍 — 1,300 董事 劉健欣 欣錩投資股份有限公司 120,000 董事 吳崑永 — 1,300 監察人 吳崑龍 — 157,400 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 杜侑珍 — 1,300 董事 劉健欣 欣錩投資股份有限公司 120,000 董事 吳崑永 — 1,300 監察人 吳崑龍 — 7,400
財稅資料
項目代碼 | 財稅營業項目 | 說明 |
---|
無資料
附近的公司商號
公司名稱 | 登記地址 | 負責人 |
---|---|---|
獅子印國際有限公司 | 桃園市桃園區國際路二段178號1樓 | 馬詠欣 |
寶德隆工程有限公司 | 桃園市桃園區國際路二段178號1樓 | 傅子鎔 |
添好雲端資訊有限公司 | 桃園市桃園區國際路二段178號1樓 | 毛甄輿 |
楷安國際有限公司 | 桃園市桃園區國際路二段178號1樓 | 馬詠欣 |
圓頂通訊有限公司 | 桃園市桃園區國際路二段178號1樓 | — |
凱特沃德國際有限公司 | 桃園市桃園區國際路二段178號1樓 | 陳秀慧 |
昇鴻國際科技有限公司 | 桃園市桃園區國際路二段178號(1樓) | 洪旻祺 |
泰鼎國際興業股份有限公司 | 桃園市桃園區國際路二段199號1樓 | 陳志榮 |
卓越國際企業管理顧問有限公司 | 桃園市桃園區國際路二段205號1樓 | 徐國雄 |
晟弘有限公司 | 桃園市桃園區國際路二段206號 | 邱奕漢 |
永可利有限公司 | 桃園市桃園區國際路二段206號1樓 | 邱奕漢 |
德用實業有限公司 | 桃園市桃園區國際路二段207巷54號 | 邱美麗 |
隆田開發有限公司 | 桃園市桃園區國際路二段207巷62號1樓 | 莊貴惠 |
日倉貿易有限公司 | 桃園市桃園區國際路二段217巷10號 | 陳益偉 |
延同有限公司 | 桃園市桃園區國際路二段217巷27號 | 林鳳儀 |
森川應用材料有限公司 | 桃園市桃園區國際路二段217巷27號 | 王順程 |
泰宇輪胎有限公司 | 桃園市桃園區國際路二段243號 | 徐健國 |
尼尼義大利餐廳有限公司 | 桃園市桃園區國際路二段27之1、27之2號1樓 | 李靜宜 |
柏擁桂有限公司 | 桃園市桃園區國際路二段2號3F | — |
力易工程有限公司 | 桃園市桃園區國際路二段30號 | 鄭秀玉 |