常玉國際有限公司 54879808
基本資訊
統一編號 | 54879808 |
公司名稱 | 常玉國際有限公司 |
公司英文名稱 | MOPOL INTERNATIONAL Co., Ltd. |
公司狀態 | 核准設立 |
登記地址 | 臺北市信義區基隆路1段396號2樓 |
郵遞區號 臺北市信義區基隆路1段396號2樓 | |
英文地址 | 2 F., No. 396, Sec. 1, Keelung Rd., Xinyi Dist., Taipei City 11051, Taiwan (R.O.C.) |
登記機關 | 臺北市政府 |
資本總額 | 2,940,000 |
負責人 | OSINSKA MONIKA |
設立日期 | 2015/11/02 |
最後核准變更日期 | 2020/02/25 |
停業/延展期間 | 2022/07/05 ~ 2023/07/04 |
停復業狀況 | 停業 |
停復業狀況描述 | 停業 |
營業登記項目 | F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 F206020 日常用品零售業 F399040 無店面零售業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
董監事資料
職稱 | 姓名 | 持有股份數(股) |
---|---|---|
董事 | OSINSKA MONIKA | 2,940,000 |
公司歷程
- 2024年3月
- 停業核准(備)機關 財政資訊中心轉入(轉入日期:108/07/13) 變更為 財政資訊中心轉入(轉入日期:112/07/16)
- 公司名稱
常玉國際有限公司
變更為
默波全球顧問有限公司 - 停業日期(起) 2019年7月5日 變更為 2023年7月5日
- 停業日期(迄) 2020年7月4日 變更為 2024年7月4日
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 出資額 董事 OSINSKA MONIKA 1,499,400 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 出資額 董事 OSINSKA MONIKA 2,940,000
- 2020年3月
- 停業核准(備)機關 財政部北區國稅局 變更為 財政資訊中心轉入(轉入日期:108/07/13)
- 公司所在地
臺北市信義區基隆路1段398號7樓之2
變更為
臺北市信義區基隆路1段396號2樓 - 停業日期(起) 2018年7月5日 變更為 2019年7月5日
- 停業日期(迄) 2019年7月4日 變更為 2020年7月4日
- 2019年3月
- 停業核准(備)機關 財政部北區國稅局
- 停業日期(起) 2018年7月5日
- 停業日期(迄) 2019年7月4日
- 公司所在地
新北市中和區中山路3段136巷55號13樓
變更為
臺北市信義區基隆路1段398號7樓之2 - 登記機關 新北市政府 變更為 臺北市政府
- 2017年11月
- 公司名稱
波蘿旅行社有限公司
變更為
常玉國際有限公司 - 公司所在地
臺北市信義區基隆路1段400號7樓
變更為
新北市中和區中山路3段136巷55號13樓 - 登記機關 臺北市政府 變更為 新北市政府
- 資本總額(元) 6,000,000 變更為 2,940,000
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 出資額 董事 OSINSKA MONIKA 2,940,000 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 出資額 董事 OSINSKA MONIKA 2,940,000 董事 FLADER-WU MAGDA ALICJA 2,940,000
- 2017年2月
- 公司所在地
新北市三峽區國際一街33之2號3樓
變更為
臺北市信義區基隆路1段400號7樓 - 登記機關 新北市政府 變更為 臺北市政府
- 2015年12月
- 公司名稱 波蘿旅行社有限公司
- 公司狀況 核准設立
- 公司所在地 新北市三峽區國際一街33之2號3樓
- 股權狀況 僑外資
- 登記機關 新北市政府
- 資本總額(元) 6,000,000
- 經理人賴青櫪
- ▼ 董監事、持股
職稱 姓名 出資額 董事 OSINSKA MONIKA 2,940,000 董事 FLADER-WU MAGDA ALICJA 2,940,000
國貿局資料
統一編號 | 54879808 |
原始登記日期 | 2017/12/01 |
核發日期 | 2021/08/13 |
廠商中文名稱 | 常玉國際有限公司 |
廠商英文名稱 | MOPOL INTERNATIONAL Co., Ltd. |
中文營業地址 | 臺北市信義區基隆路1段396號2樓 |
英文營業地址 | 2 F., No. 396, Sec. 1, Keelung Rd., Xinyi Dist., Taipei City 11051, Taiwan (R.O.C.) |
電話號碼 | 02-89702746 |
傳真號碼 | |
進口資格 | 無 |
出口資格 | 無 |
財稅資料
項目代碼 | 財稅營業項目 | 說明 |
---|
無資料
所有負責人為 OSINSKA MONIKA 的公司
公司名稱 | 公司統編 | 負責人 |
---|---|---|
常玉國際有限公司 | 54879808 | OSINSKA MONIKA |
附近的公司商號
公司名稱 | 登記地址 | 負責人 |
---|---|---|
久榮投資有限公司 | 臺北市中正區館前路2號12樓 | 楊惠婷 |
濰茂國際有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段396號2樓 | 周沛鈺 |
銀磊歐美主流精品有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段396號2樓 | — |
金牛網絡科技有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段396號2樓 | — |
台灣岩根研究所股份有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段396號2樓 | — |
泰忻有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段396號2樓 | 蕭琇如 |
英屬維京群島商亞洲通有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段396號2樓 | VASILEV VLADIMIR |
聚才實業有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段396號2樓 | — |
立磊管理顧問股份有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段396號3樓 | — |
哈根企業有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段396號3樓之1 | — |
傳誠投資顧問股份有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段396號4樓 | 黃銘祐 |
傳誠旺旺投資有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段396號4樓 | 黃銘祐 |
核聚股份有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段396號6樓 | 謝淑爰 |
核聚保險經紀人股份有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段396號6樓 | CHANG,SHIH JUNG |
百禾文化資訊有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段396號7樓 | 林廼玫 |
慎聯股份有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段396號8樓 | 朱珮儀 |
慎立企業有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段396號8樓 | 黃光華 |
富德郁有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段396號8樓之1 | 劉燕培 |
創洋興業有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段396號8樓之1 | 胡樹人 |
光盛影業製作有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段396號8樓之1 | 徐順理 |