慶德商事有限公司 54677417
基本資訊
統一編號 | 54677417 |
公司名稱 | 慶德商事有限公司 |
公司狀態 | 解散 |
登記地址 | 臺北市中山區中山北路1段140巷46號 |
郵遞區號 臺北市中山區中山北路1段140巷46號 | |
登記機關 | 臺北市政府 |
資本總額 | 500,000 |
負責人 | — |
設立日期 | 2014/02/25 |
最後核准變更日期 | 2017/02/06 |
公司撤銷日期 | 2018/02/07 |
停業核准日期 | 2017/09/14 |
停業/延展期間 | 2017/08/31 ~ 2018/08/30 |
停復業狀況 | 停業 |
停復業狀況描述 | 停業 |
董監事資料
職稱 | 姓名 | 持有股份數(股) |
---|
無資料
公司歷程
- 2018年3月
- 公司狀況 核准設立 變更為 解散
- 公司所在地
臺北市中山區中山北路1段140巷46號
變更為
臺北市中山區中山北路1段140巷46號 - 停業日期(起) 2016年1月20日 變更為 2017年8月31日
- 停業日期(迄) 2017年1月19日 變更為 2018年8月30日
- 2017年2月
- 公司所在地
臺北市中山區復興北路48號4樓
變更為
臺北市中山區中山北路1段140巷46號 - ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事 佐伯一之 日商KT CO., LTD. 500,000 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 佐伯一之 日商KT CO., LTD. 500,000 董事 櫻井憲和 日商KT CO., LTD. 500,000
- 2016年6月
- 停業核准(備)機關 財政部臺北國稅局中南稽徵所
- 公司所在地
臺北市中山區復興北路48號3樓
變更為
臺北市中山區復興北路48號4樓
- 2016年2月
- 停業日期(起) 2015年9月1日 變更為 2016年1月20日
- 停業日期(迄) 2016年8月31日 變更為 2017年1月19日
- 2016年1月
- 停業日期(起) 2015年9月1日
- 停業日期(迄) 2016年8月31日
- 公司所在地
臺北市中山區新生北路2段31之1號5樓之3
變更為
臺北市中山區復興北路48號3樓
- 2015年7月
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 佐伯一之 日商KT CO., LTD. 500,000 董事 櫻井憲和 日商KT CO., LTD. 500,000 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事 佐伯一之 日商KT CO., LTD. 500,000
- 2014年9月
- 公司所在地
臺北市中山區新生北路2段31之1號5樓之5
變更為
臺北市中山區新生北路2段31之1號5樓之3
- 2014年3月
- 公司名稱 慶德商事有限公司
- 公司狀況 核准設立
- 負責人姓名 佐伯一之
- 公司所在地 臺北市中山區新生北路2段31之1號5樓之5
- 股權狀況 僑外資
- 登記機關 臺北市政府
- 資本總額(元) 500,000
- 經理人豊田健次
- ▼ 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事 佐伯一之 日商KT CO., LTD. 500,000
財稅資料
項目代碼 | 財稅營業項目 | 說明 |
---|
無資料
附近的公司商號
公司名稱 | 登記地址 | 負責人 |
---|---|---|
台湾誠基国際有限公司 | 臺北市中山區中山北路1段140巷46號 | — |
萬坊屋有限公司 | 臺北市中山區中山北路1段140巷4號3樓 | — |
山田玄會社有限公司 | 臺北市中山區中山北路1段140巷4號3樓 | — |
鼎新國際實業有限公司 | 臺北市中山區中山北路1段140巷50號 | — |
亞璇藥業有限公司 | 臺北市中山區中山北路1段140巷8號1樓 | — |
晨旭投資有限公司 | 臺北市中山區中山北路1段140巷8號4樓 | 簡瑜瑩 |
巨昇投資有限公司 | 臺北市中山區中山北路1段140巷8號4樓 | 郭若綺 |
育林投資有限公司 | 臺北市中山區中山北路1段140巷8號4樓 | 郭娟娟 |
佳德昌投資有限公司 | 臺北市中山區中山北路1段140巷8號4樓 | 胡淑秋 |
佳德福投資有限公司 | 臺北市中山區中山北路1段140巷8號4樓 | 胡淑秋 |
瑞仕皮鞋有限公司 | 臺北市中山區中山北路1段140巷9號 | — |
明生有限公司 | 臺北市中山區中山北路1段143、145號 | 黃明宏 |
宏新實業有限公司 | 臺北市中山區中山北路1段144號 | 胡煥彩 |
大品國際聯合餐飲股份有限公司 | 臺北市中山區中山北路1段145號(9樓) | 林志豪 |
新加坡商奧德利有限公司 | 臺北市中山區中山北路1段145號10樓 | 林澤延 |
明盛國際實業有限公司 | 臺北市中山區中山北路1段145號1樓 | — |
合一成城股份有限公司 | 臺北市中山區中山北路1段145號4樓 | 楊閔翔 |
永誠國際證券投資顧問股份有限公司 | 臺北市中山區中山北路1段145號6樓 | 林志豪 |
云望國際企業有限公司 | 臺北市中山區中山北路1段145號8樓 | 梁云 |
浦衛新集成股份有限公司 | 臺北市中山區中山北路1段145號8樓 | 梁云 |