裕民保險經紀人股份有限公司 54607601
基本資訊
統一編號 | 54607601 |
公司名稱 | 裕民保險經紀人股份有限公司 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記地址 | 臺中市南屯區五權西路二段1161號3樓 |
郵遞區號 臺中市南屯區五權西路二段1161號3樓 | |
登記機關 | 臺中市政府 |
資本總額 | 5,000,000 |
實收資本額 | 5,000,000 |
負責人 | 高金豐 |
設立日期 | 2013/12/11 |
最後核准變更日期 | 2021/05/06 |
停復業狀況 | 復業 |
停復業狀況描述 | 復業 |
營業登記項目 | H602021 財產保險經紀人 |
公司歷程
- 2023年5月
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 高金豐 裕民汽車股份有限公司 500,000 董事 劉錫坤 裕民汽車股份有限公司 500,000 董事 賴芳忠 裕民汽車股份有限公司 500,000 董事 鄒培欽 裕民汽車股份有限公司 500,000 董事 蕭孟芬 裕民汽車股份有限公司 500,000 監察人 郭毓婷 裕民汽車股份有限公司 500,000 監察人 許美璋 裕民汽車股份有限公司 500,000 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 高金豐 裕民汽車股份有限公司 500,000 董事 劉錫坤 裕民汽車股份有限公司 500,000 董事 賴芳忠 裕民汽車股份有限公司 500,000 董事 鄒培欽 裕民汽車股份有限公司 500,000 董事 蕭孟芬 裕民汽車股份有限公司 500,000 監察人 魏諦芊 裕民汽車股份有限公司 500,000 監察人 許美璋 裕民汽車股份有限公司 500,000
- 2023年4月
- 經理人賴國隆變更為賴國龍
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 高金豐 裕民汽車股份有限公司 500,000 董事 劉錫坤 裕民汽車股份有限公司 500,000 董事 賴芳忠 裕民汽車股份有限公司 500,000 董事 鄒培欽 裕民汽車股份有限公司 500,000 董事 蕭孟芬 裕民汽車股份有限公司 500,000 監察人 魏諦芊 裕民汽車股份有限公司 500,000 監察人 許美璋 裕民汽車股份有限公司 500,000 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 高金豐 裕民汽車股份有限公司 500,000 董事 劉錫坤 裕民汽車股份有限公司 500,000 董事 賴芳忠 裕民汽車股份有限公司 500,000 董事 鄒培欽 裕民汽車股份有限公司 500,000 董事 蕭孟芬 裕民汽車股份有限公司 500,000 監察人 蔡奇宏 裕民汽車股份有限公司 500,000 監察人 許美璋 裕民汽車股份有限公司 500,000
- 2021年6月
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 高金豐 裕民汽車股份有限公司 500,000 董事 劉錫坤 裕民汽車股份有限公司 500,000 董事 賴芳忠 裕民汽車股份有限公司 500,000 董事 鄒培欽 裕民汽車股份有限公司 500,000 董事 蕭孟芬 裕民汽車股份有限公司 500,000 監察人 蔡奇宏 裕民汽車股份有限公司 500,000 監察人 許美璋 裕民汽車股份有限公司 500,000 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 高金豐 裕民汽車股份有限公司 500,000 董事 劉錫坤 裕民汽車股份有限公司 500,000 董事 賴芳忠 裕民汽車股份有限公司 500,000 董事 陳法科 裕民汽車股份有限公司 500,000 董事 蕭孟芬 裕民汽車股份有限公司 500,000 監察人 蔡奇宏 裕民汽車股份有限公司 500,000 監察人 許美璋 裕民汽車股份有限公司 500,000
- 2020年8月
- 每股金額(元) 10
- 已發行股份總數(股) 500,000
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 高金豐 裕民汽車股份有限公司 500,000 董事 劉錫坤 裕民汽車股份有限公司 500,000 董事 賴芳忠 裕民汽車股份有限公司 500,000 董事 陳法科 裕民汽車股份有限公司 500,000 董事 蕭孟芬 裕民汽車股份有限公司 500,000 監察人 蔡奇宏 裕民汽車股份有限公司 500,000 監察人 許美璋 裕民汽車股份有限公司 500,000 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 高金豐 裕民汽車股份有限公司 500,000 董事 劉錫坤 裕民汽車股份有限公司 500,000 董事 李家祺 裕民汽車股份有限公司 500,000 董事 陳法科 裕民汽車股份有限公司 500,000 董事 蕭孟芬 裕民汽車股份有限公司 500,000 董事 蔡奇宏 裕民汽車股份有限公司 500,000 監察人 許美璋 裕民汽車股份有限公司 500,000
- 2020年2月
- 公司所在地
臺中市南屯區五權西路二段1161號3樓
變更為
臺中市南屯區五權西路二段1161號3樓 - ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 高金豐 裕民汽車股份有限公司 500,000 董事 劉錫坤 裕民汽車股份有限公司 500,000 董事 李家祺 裕民汽車股份有限公司 500,000 董事 陳法科 裕民汽車股份有限公司 500,000 董事 蕭孟芬 裕民汽車股份有限公司 500,000 董事 蔡奇宏 裕民汽車股份有限公司 500,000 監察人 許美璋 裕民汽車股份有限公司 500,000 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 高金豐 裕民汽車股份有限公司 500,000 董事 劉錫坤 裕民汽車股份有限公司 500,000 董事 李家祺 裕民汽車股份有限公司 500,000 董事 蕭孟芬 裕民汽車股份有限公司 500,000 董事 林群盛 裕民汽車股份有限公司 500,000 監察人 陳元龍 裕民汽車股份有限公司 500,000 監察人 許美璋 裕民汽車股份有限公司 500,000
- 2019年4月
- 公司所在地
臺中市西屯區成都路279號地下一樓之10
變更為
臺中市南屯區五權西路二段1161號3樓 - 資本總額(元) 3,000,000 變更為 5,000,000
- 實收資本額(元) 3,000,000 變更為 5,000,000
- 停業日期(起) 2017年3月1日 變更為 2018年5月1日
- 停業日期(迄) 2018年2月28日 變更為 2019年4月30日
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 高金豐 裕民汽車股份有限公司 500,000 董事 劉錫坤 裕民汽車股份有限公司 500,000 董事 李家祺 裕民汽車股份有限公司 500,000 董事 蕭孟芬 裕民汽車股份有限公司 500,000 董事 林群盛 裕民汽車股份有限公司 500,000 監察人 陳元龍 裕民汽車股份有限公司 500,000 監察人 許美璋 裕民汽車股份有限公司 500,000 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 高金豐 裕民汽車股份有限公司 300,000 董事 劉錫坤 裕民汽車股份有限公司 300,000 董事 李家祺 裕民汽車股份有限公司 300,000 董事 蕭孟芬 裕民汽車股份有限公司 300,000 董事 林群盛 裕民汽車股份有限公司 300,000 監察人 陳元龍 裕民汽車股份有限公司 300,000 監察人 許美璋 裕民汽車股份有限公司 300,000
- 2017年8月
- 停業核准(備)機關 財政部中區國稅局臺中分局
- 停業日期(起) 2017年3月1日
- 停業日期(迄) 2018年2月28日
- 公司所在地
臺中市西屯區成都路279號地下一樓之10
變更為
臺中市西屯區成都路279號地下一樓之10 - ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 高金豐 裕民汽車股份有限公司 300,000 董事 劉錫坤 裕民汽車股份有限公司 300,000 董事 李家祺 裕民汽車股份有限公司 300,000 董事 蕭孟芬 裕民汽車股份有限公司 300,000 董事 林群盛 裕民汽車股份有限公司 300,000 監察人 陳元龍 裕民汽車股份有限公司 300,000 監察人 許美璋 裕民汽車股份有限公司 300,000 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 高金豐 裕民汽車股份有限公司 300,000 董事 劉錫坤 裕民汽車股份有限公司 300,000 董事 李振成 裕民汽車股份有限公司 300,000 董事 蕭孟芬 裕民汽車股份有限公司 300,000 董事 林群盛 裕民汽車股份有限公司 300,000 監察人 陳元龍 裕民汽車股份有限公司 300,000 監察人 許美璋 裕民汽車股份有限公司 300,000
- 2016年11月
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 高金豐 裕民汽車股份有限公司 300,000 董事 劉錫坤 裕民汽車股份有限公司 300,000 董事 李振成 裕民汽車股份有限公司 300,000 董事 蕭孟芬 裕民汽車股份有限公司 300,000 董事 林群盛 裕民汽車股份有限公司 300,000 監察人 陳元龍 裕民汽車股份有限公司 300,000 監察人 許美璋 裕民汽車股份有限公司 300,000 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 高金豐 裕民汽車股份有限公司 300,000 董事 劉錫坤 裕民汽車股份有限公司 300,000 董事 李振成 裕民汽車股份有限公司 300,000 董事 蕭孟芬 裕民汽車股份有限公司 300,000 董事 林群盛 裕民汽車股份有限公司 300,000 監察人 王大維 裕民汽車股份有限公司 300,000 監察人 許美璋 裕民汽車股份有限公司 300,000
- 2016年1月
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 高金豐 裕民汽車股份有限公司 300,000 董事 劉錫坤 裕民汽車股份有限公司 300,000 董事 李振成 裕民汽車股份有限公司 300,000 董事 蕭孟芬 裕民汽車股份有限公司 300,000 董事 林群盛 裕民汽車股份有限公司 300,000 監察人 王大維 裕民汽車股份有限公司 300,000 監察人 許美璋 裕民汽車股份有限公司 300,000 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 高金豐 裕民汽車股份有限公司 300,000 董事 劉錫坤 裕民汽車股份有限公司 300,000 董事 李振成 裕民汽車股份有限公司 300,000 董事 蕭孟芬 裕民汽車股份有限公司 300,000 董事 莊文凱 裕民汽車股份有限公司 300,000 監察人 王大維 裕民汽車股份有限公司 300,000 監察人 許美璋 裕民汽車股份有限公司 300,000
- 2015年10月
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 高金豐 裕民汽車股份有限公司 300,000 董事 劉錫坤 裕民汽車股份有限公司 300,000 董事 李振成 裕民汽車股份有限公司 300,000 董事 蕭孟芬 裕民汽車股份有限公司 300,000 董事 莊文凱 裕民汽車股份有限公司 300,000 監察人 王大維 裕民汽車股份有限公司 300,000 監察人 許美璋 裕民汽車股份有限公司 300,000 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 高金豐 裕民汽車股份有限公司 300,000 董事 許國興 裕民汽車股份有限公司 300,000 董事 李振成 裕民汽車股份有限公司 300,000 董事 劉錫坤 裕民汽車股份有限公司 300,000 董事 莊文凱 裕民汽車股份有限公司 300,000 監察人 蕭明輝 裕民汽車股份有限公司 300,000 監察人 許美璋 裕民汽車股份有限公司 300,000
- 2014年1月
- 公司名稱 裕民保險經紀人股份有限公司
- 公司狀況 核准設立
- 負責人姓名 高金豐
- 公司所在地 臺中市西屯區成都路279號地下一樓之10
- 登記機關 臺中市政府
- 資本總額(元) 3,000,000
- 實收資本額(元) 3,000,000
- 經理人賴國隆
- ▼ 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 高金豐 裕民汽車股份有限公司 300,000 董事 許國興 裕民汽車股份有限公司 300,000 董事 李振成 裕民汽車股份有限公司 300,000 董事 劉錫坤 裕民汽車股份有限公司 300,000 董事 莊文凱 裕民汽車股份有限公司 300,000 監察人 蕭明輝 裕民汽車股份有限公司 300,000 監察人 許美璋 裕民汽車股份有限公司 300,000
財稅資料
項目代碼 | 財稅營業項目 | 說明 |
---|---|---|
655111 | 財產保險經紀 | 包括基於被保險人之利益,洽訂財產保險契約或提供相關服務等,而收取佣金或報酬者。亦包括再保險經紀。 |
附近的公司商號
公司名稱 | 登記地址 | 負責人 |
---|---|---|
民享租賃股份有限公司 | 臺中市南屯區五權西路二段1161號4樓 | 高金豐 |
辛旺有限公司 | 臺中市南屯區五權西路二段1216號1樓 | 辛承霖 |
介粗勇工程有限公司 | 臺中市南屯區五權西路二段1227號一樓 | — |
台中上豪國際汽車有限公司 | 臺中市南屯區五權西路二段1229號1樓 | 黃健泰 |
上一國際汽車有限公司 | 臺中市南屯區五權西路二段1229號2樓 | 莊琇媛 |
百億國際行銷有限公司 | 臺中市南屯區五權西路二段1236號1樓 | 蔡鎧程 |
台鉅玻璃有限公司 | 臺中市南屯區五權西路二段1266巷18之1號1樓 | 黃美珍 |
景益實業股份有限公司 | 臺中市南屯區五權西路二段1266巷23弄18號 | 粘錫榮 |
超茂興業股份有限公司 | 臺中市南屯區五權西路二段1266巷23弄18號 | 粘錫塤 |
台貿事業股份有限公司 | 臺中市南屯區五權西路二段1266巷23弄18號1樓 | — |
品誠資訊有限公司 | 臺中市南屯區五權西路二段131號10樓之2 | — |
弘昇建設股份有限公司 | 臺中市南屯區五權西路二段131號10樓之2 | 王霨通 |
弘昇建設股份有限公司 | 臺中市南屯區五權西路二段131號10樓之2 | 林宗勳 |
永晉旺業有限公司 | 臺中市南屯區五權西路二段131號10樓之3 | 謝献林 |
台灣斯邁克生技股份有限公司 | 臺中市南屯區五權西路二段131號10樓之3 | — |
雲沃克國際有限公司 | 臺中市南屯區五權西路二段131號12樓之2 | — |
佛司特金屬有限公司 | 臺中市南屯區五權西路二段131號15樓之2 | 詹智超 |
葆麗欣國際企業有限公司 | 臺中市南屯區五權西路二段131號19-1 | 余英姿 |
寶格麗保全股份有限公司 | 臺中市南屯區五權西路二段131號5樓之1 | 張美儀 |
聯輔實業有限公司 | 臺中市南屯區五權西路二段131號5樓之2 | 柯淯丰 |