五元康泰股份有限公司 54350221
基本資訊
統一編號 | 54350221 |
公司名稱 | 五元康泰股份有限公司 |
公司英文名稱 | 5 UNISON CORPORATION |
公司狀態 | 解散 |
登記地址 | 臺北市大安區和平東路2段201號11樓之1 |
郵遞區號 臺北市大安區和平東路2段201號11樓之1 | |
英文地址 | 11F.-1, No. 201, Sec. 2, Heping E. Rd., Da’an Dist., Taipei City 10664, Taiwan (R.O.C.) |
登記機關 | 臺北市政府 |
資本總額 | 5,000,000 |
實收資本額 | 5,000,000 |
負責人 | — |
設立日期 | 2013/08/13 |
最後核准變更日期 | 2020/10/05 |
公司撤銷日期 | 2021/10/22 |
停業核准日期 | 2020/10/15 |
停復業狀況 | 復業 |
停復業狀況描述 | 復業副本 |
董監事資料
職稱 | 姓名 | 持有股份數(股) |
---|
無資料
公司歷程
- 2020年11月
- 停業核准(備)機關 財政資訊中心轉入(轉入日期:109/09/10) 變更為 財政資訊中心轉入(轉入日期:109/10/17)
- 停業日期(起) 2020年9月7日 變更為 2020年10月15日
- 停業日期(迄) 2021年9月6日 變更為 2021年10月14日
- 2020年10月
- 每股金額(元) 10
- 已發行股份總數(股) 500,000
- 停業核准(備)機關 財政部臺北國稅局中南稽徵所 變更為 財政資訊中心轉入(轉入日期:109/09/10)
- 公司名稱
皇譽生技股份有限公司
變更為
五元康泰股份有限公司 - 公司所在地
臺北市中山區長安東路1段52-1號5樓
變更為
臺北市大安區和平東路2段201號11樓之1 - 停業日期(起) 2015年9月7日 變更為 2020年9月7日
- 停業日期(迄) 2016年9月6日 變更為 2021年9月6日
- 2016年4月
- 停業核准(備)機關 財政部臺北國稅局中南稽徵所
- 停業日期(起) 2015年9月7日
- 停業日期(迄) 2016年9月6日
國貿局資料
統一編號 | 54350221 |
原始登記日期 | 2020/11/16 |
核發日期 | 2021/10/23 |
廠商中文名稱 | 五元康泰股份有限公司 |
廠商英文名稱 | 5 UNISON CORPORATION |
中文營業地址 | 臺北市大安區和平東路2段201號11樓之1 |
英文營業地址 | 11F.-1, No. 201, Sec. 2, Heping E. Rd., Da’an Dist., Taipei City 10664, Taiwan (R.O.C.) |
電話號碼 | 02-27016064 |
傳真號碼 | |
進口資格 | 無 |
出口資格 | 無 |
財稅資料
項目代碼 | 財稅營業項目 | 說明 |
---|
無資料
附近的公司商號
公司名稱 | 登記地址 | 負責人 |
---|---|---|
台大佰農可生物科技股份有限公司 | 臺北市大安區和平東路2段201號11樓之1 | — |
金緻網路資訊服務股份有限公司 | 臺北市大安區和平東路2段201號11樓之1 | 郭俊男 |
元孟投資開發有限公司 | 臺北市大安區和平東路2段201號11樓之1 | — |
天風設計企業有限公司 | 臺北市大安區和平東路2段201號11樓之1 | 孫因 |
二合一網路行銷股份有限公司 | 臺北市大安區和平東路2段201號11樓之1 | 張永隆 |
友宏科技股份有限公司 | 臺北市大安區和平東路2段201號11樓之1 | — |
園區好行股份有限公司 | 臺北市大安區和平東路2段201號11樓之1 | 郭俊男 |
美立登資源國際有限公司 | 臺北市大安區和平東路2段201號12樓之1 | 高立鼎 |
生松民工業有限公司 | 臺北市大安區和平東路2段201號12樓之4 | — |
大荷室內裝修設計工程有限公司 | 臺北市大安區和平東路2段201號12樓之5 | 林希哲 |
隱邑行銷整合有限公司 | 臺北市大安區和平東路2段201號2樓 | 李集翠 |
財茂豐業有限公司 | 臺北市大安區和平東路2段201號2樓 | 高進財 |
威網科技有限公司 | 臺北市大安區和平東路2段201號2樓 | 吳雲恬 |
仰南有限公司 | 臺北市大安區和平東路2段201號2樓之2 | 吳德偉 |
仰楠食品有限公司 | 臺北市大安區和平東路2段201號2樓之2 | 楊晉旭 |
仰南食品股份有限公司 | 臺北市大安區和平東路2段201號2樓之2 | 吳德偉 |
台灣正鏞國際股份有限公司 | 臺北市大安區和平東路2段201號2樓之2 | 吳德偉 |
東騰水電工程有限公司 | 臺北市大安區和平東路2段201號2樓之4 | 郭振杉 |
昱聯建設股份有限公司 | 臺北市大安區和平東路2段201號2樓之4 | 周天放 |
博格思行銷有限公司 | 臺北市大安區和平東路2段201號3樓 | — |