飴川本舖股份有限公司 54312016
基本資訊
統一編號 | 54312016 |
公司名稱 | 飴川本舖股份有限公司 |
公司狀態 | 解散 |
登記地址 | 臺北市北投區北投路1段7號 |
郵遞區號 臺北市北投區北投路1段7號 | |
登記機關 | 臺北市政府 |
資本總額 | 8,000,000 |
實收資本額 | 8,000,000 |
負責人 | — |
設立日期 | 2013/11/25 |
最後核准變更日期 | 2019/04/11 |
公司撤銷日期 | 2020/09/15 |
停業核准日期 | 2020/02/07 |
停業/延展期間 | 2019/12/31 ~ 2020/12/30 |
停復業狀況 | 停業 |
停復業狀況描述 | 停業 |
董監事資料
職稱 | 姓名 | 持有股份數(股) |
---|
無資料
公司歷程
- 2020年10月
- 每股金額(元) 10
- 已發行股份總數(股) 800,000
- 停業核准(備)機關 財政部北區國稅局中壢稽徵所 變更為 財政資訊中心轉入(轉入日期:109/02/12)
- 公司狀況 核准設立 變更為 解散 (109年09月15日 府產業商字 第10954156000號)
- 公司所在地
臺北市北投區北投路1段7號
變更為
臺北市北投區北投路1段7號 - 停業日期(起) 2018年12月31日 變更為 2019年12月31日
- 停業日期(迄) 2019年12月30日 變更為 2020年12月30日
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 監察人 陳逸 怡客咖啡股份有限公司 800,000 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 許金龍 怡客咖啡股份有限公司 800,000 董事 謝東波 怡客咖啡股份有限公司 800,000 董事 許飛龍 怡客咖啡股份有限公司 800,000 董事 李柏衡 怡客咖啡股份有限公司 800,000 監察人 陳逸 怡客咖啡股份有限公司 800,000
- 2019年4月
- 停業核准(備)機關 財政部北區國稅局中壢稽徵所
- 停業日期(起) 2018年12月31日
- 停業日期(迄) 2019年12月30日
- 公司所在地
桃園市中壢區中華路一段782之1及782之2號
變更為
臺北市北投區北投路1段7號 - 登記機關 經濟部中部辦公室 變更為 臺北市政府
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 許金龍 怡客咖啡股份有限公司 800,000 董事 謝東波 怡客咖啡股份有限公司 800,000 董事 許飛龍 怡客咖啡股份有限公司 800,000 董事 李柏衡 怡客咖啡股份有限公司 800,000 監察人 陳逸 怡客咖啡股份有限公司 800,000 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 許金龍 怡客咖啡股份有限公司 800,000 董事 謝東波 怡客咖啡股份有限公司 800,000 董事 許瀚崴 怡客咖啡股份有限公司 800,000 董事 李柏衡 怡客咖啡股份有限公司 800,000 監察人 陳逸 怡客咖啡股份有限公司 800,000
- 2016年8月
- 公司所在地
桃園縣中壢市中華路一段782之1及782之2號
變更為
桃園市中壢區中華路一段782之1及782之2號 - ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 許金龍 怡客咖啡股份有限公司 800,000 董事 謝東波 怡客咖啡股份有限公司 800,000 董事 許瀚崴 怡客咖啡股份有限公司 800,000 董事 李柏衡 怡客咖啡股份有限公司 800,000 監察人 陳逸 怡客咖啡股份有限公司 800,000 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 許縉騰 怡客咖啡股份有限公司 500,000 董事 謝一成 怡客咖啡股份有限公司 500,000 董事 黃川河 — 200,000 董事 李羿慷 — 100,000 監察人 何福仁 — 0
- 2014年8月
- 公司所在地
新北市蘆洲區民權路188之3號
變更為
桃園縣中壢市中華路一段782之1及782之2號 - 登記機關 新北市政府 變更為 經濟部中部辦公室
- 2013年12月
- 公司名稱 飴川本舖股份有限公司
- 公司狀況 核准設立
- 負責人姓名 許縉騰
- 公司所在地 新北市蘆洲區民權路188之3號
- 登記機關 新北市政府
- 資本總額(元) 8,000,000
- 實收資本額(元) 8,000,000
- ▼ 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 許縉騰 怡客咖啡股份有限公司 500,000 董事 謝一成 怡客咖啡股份有限公司 500,000 董事 黃川河 — 200,000 董事 李羿慷 — 100,000 監察人 何福仁 — 0
財稅資料
項目代碼 | 財稅營業項目 | 說明 |
---|
無資料
附近的公司商號
公司名稱 | 登記地址 | 負責人 |
---|---|---|
一之鄉股份有限公司 | 臺北市北投區北投路1段7號 | 蔡秀宜 |
甜美有限公司 | 臺北市北投區北投路1段7號3樓 | 張理 |
緣之誼國際有限公司 | 臺北市北投區北投路1段7號3樓 | — |
稚松有限公司 | 臺北市北投區北投路1段93巷7號 | 陳宏蒝 |
璨華科技企業有限公司 | 臺北市北投區北投路1段93巷7號 | — |
松蒝國際有限公司 | 臺北市北投區北投路1段93巷7號 | — |
摩赫絲國際事業有限公司 | 臺北市北投區北投路1段95巷5號3樓 | 游家棟 |
透藍設計有限公司 | 臺北市北投區北投路1段9號 | 林遠秦 |
元通建材有限公司 | 臺北市北投區北投路1段9號 | 黃暐傑 |
貝森室內裝修有限公司 | 臺北市北投區北投路1段9號 | 連致翔 |
空場股份有限公司 | 臺北市北投區北投路1段9號 | — |
本田娛樂有限公司 | 臺北市北投區北投路1段9號3樓 | — |
做人成功文創股份有限公司 | 臺北市北投區北投路1段9號3樓 | 陳仁德 |
可易家電有限公司 | 臺北市士林區中山北路5段516號4樓 | 劉又銓 |
拾拓有限公司 | 新北市三重區福德北路12號3樓 | 劉佩君 |
嘉理生醫科技股份有限公司 | 臺北市北投區北投路2段11號11樓之2 | 呂理君 |
尼歐森國際有限公司 | 臺北市北投區中央南路2段12之2號13樓 | 李天君 |
貝可得國際股份有限公司 | 臺北市北投區北投路2段11號11樓之3 | 李建心 |
華碩雲端股份有限公司 | 臺北市北投區北投路2段11號2樓 | 謝明傑 |
新加坡商華科全球股份有限公司 | 臺北市北投區北投路2段11號2樓 | 何慧玉 |