車管家貿易有限公司 54067457
基本資訊
統一編號 | 54067457 |
公司名稱 | 車管家貿易有限公司 |
公司狀態 | 解散 |
登記地址 | 臺南市安平區建平里永華路二段248號22樓之2 |
郵遞區號 臺南市安平區建平里永華路二段248號22樓之2 | |
登記機關 | 臺南市政府 |
資本總額 | 1,000,000 |
負責人 | — |
設立日期 | 2012/12/11 |
最後核准變更日期 | 2015/04/15 |
公司撤銷日期 | 2019/01/21 |
停業核准日期 | 2018/10/16 |
停業/延展期間 | 2018/11/01 ~ 2019/10/31 |
停復業狀況 | 停業 |
停復業狀況描述 | 停業 |
董監事資料
職稱 | 姓名 | 持有股份數(股) |
---|
無資料
公司歷程
- 2019年2月
- 停業核准(備)機關 財政部南區國稅局臺南分局
- 公司狀況 核准設立 變更為 解散
- 公司所在地
臺南市安平區建平里永華路二段248號22樓之2
變更為
臺南市安平區建平里永華路二段248號22樓之2 - 停業日期(起) 2014年11月1日 變更為 2018年11月1日
- 停業日期(迄) 2015年10月31日 變更為 2019年10月31日
- 2015年5月
- 停業日期(起) 2014年11月1日
- 停業日期(迄) 2015年10月31日
- 公司所在地
臺南市安平區建平里永華路2段248號22樓之2
變更為
臺南市安平區建平里永華路二段248號22樓之2 - ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事 蔡雨珊 車之輪國際股份有限公司 1,000,000 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事 梁森元 車之輪國際股份有限公司 1,000,000
- 2013年1月
- 公司名稱 車管家貿易有限公司
- 公司狀況 核准設立
- 負責人姓名 梁森元
- 公司所在地 臺南市安平區建平里永華路2段248號22樓之2
- 登記機關 臺南市政府
- 資本總額(元) 1,000,000
- ▼ 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事 梁森元 車之輪國際股份有限公司 1,000,000
財稅資料
項目代碼 | 財稅營業項目 | 說明 |
---|
無資料
附近的公司商號
公司名稱 | 登記地址 | 負責人 |
---|---|---|
尚捷人力資源有限公司 | 臺南市安平區建平里永華路二段248號8樓之1 | 蔣竣宇 |
芊億實業有限公司 | 臺南市安平區建平里永華路二段248號8樓之2 | — |
金昌駿企業有限公司 | 臺南市安平區建平里永華路二段248號9樓之3 | 蘇洺鋒 |
加家企劃有限公司 | 臺南市安平區建平里永華路二段248號9樓之5 | 謝珮彤 |
梵國際藝術有限公司 | 臺南市安平區建平里永華路二段300號1樓 | 陳柏霈 |
梵藝術有限公司 | 臺南市安平區建平里永華路二段300號1樓 | — |
龐畢度藝術國際有限公司 | 臺南市安平區建平里永華路二段300號2樓 | 陳阿露 |
柏聚投資開發有限公司 | 臺南市安平區建平里永華路二段308號19樓之1 | — |
台灣多美生物科技有限公司 | 臺南市安平區建平里永華路二段二四八號一○樓之六 | — |
日盛勞資管理顧問股份有限公司 | 臺南市安平區建平里永華路二段二四八號一七樓之五 | — |
元大京華投資顧問有限公司 | 臺南市安平區建平里永華路二段二四八號一八樓之一 | — |
城市豐收科技有限公司 | 臺南市安平區建平里永華路二段二四八號一八樓之七 | — |
紋億實業有限公司 | 臺南市安平區建平里永華路二段二四八號一八F之七 | — |
協穎有限公司 | 臺南市安平區建平里永華路二段二四八號二一樓之六 | — |
松柏關懷有限公司 | 臺南市安平區建平里永華路二段二四八號二0樓之五 | — |
全豪國際企業有限公司 | 臺南市安平區建平里永華路二段二四八號十二樓之三 | — |
召容企業有限公司 | 臺南市安平區建平里永華路2段248號18樓之1 | — |
普光生活事業股份有限公司 | 臺南市安平區建平里永華路2段248號18樓之4 | — |
弘偉工程有限公司 | 臺南市安平區建平17街31號15樓之2 | — |
思茂企業有限公司 | 臺南市安平區建平5街131巷18弄20號 | 紀淑芬 |