台北顯示器股份有限公司 53736923
基本資訊
統一編號 | 53736923 |
公司名稱 | 台北顯示器股份有限公司 |
公司狀態 | 解散已清算完結 |
登記地址 | — |
登記機關 | 臺北市政府 |
資本總額 | 0 |
負責人 | — |
設立日期 | 2012/02/14 |
公司撤銷日期 | 2017/06/16 |
董監事資料
職稱 | 姓名 | 持有股份數(股) |
---|
無資料
公司歷程
- 2017年7月
- 公司狀況 核准設立 變更為 解散
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 監察人 保田隆雄 日商株式會社 JAPAN DISPLAY 500,000 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 片岡秀雄 日商株式會社 JAPAN DISPLAY 500,000 董事 有賀修二 日商株式會社 JAPAN DISPLAY 500,000 董事 吉田惠一 日商株式會社 JAPAN DISPLAY 500,000 監察人 保田隆雄 日商株式會社 JAPAN DISPLAY 500,000
- 2017年6月
- 停業核准(備)機關 財政部台北國稅局內湖營業 變更為 臺北市政府
- 停業日期(起) 2016年5月1日 變更為 2017年5月1日
- 停業日期(迄) 2017年4月30日 變更為 2018年4月30日
- 2017年4月
- 公司名稱
台灣晶端顯示貿易股份有限公司
變更為
台北顯示器股份有限公司 - 公司所在地
臺北市內湖區瑞湖街36號5樓
變更為
臺北市內湖區瑞湖街36號7樓 - ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 片岡秀雄 日商株式會社 JAPAN DISPLAY 500,000 董事 有賀修二 日商株式會社 JAPAN DISPLAY 500,000 董事 吉田惠一 日商株式會社 JAPAN DISPLAY 500,000 監察人 保田隆雄 日商株式會社 JAPAN DISPLAY 500,000 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 片岡 秀雄 日商株式會社 JAPAN DISPLAY 500,000 董事 有賀修二 日商株式會社 JAPAN DISPLAY 500,000 董事 吉田惠一 日商株式會社 JAPAN DISPLAY 500,000 監察人 保田隆雄 日商株式會社 JAPAN DISPLAY 500,000
- 2016年8月
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 片岡 秀雄 日商株式會社 JAPAN DISPLAY 500,000 董事 有賀修二 日商株式會社 JAPAN DISPLAY 500,000 董事 吉田惠一 日商株式會社 JAPAN DISPLAY 500,000 監察人 保田隆雄 日商株式會社 JAPAN DISPLAY 500,000 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 片岡 秀雄 日商株式會社 JAPAN DISPLAY 500,000 董事 有賀修二 日商株式會社 JAPAN DISPLAY 500,000 董事 吉田惠一 日商株式會社 JAPAN DISPLAY 500,000 監察人 佐藤幸宏 日商株式會社 JAPAN DISPLAY 500,000
- 2016年7月
- 停業核准(備)機關 臺北市政府 變更為 財政部台北國稅局內湖營業
- 2016年6月
- 停業核准(備)機關 臺北市政府
- 停業日期(起) 2015年5月1日 變更為 2016年5月1日
- 停業日期(迄) 2016年4月30日 變更為 2017年4月30日
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 片岡 秀雄 日商株式會社 JAPAN DISPLAY 500,000 董事 有賀修二 日商株式會社 JAPAN DISPLAY 500,000 董事 吉田惠一 日商株式會社 JAPAN DISPLAY 500,000 監察人 佐藤幸宏 日商株式會社 JAPAN DISPLAY 500,000 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 片岡秀雄 日商株式會社 JAPAN DISPLAY 500,000 董事 有賀修二 日商株式會社 JAPAN DISPLAY 500,000 董事 境田秀也 日商株式會社 JAPAN DISPLAY 500,000 監察人 佐藤幸宏 日商株式會社 JAPAN DISPLAY 500,000
- 2015年8月
- 停業日期(起) 2015年5月1日
- 停業日期(迄) 2016年4月30日
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 片岡秀雄 日商株式會社 JAPAN DISPLAY 500,000 董事 有賀修二 日商株式會社 JAPAN DISPLAY 500,000 董事 境田秀也 日商株式會社 JAPAN DISPLAY 500,000 監察人 佐藤幸宏 日商株式會社 JAPAN DISPLAY 500,000 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 片岡秀雄 日商株式會社 JAPAN DISPLAY 500,000 董事 有賀修二 日商株式會社 JAPAN DISPLAY 500,000 董事 境田秀也 日商株式會社 JAPAN DISPLAY 500,000 監察人 西康宏 日商株式會社 JAPAN DISPLAY 500,000
- 2014年4月
- 公司所在地
臺北市中山區長春路145號4樓
變更為
臺北市內湖區瑞湖街36號5樓
財稅資料
項目代碼 | 財稅營業項目 | 說明 |
---|
無資料
附近的公司商號
公司名稱 | 登記地址 | 負責人 |
---|
無資料