台灣聯縱智達管理顧問股份有限公司 53365176
基本資訊
統一編號 | 53365176 |
公司名稱 | 台灣聯縱智達管理顧問股份有限公司 |
公司狀態 | 解散 |
登記地址 | 臺中市沙鹿區埔子里18鄰正德路230巷11號1樓 |
郵遞區號 臺中市沙鹿區埔子里18鄰正德路230巷11號1樓 | |
登記機關 | 臺中市政府 |
資本總額 | 7,688,000 |
實收資本額 | 7,688,000 |
負責人 | — |
設立日期 | 2011/03/09 |
最後核准變更日期 | 2015/10/02 |
公司撤銷日期 | 2016/07/01 |
停業核准日期 | 2016/01/19 |
停業/延展期間 | 2016/01/31 ~ 2017/01/30 |
停復業狀況 | 停業 |
停復業狀況描述 | 停業 |
董監事資料
職稱 | 姓名 | 持有股份數(股) |
---|
無資料
公司歷程
- 2016年8月
- 公司狀況 核准設立 變更為 解散
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 監察人 江采樺 上海聯縱智達營銷咨詢有限公司 10,000 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 江李玉霜 上海聯縱智達營銷咨詢有限公司 0 董事 江佺志 上海聯縱智達營銷咨詢有限公司 719,800 董事 江佩志 上海聯縱智達營銷咨詢有限公司 10,000 監察人 江采樺 上海聯縱智達營銷咨詢有限公司 10,000
- 2016年5月
- 停業核准(備)機關 臺中市政府
- 停業日期(起) 2015年1月31日 變更為 2016年1月31日
- 停業日期(迄) 2016年1月30日 變更為 2017年1月30日
- 2015年12月
- 停業日期(起) 2015年1月31日
- 停業日期(迄) 2016年1月30日
- 公司所在地
臺中市西屯區福恩里工業區一路2巷3號4樓之2
變更為
臺中市沙鹿區埔子里18鄰正德路230巷11號1樓 - 登記機關 經濟部中部辦公室 變更為 臺中市政府
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 江李玉霜 上海聯縱智達營銷咨詢有限公司 0 董事 江佺志 上海聯縱智達營銷咨詢有限公司 719,800 董事 江佩志 上海聯縱智達營銷咨詢有限公司 10,000 監察人 江采樺 上海聯縱智達營銷咨詢有限公司 10,000 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 何奎柱 上海聯縱智達營銷咨詢有限公司 385,184 董事 薛寶峰 上海聯縱智達營銷咨詢有限公司 385,184 董事 陳晟 上海聯縱智達營銷咨詢有限公司 385,184 董事 柳楊 上海聯縱智達營銷咨詢有限公司 385,184 董事 江佺志 — 309,616 監察人 江仙志 — 10,000
財稅資料
項目代碼 | 財稅營業項目 | 說明 |
---|
無資料
附近的公司商號
公司名稱 | 登記地址 | 負責人 |
---|---|---|
承汯有限公司 | 臺中市沙鹿區埔子里1鄰正英三街45巷9號2樓 | 王淇潭 |
保勝營造有限公司 | 臺中市沙鹿區埔子里24鄰正德路180巷26號1樓 | 蔡曜宇 |
普蓮天企業有限公司 | 臺中市沙鹿區埔子里2鄰正英十三街12號 | 吳怡政 |
達克特照明有限公司 | 臺中市沙鹿區埔子里2鄰正英路107巷48號 | — |
優恆實業有限公司 | 臺中市沙鹿區埔子里8鄰正義路105號1樓 | 林盈廷 |
廣揚鞋材股份有限公司 | 臺中市沙鹿區埔子里七鄰屏西路古月巷二九︱六號 | 吳州煌 |
世晹工業有限公司 | 臺中市沙鹿區埔子里中園街一八七號 | — |
天數有限公司 | 臺中市沙鹿區埔子里中興路401號1樓 | — |
保佳綠健康事業股份有限公司 | 臺中市沙鹿區埔子里中興路403-2號2樓 | — |
弘周股份有限公司 | 臺中市沙鹿區埔子里中興路432號 | — |
庭庭科技有限公司 | 臺中市沙鹿區埔子里中興路四三四號 | — |
威泰事業股份有限公司 | 臺中市沙鹿區埔子里中興路四五○號十三樓 | — |
養生舖生物科技有限公司 | 臺中市沙鹿區埔子里中興路四四八號一樓 | — |
美玖企業有限公司 | 臺中市沙鹿區埔子里保安路一三八號 | — |
中源資源回收有限公司 | 臺中市沙鹿區埔子里保安路88號1樓 | — |
晴煇機械工程有限公司 | 臺中市沙鹿區埔子里保成一街12巷20號1樓 | 鄭百欽 |
逐露天下有限公司 | 臺中市沙鹿區埔子里保成一街12巷25號1樓 | 洪朝禎 |
耘思商店有限公司 | 臺中市沙鹿區埔子里保成一街12巷36號1樓 | — |
光偲塑膠有限公司 | 臺中市沙鹿區埔子里保成一街12巷43號1樓 | — |
宜興景觀有限公司 | 臺中市沙鹿區埔子里保成一街18號1樓 | 張民欣 |