仆派海洋生技股份有限公司 53049431
基本資訊
統一編號 | 53049431 |
公司名稱 | 仆派海洋生技股份有限公司 |
公司英文名稱 | Popeye Marine Biotechnology Ltd. |
公司狀態 | 核准設立 |
登記地址 | 新北市汐止區大同路1段239號12樓之5 |
郵遞區號 新北市汐止區大同路1段239號12樓之5 | |
英文地址 | 12 F.-5, No. 239, Sec. 1, Datong Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221006, Taiwan (R.O.C.) |
登記機關 | 新北市政府 |
資本總額 | 29,480,000 |
實收資本額 | 29,480,000 |
負責人 | 張愫芳 |
設立日期 | 2010/05/27 |
停業核准日期 | 2016/07/04 |
停復業狀況 | 復業 |
停復業狀況描述 | 復業 |
營業登記項目 | J901020 一般旅館業 F501060 餐館業 F101050 水產品批發業 F101120 觀賞魚批發業 F106040 水器材料批發業 F201030 水產品零售業 F201990 其他農畜水產品零售業 F207030 清潔用品零售業 F399020 商港區船舶船員日用品供應業 F399040 無店面零售業 F401010 國際貿易業 I103060 管理顧問業 I501010 產品設計業 IG01010 生物技術服務業 IG02010 研究發展服務業 J202010 產業育成業 J701040 休閒活動場館業 J799990 其他休閒服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 CF01011 醫療器材製造業 F108031 醫療器材批發業 F208031 醫療器材零售業 |
董監事資料
職稱 | 姓名 | 持有股份數(股) |
---|
無資料
公司歷程
- 2022年11月
- 股權狀況 僑外資
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 張愫芳 華京國際旅館顧問有限公司 0 董事 曾立名 — 0 董事 林宜養 — 0 監察人 李進生 — 0 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 張愫芳 華京國際旅館顧問有限公司 420,000 董事 曾立名 — 210,000 董事 張小玲 — 516,000 監察人 陳啓祥 — 0
- 2020年7月
- 每股金額(元) 5
- 已發行股份總數(股) 5,896,000
- 公司所在地
新北市汐止區大同路1段239號12樓之5
變更為
新北市汐止區大同路1段239號12樓之5
- 2019年8月
- 資本總額(元) 26,090,000 變更為 29,480,000
- 實收資本額(元) 26,090,000 變更為 29,480,000
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 張愫芳 華京國際旅館顧問有限公司 420,000 董事 曾立名 — 210,000 董事 張小玲 — 516,000 監察人 陳啓祥 — 0 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 張愫芳 華京國際旅館顧問有限公司 420,000 董事 曾立名 — 210,000 董事 張小玲 — 408,000 監察人 陳啓祥 — 0
- 2019年4月
- 資本總額(元) 16,000,000 變更為 26,090,000
- 實收資本額(元) 16,000,000 變更為 26,090,000
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 張愫芳 華京國際旅館顧問有限公司 420,000 董事 曾立名 — 210,000 董事 張小玲 — 408,000 監察人 陳啓祥 — 0 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 張愫芳 華京國際旅館顧問有限公司 420,000 董事 曾立名 — 210,000 董事 張小玲 — 40,000 監察人 陳啓祥 — 0
- 2018年9月
- 資本總額(元) 13,050,000 變更為 16,000,000
- 實收資本額(元) 13,050,000 變更為 16,000,000
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 張愫芳 華京國際旅館顧問有限公司 420,000 董事 曾立名 — 210,000 董事 張小玲 — 40,000 監察人 陳啓祥 — 0 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 張愫芳 華京國際旅館顧問有限公司 420,000 董事 曾立名 — 210,000 董事 吳佳玲 — 40,000 監察人 陳啓祥 — 0
- 2018年7月
- 資本總額(元) 9,950,000 變更為 13,050,000
- 實收資本額(元) 9,950,000 變更為 13,050,000
- 2018年6月
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 張愫芳 華京國際旅館顧問有限公司 420,000 董事 曾立名 — 210,000 董事 吳佳玲 — 40,000 監察人 陳啓祥 — 0 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 張愫芳 華京國際旅館顧問有限公司 420,000 董事 曾立名 — 210,000 董事 吳佳玲 — 40,000 監察人 陳祥 — 0
- 2018年4月
- 資本總額(元) 8,650,000 變更為 9,950,000
- 實收資本額(元) 8,650,000 變更為 9,950,000
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 張愫芳 華京國際旅館顧問有限公司 420,000 董事 曾立名 — 210,000 董事 吳佳玲 — 40,000 監察人 陳祥 — 0 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 張愫芳 華京國際旅館顧問有限公司 210,000 董事 曾立名 — 105,000 董事 吳佳玲 — 0 監察人 陳啓祥 — 0
- 2018年1月
- 實收資本額(元) 8,650,000
- 公司名稱
仆派海洋生技有限公司
變更為
仆派海洋生技股份有限公司 - 公司所在地
臺南市中西區大涼里金華路三段175號1樓
變更為
新北市汐止區大同路1段239號12樓之5 - 登記機關 臺南市政府 變更為 新北市政府
- 資本總額(元) 6,650,000 變更為 8,650,000
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 張愫芳 華京國際旅館顧問有限公司 210,000 董事 曾立名 — 105,000 董事 吳佳玲 — 0 監察人 陳啓祥 — 0 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事 張愫芳 華京國際旅館顧問有限公司 2,100,000
- 2017年11月
- 公司所在地
臺南市中西區大涼里金華路三段175號1樓
變更為
臺南市中西區大涼里金華路三段175號1樓 - 資本總額(元) 5,150,000 變更為 6,650,000
- 2016年12月
- 資本總額(元) 500,000 變更為 5,150,000
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事 張愫芳 華京國際旅館顧問有限公司 2,100,000 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事 沈儀仁 華京國際旅館顧問有限公司 500,000
- 2016年7月
- 停業核准(備)機關 財政部北區國稅局花蓮分局
- 公司名稱
獅子座華心大飯店有限公司
變更為
仆派海洋生技有限公司 - 公司所在地
花蓮縣花蓮市民生里中山路154號1樓
變更為
臺南市中西區大涼里金華路三段175號1樓 - 登記機關 經濟部中部辦公室 變更為 臺南市政府
- 停業日期(起) 2012年9月20日 變更為 2015年9月20日
- 停業日期(迄) 2013年9月19日 變更為 2016年9月19日
國貿局資料
統一編號 | 53049431 |
原始登記日期 | 2020/05/11 |
核發日期 | 2022/10/26 |
廠商中文名稱 | 仆派海洋生技股份有限公司 |
廠商英文名稱 | Popeye Marine Biotechnology Ltd. |
中文營業地址 | 新北市汐止區大同路1段239號12樓之5 |
英文營業地址 | 12 F.-5, No. 239, Sec. 1, Datong Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221006, Taiwan (R.O.C.) |
電話號碼 | 02-26498171 |
傳真號碼 | |
進口資格 | 有 |
出口資格 | 有 |
財稅資料
項目代碼 | 財稅營業項目 | 說明 |
---|
無資料
所有負責人為 張愫芳 的公司
公司名稱 | 公司統編 | 負責人 |
---|---|---|
華京國際旅館顧問有限公司 | 80108518 | 張愫芳 |
仆派海洋生技股份有限公司 | 53049431 | 張愫芳 |
附近的公司商號
公司名稱 | 登記地址 | 負責人 |
---|---|---|
禾列企業有限公司 | 新北市汐止區大同路1段239號12樓之6 | 黃嬪如 |
禾兆豐股份有限公司 | 新北市汐止區大同路1段239號12樓之7 | 蔡淑惠 |
啟益科技股份有限公司 | 新北市汐止區大同路1段239號12樓之8 | 蔡惠娟 |
鼎綸國際股份有限公司 | 新北市汐止區大同路1段239號13樓 | 白麗琪 |
碩翊科技股份有限公司 | 新北市汐止區大同路1段239號13樓 | 袁明光 |
宏益國際股份有限公司 | 新北市汐止區大同路1段239號13樓 | 白麗甄 |
登祐宏實業有限公司 | 新北市汐止區大同路1段239號13樓之1 | — |
弘達豐企業有限公司 | 新北市汐止區大同路1段239號13樓之1 | — |
大羽國際有限公司 | 新北市汐止區大同路1段239號13樓之1 | — |
魔法公主國際有限公司 | 新北市汐止區大同路1段239號13樓之1 | — |
愛普生捷修網股份有限公司 | 新北市汐止區大同路1段239號13樓之2 | 呂理廸 |
翔晟人力資源管理顧問有限公司 | 新北市汐止區大同路1段239號15樓 | 翁若珮 |
立治科技股份有限公司 | 新北市汐止區大同路1段239號15樓之1 | 翁若珮 |
金寬達實業有限公司 | 新北市汐止區大同路1段239號15樓之3 | 林文玲 |
慕康生技醫藥股份有限公司 | 新北市汐止區大同路1段239號16樓之1 | 沈國榮 |
育新企業股份有限公司 | 新北市汐止區大同路1段239號16樓之1 | 沈國榮 |
樂健超活股份有限公司 | 新北市汐止區大同路1段239號16樓之2 | 黨天健 |
網聯股份有限公司 | 新北市汐止區大同路1段239號16樓之2 | 黨天健 |
佐臻股份有限公司 | 新北市汐止區大同路1段239號17樓之1 | 梁文隆 |
品臻聯合系統股份有限公司 | 新北市汐止區大同路1段239號17樓之1 | 張國祥 |