鈺山餐飲股份有限公司 42991284
基本資訊
統一編號 | 42991284 |
公司名稱 | 鈺山餐飲股份有限公司 |
公司狀態 | 解散 |
登記地址 | 臺北市中山區樂群三路285號 |
郵遞區號 臺北市中山區樂群三路285號 | |
登記機關 | 臺北市政府 |
資本總額 | 4,000,000 |
實收資本額 | 4,000,000 |
負責人 | — |
設立日期 | 2018/02/13 |
最後核准變更日期 | 2021/01/04 |
公司撤銷日期 | 2021/10/27 |
停業核准日期 | 2021/05/26 |
停業/延展期間 | 2021/06/10 ~ 2022/06/09 |
停復業狀況 | 停業 |
停復業狀況描述 | 停業副本 |
董監事資料
職稱 | 姓名 | 持有股份數(股) |
---|
無資料
公司歷程
- 2021年12月
- 停業核准(備)機關 財政資訊中心轉入(轉入日期:109/06/07) 變更為 財政資訊中心轉入(轉入日期:110/05/28)
- 公司狀況 核准設立 變更為 解散 (110年10月27日 府產業商字 第11054846700號)
- 停業日期(起) 2020年6月10日 變更為 2021年6月10日
- 停業日期(迄) 2021年6月9日 變更為 2022年6月9日
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 出資額 監察人 許喬治 0 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 出資額 董事長 安列三(TREVISAN ANDREA SILVIO) 132,000 董事 黃敏兒 268,000 董事 從缺 監察人 許喬治 0
- 2021年2月
- 停業核准(備)機關 財政資訊中心轉入(轉入日期:109/06/07)
- 每股金額(元) 10
- 已發行股份總數(股) 400,000
- 停業日期(起) 2020年6月10日
- 停業日期(迄) 2021年6月9日
- 公司所在地
臺北市中山區樂群三路285號
變更為
臺北市中山區樂群三路285號 - ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 出資額 董事長 安列三(TREVISAN ANDREA SILVIO) 132,000 董事 黃敏兒 268,000 董事 從缺 監察人 許喬治 0 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 出資額 董事長 安列三(TREVISAN ANDREA SILVIO) 132,000 董事 黃敏兒 132,000 董事 陳伯昌 136,000 監察人 許喬治 0
- 2018年2月
- 公司名稱 鈺山餐飲股份有限公司
- 公司狀況 核准設立
- 公司所在地 臺北市中山區樂群三路285號
- 股權狀況 僑外資
- 登記機關 臺北市政府
- 資本總額(元) 4,000,000
- 實收資本額(元) 4,000,000
- ▼ 董監事、持股
職稱 姓名 出資額 董事長 安列三(TREVISAN ANDREA SILVIO) 132,000 董事 黃敏兒 132,000 董事 陳伯昌 136,000 監察人 許喬治 0
財稅資料
項目代碼 | 財稅營業項目 | 說明 |
---|
無資料
附近的公司商號
公司名稱 | 登記地址 | 負責人 |
---|---|---|
品華有限公司 | 臺北市中山區樂群三路285號 | — |
二零一一餐飲股份有限公司 | 臺北市中山區樂群三路285號1樓、2樓 | — |
強納森國際顧問有限公司 | 臺北市中山區樂群三路285號2樓 | — |
宏澤國際有限公司 | 臺北市中山區樂群三路285號2樓 | 史金輝 |
台北好商城有限公司 | 臺北市中山區樂群三路287號2樓 | — |
綺旺股份有限公司 | 臺北市中山區樂群三路289號(1樓) | 李俊逸 |
普羅管理顧問股份有限公司 | 臺北市中山區樂群三路289號7樓之1 | 羅立羣 |
巨石資產管理股份有限公司 | 臺北市中山區樂群三路289號7樓之1 | — |
磐石資產管理顧問股份有限公司 | 臺北市中山區樂群三路289號7樓之1 | 羅立羣 |
玄本國際珠寶有限公司 | 臺北市中山區樂群三路289號7樓之2 | 張培根 |
誠美投資股份有限公司 | 臺北市中山區樂群三路289號7樓之5 | 王淑芬 |
台灣南洋企業股份有限公司 | 臺北市中山區樂群三路289號7樓之5 | 王淑芬 |
艾恩企業有限公司 | 臺北市中山區樂群三路289號8樓之5 | 葉信助 |
靖宥實業有限公司 | 臺北市中山區樂群三路289號8樓之5 | 張洛瑄 |
宇千國際有限公司 | 臺北市中山區樂群三路289號8樓之5 | 葉信助 |
沙琳娜國際有限公司 | 臺北市中山區樂群三路289號9樓之1 | 吳旭慧 |
璀麗國際珠寶有限公司 | 臺北市中山區樂群三路289號9樓之2 | 蔡明浩 |
玉山寶石珊瑚有限公司 | 臺北市中山區樂群三路289號9樓之2 | 張慶安 |
讀角窗股份有限公司 | 臺北市中山區樂群三路289號9樓之3 | 葉明勳 |
彭博投資股份有限公司 | 臺北市中山區樂群三路289號9樓之5 | 王毅平 |