皇翔物業管理顧問有限公司 42615346
基本資訊
統一編號 | 42615346 |
公司名稱 | 皇翔物業管理顧問有限公司 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記地址 | 臺北市士林區德行西路36號3樓之14 |
郵遞區號 臺北市士林區德行西路36號3樓之14 | |
登記機關 | 臺北市政府 |
資本總額 | 5,300,000 |
負責人 | 王鈞 |
設立日期 | 2015/06/30 |
最後核准變更日期 | 2018/03/19 |
停業核准日期 | 2023/02/09 |
停業/延展期間 | 2022/12/10 ~ 2023/12/09 |
停復業狀況 | 停業 |
停復業狀況描述 | 停業副本 |
營業登記項目 | F203010 食品什貨、飲料零售業 F203020 菸酒零售業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 F213060 電信器材零售業 F301010 百貨公司業 F301020 超級市場業 F399010 便利商店業 F399040 無店面零售業 F399990 其他綜合零售業 F401010 國際貿易業 F501030 飲料店業 F501990 其他餐飲業 F601010 智慧財產權業 H702010 建築經理業 I101070 農、林、漁、畜牧顧問業 I101080 工、礦顧問業 I102010 投資顧問業 I103060 管理顧問業 I105010 藝術品諮詢顧問業 I199990 其他顧問服務業 I301010 資訊軟體服務業 I301030 電子資訊供應服務業 IZ99990 其他工商服務業 J601010 藝文服務業 J602010 演藝活動業 J901020 一般旅館業 JA05010 留、遊學服務業 JD01010 工商徵信服務業 JE01010 租賃業 JZ99030 攝影業 JZ99990 未分類其他服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
董監事資料
職稱 | 姓名 | 持有股份數(股) |
---|---|---|
董事 | 王鈞 | 5,300,000 |
公司歷程
- 2024年4月
- 停業核准(備)機關 財政部臺北市國稅局士林稽徵所 變更為 財政資訊中心轉入(轉入日期:113/02/07)
- 公司所在地
臺北市士林區德行西路36號3樓之14
變更為
臺北市士林區德行西路36號3樓之14 - 停業日期(起) 2017年12月10日 變更為 2023年12月10日
- 停業日期(迄) 2018年12月9日 變更為 2024年12月9日
- 2018年4月
- 停業核准(備)機關 財政部臺北市國稅局士林稽徵所
- 停業日期(起) 2017年12月10日
- 停業日期(迄) 2018年12月9日
- 公司所在地
臺北市士林區德行西路36號3樓之14
變更為
臺北市士林區德行西路36號3樓之14 - ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 出資額 董事 王鈞 5,300,000 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事 吳宜靜 皇展開發建設有限公司 104,000
- 2015年8月
- 資本總額(元) 100,000 變更為 5,300,000
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事 吳宜靜 皇展開發建設有限公司 104,000 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 出資額 董事 王銘正 100,000
財稅資料
項目代碼 | 財稅營業項目 | 說明 |
---|
無資料
所有負責人為 王鈞 的公司
附近的公司商號
公司名稱 | 登記地址 | 負責人 |
---|---|---|
蘋果欣業有限公司 | 臺北市士林區德行西路36號3樓之16 | 吳桂華 |
皇展開發建設有限公司 | 臺北市士林區德行西路36號3樓之16 | 吳桂華 |
金馬文創有限公司 | 臺北市士林區德行西路36號3樓之16 | 王鈞 |
蘋果九點零有限公司 | 臺北市士林區德行西路36號3樓之16 | 王鈞 |
蘋果十點零有限公司 | 臺北市士林區德行西路36號3樓之16 | 王鈞 |
加值投資有限公司 | 臺北市士林區德行西路36號3樓之7 | 林蔡純惠 |
超赫科技股份有限公司 | 臺北市士林區德行西路36號3樓之7 | 林燕津 |
旭富資產管理股份有限公司 | 臺北市士林區德行西路36號4樓之12 | 李慕慈 |
燦紘科技有限公司 | 臺北市士林區德行西路36號4樓之9 | — |
合俐皮飾有限公司 | 臺北市士林區德行西路36號5樓之8 | — |
百闊有限公司 | 臺北市士林區德行西路36號5樓之8及之9 | 蔡文燕 |
達錡有限公司 | 臺北市士林區德行西路36號6樓之16 | 徐子琳 |
良作傢俬有限公司 | 臺北市士林區德行西路36號6樓之9 | 柯兆陽 |
溉亞國際有限公司 | 臺北市士林區德行西路36號7樓之8 | 鄭皓仁 |
融融有限公司 | 臺北市士林區德行西路36號8樓之7 | 何錦堂 |
國慶國際有限公司 | 臺北市士林區德行西路36號8樓之8 | 楊彩琴 |
博士學投資股份有限公司 | 臺北市士林區德行西路36號9樓之8 | 蘇慶陽 |
英屬維京群島商愛托付股份有限公司 | 臺北市士林區德行西路37號3樓 | 董威言 |
愛托付股份有限公司 | 臺北市士林區德行西路37號3樓 | — |
棣南股份有限公司 | 臺北市士林區德行西路37號3樓 | 董威言 |