明星藝能股份有限公司 29073298
基本資訊
統一編號 | 29073298 |
公司名稱 | 明星藝能股份有限公司 |
公司狀態 | 解散已清算完結 |
登記地址 | — |
登記機關 | 臺北市政府 |
資本總額 | 0 |
負責人 | — |
設立日期 | 2009/06/30 |
公司撤銷日期 | 2018/11/22 |
董監事資料
職稱 | 姓名 | 持有股份數(股) |
---|
無資料
公司歷程
- 2019年1月
- 公司狀況 核准設立 變更為 解散
- 公司所在地
臺北市中正區中華路1段51號
變更為
臺北市中正區中華路1段51號 - 停業日期(起) 2015年12月20日 變更為 2017年12月20日
- 停業日期(迄) 2016年12月19日 變更為 2018年12月19日
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 監察人 徐海倫 工商財經數位股份有限公司 4,500 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 陳婉若 ORZ LIMITED 220,500 董事 蔡紹中 ORZ LIMITED 220,500 董事 趙育培 ORZ LIMITED 220,500 董事 楊立民 ORZ LIMITED 220,500 董事 汪雅筑 金星娛樂事業股份有限公司 112,500 董事 稅成鐸 金星娛樂事業股份有限公司 112,500 董事 盧蕙敏 博思財經有限公司 22,500 監察人 徐海倫 工商財經數位股份有限公司 4,500
- 2016年8月
- 停業核准(備)機關 財政部臺北國稅局中正分局
- 停業日期(起) 2013年12月20日 變更為 2015年12月20日
- 停業日期(迄) 2014年12月19日 變更為 2016年12月19日
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 陳婉若 ORZ LIMITED 220,500 董事 蔡紹中 ORZ LIMITED 220,500 董事 趙育培 ORZ LIMITED 220,500 董事 楊立民 ORZ LIMITED 220,500 董事 汪雅筑 金星娛樂事業股份有限公司 112,500 董事 稅成鐸 金星娛樂事業股份有限公司 112,500 董事 盧蕙敏 博思財經有限公司 22,500 監察人 徐海倫 工商財經數位股份有限公司 4,500 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 陳婉若 ORZ LIMITED 220,500 董事 蔡紹中 ORZ LIMITED 220,500 董事 吳尚飛 ORZ LIMITED 220,500 董事 楊立民 ORZ LIMITED 220,500 董事 詹仁雄 金星娛樂事業股份有限公司 112,500 董事 陳彥銘 金星娛樂事業股份有限公司 112,500 董事 盧蕙敏 博思財經有限公司 22,500 監察人 徐海倫 工商財經數位股份有限公司 4,500
- 2014年1月
- 停業日期(起) 2013年12月20日
- 停業日期(迄) 2014年12月19日
- 實收資本額(元) 10,000,000 變更為 4,500,000
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 陳婉若 ORZ LIMITED 220,500 董事 蔡紹中 ORZ LIMITED 220,500 董事 吳尚飛 ORZ LIMITED 220,500 董事 楊立民 ORZ LIMITED 220,500 董事 詹仁雄 金星娛樂事業股份有限公司 112,500 董事 陳彥銘 金星娛樂事業股份有限公司 112,500 董事 盧蕙敏 博思財經有限公司 22,500 監察人 徐海倫 工商財經數位股份有限公司 4,500 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 陳婉若 ORZ LIMITED 490,000 董事 蔡紹中 ORZ LIMITED 490,000 董事 吳尚飛 ORZ LIMITED 490,000 董事 楊立民 ORZ LIMITED 490,000 董事 詹仁雄 金星娛樂事業股份有限公司 250,000 董事 陳彥銘 金星娛樂事業股份有限公司 250,000 董事 盧蕙敏 博思財經有限公司 50,000 監察人 徐海倫 工商財經數位股份有限公司 10,000
- 2013年12月
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 陳婉若 ORZ LIMITED 490,000 董事 蔡紹中 ORZ LIMITED 490,000 董事 吳尚飛 ORZ LIMITED 490,000 董事 楊立民 ORZ LIMITED 490,000 董事 詹仁雄 金星娛樂事業股份有限公司 250,000 董事 陳彥銘 金星娛樂事業股份有限公司 250,000 董事 盧蕙敏 博思財經有限公司 50,000 監察人 徐海倫 工商財經數位股份有限公司 10,000 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 陳婉若 ORZ LIMITED 500,000 董事 詹仁雄 金星娛樂事業股份有限公司 250,000 董事 謝守勤 金星娛樂事業股份有限公司 250,000 董事 (缺額待補) — 董事 蔡紹中 ORZ LIMITED 500,000 董事 吳尚飛 ORZ LIMITED 500,000 董事 楊立民 ORZ LIMITED 500,000 監察人 徐海倫 ORZ LIMITED 500,000
- 2013年2月
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 陳婉若 ORZ LIMITED 500,000 董事 詹仁雄 金星娛樂事業股份有限公司 250,000 董事 謝守勤 金星娛樂事業股份有限公司 250,000 董事 (缺額待補) — 董事 蔡紹中 ORZ LIMITED 500,000 董事 吳尚飛 ORZ LIMITED 500,000 董事 楊立民 ORZ LIMITED 500,000 監察人 徐海倫 ORZ LIMITED 500,000 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 陳婉若 ORZ LIMITED 500,000 董事 詹仁雄 金星娛樂事業有限公司 250,000 董事 劉翊琪 金星娛樂事業有限公司 250,000 董事 陳安瑾 智霖傳媒有限公司 50,000 董事 蔡紹中 ORZ LIMITED 500,000 董事 吳尚飛 ORZ LIMITED 500,000 董事 楊立民 ORZ LIMITED 500,000 監察人 徐海倫 ORZ LIMITED 500,000
財稅資料
項目代碼 | 財稅營業項目 | 說明 |
---|
無資料
附近的公司商號
公司名稱 | 登記地址 | 負責人 |
---|
無資料