恒佑管理顧問有限公司 29050078
基本資訊
統一編號 | 29050078 |
公司名稱 | 恒佑管理顧問有限公司 |
公司狀態 | 解散 |
登記地址 | 臺北市大安區信義路3段149號12樓 |
郵遞區號 臺北市大安區信義路3段149號12樓 | |
登記機關 | 臺北市政府 |
資本總額 | 1,000,000 |
負責人 | — |
設立日期 | 2008/08/04 |
最後核准變更日期 | 2015/04/14 |
公司撤銷日期 | 2019/06/25 |
停業核准日期 | 2019/05/13 |
停業/延展期間 | 2019/05/01 ~ 2020/04/30 |
停復業狀況 | 停業 |
停復業狀況描述 | 停業 |
董監事資料
職稱 | 姓名 | 持有股份數(股) |
---|
無資料
公司歷程
- 2019年7月
- 公司狀況 核准設立 變更為 解散
- 停業日期(起) 2018年9月1日 變更為 2019年5月1日
- 停業日期(迄) 2019年8月31日 變更為 2020年4月30日
- 2019年4月
- 停業核准(備)機關 財政部臺北國稅局大安分局
- 停業日期(起) 2018年9月1日
- 停業日期(迄) 2019年8月31日
- 公司所在地
臺北市大安區信義路3段149號12樓
變更為
臺北市大安區信義路3段149號12樓
- 2014年12月
- 公司所在地
臺北市大安區大安路1段202號2樓之7
變更為
臺北市大安區信義路3段149號12樓
- 2014年4月
- 公司所在地
臺北市大安區信義路3段149號12樓
變更為
臺北市大安區大安路1段202號2樓之7
- 2013年1月
- 公司所在地
臺北市松山區敦化南路1段57號4樓之2
變更為
臺北市大安區信義路3段149號12樓
財稅資料
項目代碼 | 財稅營業項目 | 說明 |
---|
無資料
附近的公司商號
公司名稱 | 登記地址 | 負責人 |
---|---|---|
智能生物科技有限公司 | 臺北市大安區信義路3段149號12樓 | 周本宜 |
英屬維京群島商國富綠景創業投資有限公司 | 臺北市大安區信義路3段149號12樓 | 王秀鈞 |
泛太資本管理顧問股份有限公司 | 臺北市大安區信義路3段149號12樓之1 | 林和源 |
亞熱帶事業股份有限公司 | 臺北市大安區信義路3段149號12樓之1 | 賴欣儀 |
明威國際投資有限公司 | 臺北市大安區信義路3段149號12樓之1 | 洪玟琴 |
天新能源股份有限公司 | 臺北市大安區信義路3段149號12樓之1 | 王秀鈞 |
台灣映藝媒體股份有限公司 | 臺北市大安區信義路3段149號13樓之1 | 李啟承 |
台灣夢造者娛樂股份有限公司 | 臺北市大安區信義路3段149號13樓之1 | 李安修 |
台灣映藝娛樂股份有限公司 | 臺北市大安區信義路3段149號13樓之1 | 李安修 |
瑞和發股份有限公司 | 臺北市大安區信義路3段149號3樓 | — |
新加坡商希米科亞太股份有限公司 | 臺北市大安區信義路3段149號5樓 | 陳佩妮 |
鹿溪管理顧問股份有限公司 | 臺北市大安區信義路3段149號5樓之1 | 林元正 |
勳寶綠能科技股份有限公司 | 臺北市大安區信義路3段149號5樓之1 | 潘智倫 |
鹿野鼎開發股份有限公司 | 臺北市大安區信義路3段149號5樓之1 | 林惠就 |
綠遊網旅行社股份有限公司 | 臺北市大安區信義路3段149號5樓之1 | 林元正 |
鹿德善好健康綠能科技股份有限公司 | 臺北市大安區信義路3段149號5樓之1 | 潘永豐 |
台灣三得利股份有限公司 | 臺北市信義區信義路5段7號32樓 | 顧令德 |
中美嘉吉股份有限公司 | 臺北市大安區信義路3段149號7樓 | John Fering 范睿哲 |
嘉冠投資股份有限公司 | 臺北市大安區信義路3段149號7樓 | John Fering 范睿哲 |
網奕資訊科技股份有限公司 | 臺北市大安區信義路3段149號8樓 | 吳權威 |