慕迭爾股份有限公司 28485531
基本資訊
統一編號 | 28485531 |
公司名稱 | 慕迭爾股份有限公司 |
公司英文名稱 | MODERE TAIWAN LIMITED |
公司狀態 | 核准設立 |
登記地址 | 臺北市松山區民生東路3段128號3樓 |
郵遞區號 臺北市松山區民生東路3段128號3樓 | |
英文地址 | 3 F., No. 128, Sec. 3, Minsheng E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 10596, Taiwan (R.O.C.) |
登記機關 | 臺北市政府 |
資本總額 | 10,000,000 |
實收資本額 | 10,000,000 |
負責人 | Michelle N. Wilson |
設立日期 | 2007/04/11 |
停業核准日期 | 2022/06/01 |
停業/延展期間 | 2022/05/31 ~ 2023/05/30 |
停復業狀況 | 停業 |
停復業狀況描述 | 停業副本 |
營業登記項目 | F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
董監事資料
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持有股份數(股) |
---|---|---|---|
董事長 | Michelle N. Wilson | 荷蘭商Modere B. V. | 1,000,000 |
董事 | Nathan Frazier | 荷蘭商Modere B. V. | 1,000,000 |
董事 | Glen L. Tuttle | 荷蘭商Modere B. V. | 1,000,000 |
監察人 | Gregory A. Gittens | 荷蘭商Modere B. V. | 1,000,000 |
公司歷程
- 2024年4月
- 停業核准(備)機關 財政資訊中心轉入(轉入日期:110/05/29) 變更為 財政資訊中心轉入(轉入日期:112/05/31)
- 停業日期(起) 2021年5月31日 變更為 2023年5月31日
- 停業日期(迄) 2022年5月30日 變更為 2024年5月30日
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 Michelle N. Wilson 荷蘭商Modere B. V. 1,000,000 董事 Nathan Frazier 荷蘭商Modere B. V. 1,000,000 董事 Glen L. Tuttle 荷蘭商Modere B. V. 1,000,000 監察人 Gregory A. Gittens 荷蘭商Modere B. V. 1,000,000 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 Michelle N. Wilson 荷蘭商Modere B. V. 1,000,000 董事 Shane L Ware 荷蘭商Modere B. V. 1,000,000 董事 Glen L. Tuttle 荷蘭商Modere B. V. 1,000,000 監察人 Chris Lee 荷蘭商Modere B. V. 1,000,000
- 2021年10月
- 每股金額(元) 10
- 已發行股份總數(股) 1,000,000
- 停業核准(備)機關 財政部臺北國稅局松山分局 變更為 財政資訊中心轉入(轉入日期:110/05/29)
- 公司所在地
臺北市松山區民生東路3段128號3樓
變更為
臺北市松山區民生東路3段128號3樓 - 停業日期(起) 2018年5月31日 變更為 2021年5月31日
- 停業日期(迄) 2019年5月30日 變更為 2022年5月30日
- 2018年7月
- 停業核准(備)機關 財政部臺北國稅局松山分局
- 停業日期(起) 2018年5月31日
- 停業日期(迄) 2019年5月30日
- 2018年5月
- 負責人姓名 Michael Ray Larkins 變更為 Michelle N. Wilson
- 公司所在地
臺北市松山區南京東路3段337號11樓
變更為
臺北市松山區民生東路3段128號3樓 - ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 Michelle N. Wilson 荷蘭商Modere B. V. 1,000,000 董事 Shane L Ware 荷蘭商Modere B. V. 1,000,000 董事 Glen L. Tuttle 荷蘭商Modere B. V. 1,000,000 監察人 Chris Lee 荷蘭商Modere B. V. 1,000,000 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 Michael Ray Larkins 荷蘭商Modere B. V. 1,000,000 董事 Shane L Ware 荷蘭商Modere B. V. 1,000,000 董事 Bruce R. Murdock 荷蘭商Modere B. V. 1,000,000 監察人 Michelle N. Wilson 荷蘭商Modere B. V. 1,000,000
- 2017年5月
- 負責人姓名 Joshua Alan Kirschbaum 變更為 Michael Ray Larkins
- 公司所在地
臺北市松山區南京東路3段337號11樓
變更為
臺北市松山區南京東路3段337號11樓 - ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 Michael Ray Larkins 荷蘭商Modere B. V. 1,000,000 董事 Shane L Ware 荷蘭商Modere B. V. 1,000,000 董事 Bruce R. Murdock 荷蘭商Modere B. V. 1,000,000 監察人 Michelle N. Wilson 荷蘭商Modere B. V. 1,000,000 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 Joshua Alan Kirschbaum 荷蘭商Modere B. V. 1,000,000 董事 Shane L Ware 荷蘭商Modere B. V. 1,000,000 董事 Bruce R. Murdock 荷蘭商Modere B. V. 1,000,000 監察人 Michelle N. Wilson 荷蘭商Modere B. V. 1,000,000
- 2017年1月
- 負責人姓名 Nathan Daniel Brown 變更為 Joshua Alan Kirschbaum
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 Joshua Alan Kirschbaum 荷蘭商Modere B. V. 1,000,000 董事 Shane L Ware 荷蘭商Modere B. V. 1,000,000 董事 Bruce R. Murdock 荷蘭商Modere B. V. 1,000,000 監察人 Michelle N. Wilson 荷蘭商Modere B. V. 1,000,000 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 Nathan Daniel Brown 荷蘭商Modere B. V. 1,000,000 董事 Shane L Ware 荷蘭商Modere B. V. 1,000,000 董事 Bruce R. Murdock 荷蘭商Modere B. V. 1,000,000 監察人 Courtland A. Pearson 荷蘭商Modere B. V. 1,000,000
- 2015年8月
- 公司名稱
新衛斯股份有限公司
變更為
慕迭爾股份有限公司 - 負責人姓名 柯朗(Christopher S. Crump) 變更為 Nathan Daniel Brown
- 公司所在地
臺北市中正區羅斯福路2段100號23樓
變更為
臺北市松山區南京東路3段337號11樓 - ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 Nathan Daniel Brown 荷蘭商Modere B. V. 1,000,000 董事 Shane L Ware 荷蘭商Modere B. V. 1,000,000 董事 Bruce R. Murdock 荷蘭商Modere B. V. 1,000,000 監察人 Courtland A. Pearson 荷蘭商Modere B. V. 1,000,000 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 柯朗(Christopher S. Crump) 荷蘭商新衛斯有限公司(Neways B.V.) 1,000,000 董事 Shane L Ware 荷蘭商新衛斯有限公司(Neways B.V.) 1,000,000 董事 Bruce R. Murdock 荷蘭商新衛斯有限公司(Neways B.V.) 1,000,000 監察人 Courtland A. Pearson 荷蘭商新衛斯有限公司(Neways B.V.) 1,000,000
- 2015年3月
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 柯朗(Christopher S. Crump) 荷蘭商新衛斯有限公司(Neways B.V.) 1,000,000 董事 Shane L Ware 荷蘭商新衛斯有限公司(Neways B.V.) 1,000,000 董事 Bruce R. Murdock 荷蘭商新衛斯有限公司(Neways B.V.) 1,000,000 監察人 Courtland A. Pearson 荷蘭商新衛斯有限公司(Neways B.V.) 1,000,000 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 柯朗(Christopher S. Crump) 荷蘭商新衛斯有限公司(Neways B.V.) 1,000,000 董事 James L. Sloan 荷蘭商新衛斯有限公司(Neways B.V.) 1,000,000 董事 Bruce R. Murdock 荷蘭商新衛斯有限公司(Neways B.V.) 1,000,000 監察人 Courtland A. Pearson 荷蘭商新衛斯有限公司(Neways B.V.) 1,000,000
- 2014年4月
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 柯朗(Christopher S. Crump) 荷蘭商新衛斯有限公司(Neways B.V.) 1,000,000 董事 James L. Sloan 荷蘭商新衛斯有限公司(Neways B.V.) 1,000,000 董事 Bruce R. Murdock 荷蘭商新衛斯有限公司(Neways B.V.) 1,000,000 監察人 Courtland A. Pearson 荷蘭商新衛斯有限公司(Neways B.V.) 1,000,000 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 柯朗(Christopher S. Crump) 荷蘭商新衛斯有限公司(Neways B.V.) 1,000,000 董事 Shane L Ware 荷蘭商新衛斯有限公司(Neways B.V.) 1,000,000 董事 Bruce R. Murdock 荷蘭商新衛斯有限公司(Neways B.V.) 1,000,000 監察人 Courtland A. Pearson 荷蘭商新衛斯有限公司(Neways B.V.) 1,000,000
- 2013年4月
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 柯朗(Christopher S. Crump) 荷蘭商新衛斯有限公司(Neways B.V.) 1,000,000 董事 Shane L Ware 荷蘭商新衛斯有限公司(Neways B.V.) 1,000,000 董事 Bruce R. Murdock 荷蘭商新衛斯有限公司(Neways B.V.) 1,000,000 監察人 Courtland A. Pearson 荷蘭商新衛斯有限公司(Neways B.V.) 1,000,000 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 柯朗(Christopher S. Crump) 荷蘭商新衛斯有限公司(Neways B.V.) 1,000,000 董事 葛尼(Christopher A. Guinn) 荷蘭商新衛斯有限公司(Neways B.V.) 1,000,000 董事 伍貝絲(Jennifer E. Wolbers) 荷蘭商新衛斯有限公司(Neways B.V.) 1,000,000 監察人 哈根(Erik N. Haugen) 荷蘭商新衛斯有限公司(Neways B.V.) 1,000,000
國貿局資料
統一編號 | 28485531 |
原始登記日期 | 2007/04/23 |
核發日期 | 2021/08/14 |
廠商中文名稱 | 慕迭爾股份有限公司 |
廠商英文名稱 | MODERE TAIWAN LIMITED |
中文營業地址 | 臺北市松山區民生東路3段128號3樓 |
英文營業地址 | 3 F., No. 128, Sec. 3, Minsheng E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 10596, Taiwan (R.O.C.) |
電話號碼 | 02-27890887 |
傳真號碼 | 02-27890570 |
進口資格 | 無 |
出口資格 | 無 |
財稅資料
項目代碼 | 財稅營業項目 | 說明 |
---|
無資料
所有負責人為 Michelle N. Wilson 的公司
公司名稱 | 公司統編 | 負責人 |
---|---|---|
慕迭爾股份有限公司 | 28485531 | Michelle N. Wilson |
附近的公司商號
公司名稱 | 登記地址 | 負責人 |
---|---|---|
英商克瑞爾服務股份有限公司 | 臺北市松山區民生東路3段128號3樓316室 | Samuel David Dowey |
惟識創意媒體有限公司 | 臺北市松山區民生東路3段128號3樓之1 | 陳惟元 |
台灣天平股份有限公司 | 臺北市松山區民生東路3段128號3樓之1 | 池田均 |
台北音礎有限公司 | 臺北市松山區民生東路3段128號3樓之1 | 村田裕作 |
加百烈國際有限公司 | 臺北市松山區民生東路3段128號3樓之1 | — |
益彰學習顧問有限公司 | 臺北市松山區民生東路3段128號3樓之1 | — |
福格諾貿易有限公司 | 臺北市松山區民生東路3段128號3樓之1 | — |
勝達資訊科技有限公司 | 臺北市松山區民生東路3段128號3樓之1 | 劉淳綺 |
韓商樂星電氣股份有限公司 | 臺北市松山區民生東路3段128號3樓之1 | KIM YO HAN |
渥克系統科技有限公司 | 臺北市松山區民生東路3段128號3樓之1 | 劉素貞 |
鴻杰有限公司 | 臺北市松山區民生東路3段128號3樓之1 | 黃文杰 |
華興新創市場實業有限公司 | 臺北市松山區民生東路3段128號3樓之1 | 謝文華 |
芙蘿拉整合行銷有限公司 | 臺北市松山區民生東路3段128號3樓之1 | 劉運龍 |
潤采數位科技有限公司 | 臺北市松山區民生東路3段128號3樓之1 | 廖欣儀 |
麥子娛樂行銷有限公司 | 臺北市松山區民生東路3段128號3樓之1 | — |
一號藍圖藝術工作室有限公司 | 臺北市松山區民生東路3段128號3樓之1 | — |
豐匯財經科技有限公司 | 臺北市松山區民生東路3段128號3樓之1 | — |
日日行銷股份有限公司 | 臺北市松山區民生東路3段128號3樓之1 | — |
原菘生物科技有限公司 | 臺北市松山區民生東路3段128號3樓之1 | 賴佳黛 |
可道國際有限公司 | 臺北市松山區民生東路3段128號3樓之1 | 李易軒 |