異想國際事業有限公司 28172708
基本資訊
統一編號 | 28172708 |
公司名稱 | 異想國際事業有限公司 |
公司英文名稱 | IDREAMS INTERNATIONAL ENTERPRISE CO., LTD. |
公司狀態 | 解散 |
登記地址 | 臺北市北投區溫泉路65巷10號3樓之2 |
郵遞區號 臺北市北投區溫泉路65巷10號3樓之2 | |
英文地址 | 3F.-2, No. 10, Ln. 65, Wenquan Rd., Beitou Dist., Taipei City 11241, Taiwan (R.O.C.) |
登記機關 | 臺北市政府 |
資本總額 | 1,000,000 |
負責人 | — |
設立日期 | 2006/04/11 |
最後核准變更日期 | 2018/09/26 |
公司撤銷日期 | 2021/07/19 |
停業核准日期 | 2020/10/19 |
停業/延展期間 | 2020/09/20 ~ 2021/09/19 |
停復業狀況 | 停業 |
停復業狀況描述 | 停業副本 |
董監事資料
職稱 | 姓名 | 持有股份數(股) |
---|
無資料
公司歷程
- 2021年8月
- 停業核准(備)機關 臺北市政府 變更為 財北國稅北投
- 公司狀況 核准設立 變更為 解散 (110年07月19日 府產業商字 第11051350800號)
- 公司所在地
臺北市北投區溫泉路65巷10號3樓之2
變更為
臺北市北投區溫泉路65巷10號3樓之2 - 停業日期(起) 2018年9月20日 變更為 2020年9月20日
- 停業日期(迄) 2019年9月19日 變更為 2021年9月19日
- 2018年10月
- 停業核准(備)機關 臺北市政府
- 停業日期(起) 2018年9月20日
- 停業日期(迄) 2019年9月19日
- 公司所在地
新北市新莊區化成路83巷11號3樓
變更為
臺北市北投區溫泉路65巷10號3樓之2 - 登記機關 新北市政府 變更為 臺北市政府
國貿局資料
統一編號 | 28172708 |
原始登記日期 | 2006/06/09 |
核發日期 | 2021/08/14 |
廠商中文名稱 | 異想國際事業有限公司 |
廠商英文名稱 | IDREAMS INTERNATIONAL ENTERPRISE CO., LTD. |
中文營業地址 | 臺北市北投區溫泉路65巷10號3樓之2 |
英文營業地址 | 3F.-2, No. 10, Ln. 65, Wenquan Rd., Beitou Dist., Taipei City 11241, Taiwan (R.O.C.) |
電話號碼 | 02-29938290 |
傳真號碼 | |
進口資格 | 無 |
出口資格 | 無 |
財稅資料
項目代碼 | 財稅營業項目 | 說明 |
---|
無資料
附近的公司商號
公司名稱 | 登記地址 | 負責人 |
---|---|---|
名强國際股份有限公司 | 臺北市北投區溫泉路65巷10號4樓之3 | 許自強 |
惟揚企業有限公司 | 臺北市北投區溫泉路65巷10號5樓之9 | — |
里加有限公司 | 臺北市北投區溫泉路65巷10號6樓之1 | — |
逸婕企業有限公司 | 臺北市北投區溫泉路65巷10號地下之1 | 李珮嫻 |
友智國際有限公司 | 臺北市北投區溫泉路65巷11之2號1樓 | 方孝煌 |
世界景點服務有限公司 | 臺北市北投區溫泉路65巷16號11樓之6 | 顧世全 |
翔安台日人才有限公司 | 臺北市北投區溫泉路65巷16號11樓之6 | 顧世全 |
花東和平溪礦業開發股份有限公司 | 臺北市北投區溫泉路65巷16號12樓之10 | — |
晶晶美麗有限公司 | 臺北市北投區溫泉路65巷16號12樓之9 | — |
錦寶有限公司 | 臺北市北投區溫泉路65巷16號3樓之14 | 劉冠群 |
玲亞企業有限公司 | 臺北市北投區溫泉路65巷16號3樓之3 | — |
旭銧有限公司 | 臺北市北投區溫泉路65巷16號4樓之14 | — |
亞洲耐力有限公司 | 臺北市北投區溫泉路65巷16號4樓之5 | 黃寶健 |
廣佳有限公司 | 臺北市北投區溫泉路65巷16號6樓之15 | — |
鑫鱻貿易有限公司 | 臺北市北投區溫泉路65巷16號6樓之6 | 呂佳蒼 |
日堯有限公司 | 臺北市北投區溫泉路65巷16號8樓之18 | — |
綠享家室內裝修設計有限公司 | 臺北市北投區溫泉路65巷16號8樓之4 | 賴美琪 |
好感行銷策劃有限公司 | 臺北市北投區溫泉路65巷9-5號4樓 | 廖婉伶 |
正鼎食品有限公司 | 臺北市北投區溫泉路68巷19號1樓 | — |
聚合發生物科技有限公司 | 臺北市北投區溫泉路68巷23弄14號1樓 | 魏肇憶 |