台灣村國際文化事業股份有限公司 27337581
基本資訊
統一編號 | 27337581 |
公司名稱 | 台灣村國際文化事業股份有限公司 |
公司狀態 | 解散 |
登記地址 | 臺北市信義區松德路65號11樓之2 |
郵遞區號 臺北市信義區松德路65號11樓之2 | |
登記機關 | 臺北市政府 |
資本總額 | 45,000,000 |
實收資本額 | 15,000,000 |
負責人 | — |
設立日期 | 2004/07/05 |
公司撤銷日期 | 2020/07/16 |
停業核准日期 | 2020/01/15 |
停業/延展期間 | 2019/11/03 ~ 2020/11/02 |
停復業狀況 | 停業 |
停復業狀況描述 | 停業 |
營業登記項目 | ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
董監事資料
職稱 | 姓名 | 持有股份數(股) |
---|
無資料
公司歷程
- 2020年8月
- 每股金額(元) 10
- 已發行股份總數(股) 1,500,000
- 停業核准(備)機關 財政部臺北國稅局北投稽徵所 變更為 財政資訊中心轉入(轉入日期:109/01/17)
- 公司狀況 核准設立 變更為 解散 (109年07月16日 府產業商字 第10951932800號)
- 公司所在地
臺北市信義區松德路65號11樓之2
變更為
臺北市信義區松德路65號11樓之2 - 停業日期(起) 2018年11月3日 變更為 2019年11月3日
- 停業日期(迄) 2019年11月2日 變更為 2020年11月2日
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 出資額 監察人 蔡端端 0
- 2019年7月
- 停業核准(備)機關 財政部臺北國稅局北投稽徵所
- 停業日期(起) 2018年11月3日
- 停業日期(迄) 2019年11月2日
- 公司所在地
臺北市北投區清江路91巷40號3樓
變更為
臺北市信義區松德路65號11樓之2
- 2015年8月
- 公司所在地
新北市新店區北宜路2段125之3號19樓
變更為
臺北市北投區清江路91巷40號3樓 - 登記機關 新北市政府 變更為 臺北市政府
財稅資料
項目代碼 | 財稅營業項目 | 說明 |
---|
無資料
附近的公司商號
公司名稱 | 登記地址 | 負責人 |
---|---|---|
吉達億數位科技股份有限公司 | 臺北市信義區松德路65號11樓之2 | 黃俊龍 |
三均實業有限公司 | 臺北市信義區松德路65號11樓之2 | — |
雲杰科技股份有限公司 | 臺北市信義區松德路65號11樓之2 | — |
大山工程有限公司 | 臺北市信義區松德路65號11樓之2 | 顏意紋 |
鈞通國際有限公司 | 臺北市信義區松德路65號11樓之2 | 謝麗珍 |
晟勝科技企業有限公司 | 臺北市信義區松德路65號11樓之2 | 許祐凱 |
星牒有限公司 | 臺北市信義區松德路65號11樓之2 | 王暐林 |
騰普科技有限公司 | 臺北市信義區松德路65號11樓之2 | 黃令蕙 |
金之穗股份有限公司 | 臺北市信義區松德路65號11樓之2 | 高碧滿 |
荌益國際有限公司 | 臺北市信義區松德路65號11樓之2 | 黃士豪 |
華能開發科技有限公司 | 臺北市信義區松德路65號11樓之2 | 王建文 |
心愉企業有限公司 | 臺北市信義區松德路65號11樓之2 | 蘇琡雯 |
理崊資本股份有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段155號4樓之7 | 李家易 |
星銳科技股份有限公司 | 臺北市信義區松德路65號11樓之2 | 廖立文 |
一樂文創股份有限公司 | 臺北市中山區遼寧街76巷2之1號 | 周上閔 |
具景數位整合有限公司 | 臺北市信義區松德路65號11樓之2 | — |
日佳企業有限公司 | 臺北市信義區松德路65號11樓之2 | 賴昭華 |
風之谷科技有限公司 | 臺北市信義區松德路65號11樓之2 | 楊宏毅 |
亞當國際顧問有限公司 | 臺北市信義區松德路65號11樓之1 | 林福文 |
先登國際有限公司 | 臺北市信義區松德路65號11號之2 | 劉連星 |