寰曜有限公司 25112679
基本資訊
統一編號 | 25112679 |
公司名稱 | 寰曜有限公司 |
公司狀態 | 解散 |
登記地址 | 臺北市大安區臥龍街153號 |
郵遞區號 臺北市大安區臥龍街153號 | |
登記機關 | 臺北市政府 |
資本總額 | 1,000,000 |
負責人 | — |
設立日期 | 2010/03/22 |
最後核准變更日期 | 2018/12/14 |
公司撤銷日期 | 2018/12/14 |
停業核准日期 | 2018/08/03 |
停業/延展期間 | 2018/08/04 ~ 2019/08/03 |
停復業狀況 | 停業 |
停復業狀況描述 | 停業 |
董監事資料
職稱 | 姓名 | 持有股份數(股) |
---|
無資料
公司歷程
- 2019年1月
- 停業核准(備)機關 財政部臺北國稅局大安分局
- 公司狀況 核准設立 變更為 解散
- 公司所在地
臺北市大安區臥龍街153號
變更為
臺北市大安區臥龍街153號 - 停業日期(起) 2012年8月4日 變更為 2018年8月4日
- 停業日期(迄) 2013年8月3日 變更為 2019年8月3日
財稅資料
項目代碼 | 財稅營業項目 | 說明 |
---|
無資料
附近的公司商號
公司名稱 | 登記地址 | 負責人 |
---|---|---|
祥億鋒有限公司 | 臺北市大安區臥龍街153號1樓 | 王嘉祥 |
鴻景生技有限公司 | 臺北市大安區臥龍街155號 | 葉珠華 |
葆城工程企業有限公司 | 臺北市大安區臥龍街155號2樓 | 顏火城 |
維格企業有限公司 | 臺北市大安區臥龍街15號 | 簡榮圳 |
昇德生命有限公司 | 臺北市大安區臥龍街163號 | 潘宜青 |
臥龍生命有限公司 | 臺北市大安區臥龍街163號 | 王靜 |
明臻禮儀企業有限公司 | 臺北市大安區臥龍街163號 | 蕭慶昇 |
慈園禮儀用品有限公司 | 臺北市大安區臥龍街171號1樓 | 賴伯文 |
大願顧問有限公司 | 臺北市大安區臥龍街175號1樓 | 王奇蓁 |
食在悠活有限公司 | 臺北市大安區臥龍街188巷10號1樓 | — |
宏胤數位娛樂有限公司 | 臺北市大安區臥龍街188巷10號1樓 | 王蓓恩 |
捷富科技顧問有限公司 | 臺北市大安區臥龍街188巷13號 | 詹淑莉 |
春祥煤氣有限公司 | 臺北市大安區臥龍街188巷17號1樓 | — |
壽德殯儀有限公司 | 臺北市大安區臥龍街188巷1號1樓 | 蔡淑美 |
東洲殯儀服務有限公司 | 臺北市大安區臥龍街188巷1號1樓 | — |
炫豐照明設備有限公司 | 臺北市大安區臥龍街188巷1號1樓 | — |
真雅芯科技有限公司 | 臺北市大安區臥龍街188巷21號 | — |
皓峰企業股份有限公司 | 臺北市大安區臥龍街188巷21號1樓 | — |
皓峰生物科技股份有限公司 | 臺北市大安區臥龍街188巷21號1樓 | 顏春燕 |
福界有限公司 | 臺北市大安區臥龍街188巷23號 | 林恩田 |