晨椿企業股份有限公司 24752613
基本資訊
統一編號 | 24752613 |
公司名稱 | 晨椿企業股份有限公司 |
公司英文名稱 | Miacucina ChenChun Co., Ltd. |
公司狀態 | 核准設立 |
登記地址 | 臺北市內湖區瑞光路607號4樓 |
郵遞區號 臺北市內湖區瑞光路607號4樓 | |
英文地址 | 4 F., No. 607, Ruiguang Rd., Neihu Dist., Taipei City 114698, Taiwan (R.O.C.) |
登記機關 | 臺北市政府 |
資本總額 | 1,000,000 |
實收資本額 | 1,000,000 |
負責人 | 劉人銘 |
設立日期 | 2014/09/30 |
停業核准日期 | 2022/09/14 |
停業/延展期間 | 2022/09/28 ~ 2023/09/27 |
停復業狀況 | 停業 |
停復業狀況描述 | 停業副本 |
營業登記項目 | F203010 食品什貨、飲料零售業 C104020 烘焙炊蒸食品製造業 F401010 國際貿易業 F501030 飲料店業 F201010 農產品零售業 F206020 日常用品零售業 F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 F208040 化粧品零售業 F207030 清潔用品零售業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
董監事資料
職稱 | 姓名 | 持有股份數(股) |
---|
無資料
公司歷程
- 2024年4月
- 停業核准(備)機關 財政部各區國稅局 變更為 財政資訊中心轉入(轉入日期:112/09/20)
- 停業日期(起) 2020年9月28日 變更為 2023年9月28日
- 停業日期(迄) 2021年9月27日 變更為 2024年9月27日
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 劉人銘 野椿企業股份有限公司 68,000 董事 盧柏青 — 1,000 董事 劉俊成 — 0 監察人 曾尉 — 0 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 劉人銘 野椿企業股份有限公司 60,000 董事 盧柏青 — 1,000 董事 劉俊成 — 0 監察人 曾尉 — 0
- 2020年10月
- 停業核准(備)機關 財政部各區國稅局
- 停業日期(起) 2020年9月28日
- 停業日期(迄) 2021年9月27日
- 2020年9月
- 每股金額(元) 10
- 已發行股份總數(股) 100,000
- 公司所在地
臺北市大安區復興南路1段107巷11號
變更為
臺北市內湖區瑞光路607號4樓 - ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 劉人銘 野椿企業股份有限公司 60,000 董事 盧柏青 — 1,000 董事 劉俊成 — 0 監察人 曾尉 — 0 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 劉人銘 野椿企業股份有限公司 60,000 董事 劉素琴 — 6,000 董事 盧柏青 — 1,000 監察人 曾尉 — 0
- 2017年11月
- 公司所在地
臺北市大安區復興南路1段107巷11號
變更為
臺北市大安區復興南路1段107巷11號 - ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 劉人銘 野椿企業股份有限公司 60,000 董事 劉素琴 — 6,000 董事 盧柏青 — 1,000 監察人 曾尉 — 0 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 劉人銘 野椿企業股份有限公司 60,000 董事 劉素琴 — 6,000 董事 劉素珍 — 4,000 監察人 盧柏青 — 1,000
國貿局資料
統一編號 | 24752613 |
原始登記日期 | 2017/12/13 |
核發日期 | 2022/10/29 |
廠商中文名稱 | 晨椿企業股份有限公司 |
廠商英文名稱 | Miacucina ChenChun Co., Ltd. |
中文營業地址 | 臺北市內湖區瑞光路607號4樓 |
英文營業地址 | 4 F., No. 607, Ruiguang Rd., Neihu Dist., Taipei City 114698, Taiwan (R.O.C.) |
電話號碼 | 02-28755169#210 |
傳真號碼 | |
進口資格 | 無 |
出口資格 | 無 |
財稅資料
項目代碼 | 財稅營業項目 | 說明 |
---|
無資料
附近的公司商號
公司名稱 | 登記地址 | 負責人 |
---|---|---|
天際娛樂股份有限公司 | 臺北市內湖區瑞光路607號4樓 | 劉創道 |
尼科邁斯有限公司 | 臺北市內湖區瑞光路607號4樓 | 黃雅琳 |
采炬國際股份有限公司 | 臺北市內湖區瑞光路607號4樓 | — |
豐田投資有限公司 | 臺北市內湖區瑞光路607號6樓 | 田美秀 |
尚鴻投資股份有限公司 | 臺北市內湖區瑞光路607號6樓 | 田美芬 |
立肯企業股份有限公司 | 臺北市內湖區瑞光路607號6樓 | 廖炳榮 |
廣越企業股份有限公司 | 臺北市內湖區瑞光路607號6樓 | 楊文賢 |
古芝投資有限公司 | 臺北市內湖區瑞光路607號6樓 | 蔡石屏 |
新香投資有限公司 | 臺北市內湖區瑞光路607號6樓 | 洪勝文 |
尚弘羽絨股份有限公司 | 臺北市內湖區瑞光路607號6樓 | 吳朝筆 |
大方投資有限公司 | 臺北市內湖區瑞光路607號6樓 | 魏趨縣 |
立肯國際股份有限公司 | 臺北市內湖區瑞光路607號6樓 | 廖炳榮 |
前江投資股份有限公司 | 臺北市內湖區瑞光路607號6樓 | 吳朝筆 |
宏洲纖維工業股份有限公司 | 臺北市內湖區瑞光路607號7樓 | 詹正田 |
宜進實業股份有限公司 | 臺北市內湖區瑞光路607號7樓 | 詹正田 |
光明絲織廠股份有限公司 | 臺北市內湖區瑞光路607號7樓 | 詹正田 |
欣懋投資股份有限公司 | 臺北市內湖區瑞光路607號7樓 | 詹正田 |
億東纖維股份有限公司 | 臺北市內湖區瑞光路607號7樓 | 詹正田 |
大宜國際開發股份有限公司 | 臺北市內湖區瑞光路607號7樓 | 詹正田 |
大田國際開發股份有限公司 | 臺北市內湖區瑞光路607號7樓 | 詹正田 |