松林建設股份有限公司 24740700
基本資訊
統一編號 | 24740700 |
公司名稱 | 松林建設股份有限公司 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記地址 | 臺北市信義區松智路30號7樓 |
郵遞區號 臺北市信義區松智路30號7樓 | |
登記機關 | 臺北市政府 |
資本總額 | 25,000,000 |
實收資本額 | 25,000,000 |
負責人 | 劉彩轉 |
設立日期 | 2014/08/26 |
停業/延展期間 | 2022/11/01 ~ 2023/10/31 |
停復業狀況 | 停業 |
停復業狀況描述 | 停業 |
營業登記項目 | H701010 住宅及大樓開發租售業 H701040 特定專業區開發業 H701050 投資興建公共建設業 H701060 新市鎮、新社區開發業 H701070 區段徵收及市地重劃代辦業 H701080 都市更新重建業 H701090 都市更新整建維護業 H702010 建築經理業 H703090 不動產買賣業 H703100 不動產租賃業 H703110 老人住宅業 H701020 工業廠房開發租售業 H701030 HZ02010 金融機構金錢債權收買業務 HZ02020 辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務 HZ99990 其他金融、保險及不動產業 I101080 工、礦顧問業 I102010 投資顧問業 I103060 管理顧問業 I503010 景觀、室內設計業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
董監事資料
職稱 | 姓名 | 持有股份數(股) |
---|
無資料
公司歷程
- 2021年8月
- 每股金額(元) 10
- 已發行股份總數(股) 2,500,000
- 停業核准(備)機關 臺北市政府 變更為 財政資訊中心轉入(轉入日期:109/10/17)
- 公司所在地
臺北市信義區松智路30號7樓
變更為
臺北市信義區松智路30號7樓 - 停業日期(起) 2016年11月1日 變更為 2020年11月1日
- 停業日期(迄) 2017年10月31日 變更為 2021年10月31日
- 2017年5月
- 公司所在地
臺北市信義區松智路30號7樓
變更為
臺北市信義區松智路30號7樓
- 2014年9月
- 公司名稱 松林建設股份有限公司
- 公司狀況 核准設立
- 負責人姓名 劉彩轉
- 公司所在地 臺北市信義區松德路171號12樓之3
- 登記機關 臺北市政府
- 資本總額(元) 25,000,000
- 實收資本額(元) 25,000,000
- ▼ 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 劉彩轉 — 250,000 董事 劉彩美 沛喜國際開發股份有限公司 2,250,000 董事 歐以諾 沛喜國際開發股份有限公司 2,250,000 監察人 劉彩娣 — 0
財稅資料
項目代碼 | 財稅營業項目 | 說明 |
---|
無資料
所有負責人為 劉彩轉 的公司
公司名稱 | 公司統編 | 負責人 |
---|---|---|
松林建設股份有限公司 | 24740700 | 劉彩轉 |
沛喜股份有限公司 | 53107311 | 劉彩轉 |
浩博國際開發股份有限公司 | 80527168 | 劉彩轉 |
附近的公司商號
公司名稱 | 登記地址 | 負責人 |
---|---|---|
育莉投資有限公司 | 臺北市信義區松智路31巷10號2樓 | 鄭琇莉 |
二三國際有限公司 | 臺北市信義區松智路31巷11號 | 鄒庭嘉 |
四宜企業有限公司 | 臺北市信義區松智路31巷1號 | 陳錦賜 |
艾霈客實業有限公司 | 臺北市信義區松智路31巷2號9樓 | 王琪 |
瑞泓投資有限公司 | 臺北市信義區松智路31巷3號5樓 | 胡雲政 |
翰滕有限公司 | 臺北市信義區松智路31巷8號4樓 | — |
吉銘堂投資有限公司 | 臺北市信義區松智路32巷12號2樓 | 黃嚴鋒 |
慧術科技股份有限公司 | 臺北市信義區松智路33巷1號1樓 | 劉偉民 |
誠砌室內裝修設計工程有限公司 | 臺北市信義區松智路36號1樓 | 陳文豪 |
御醫苑高階生物科技股份有限公司 | 臺北市信義區松智路37號11樓 | — |
名基投資股份有限公司 | 臺北市信義區松江路51號8樓之2 | 謝穗徵 |
米緹雅企業股份有限公司 | 臺北市信義區松隆路102號10樓 | 陳光榮 |
雅曼軒企業有限公司 | 臺北市信義區松隆路102號10樓 | 陳光榮 |
永捷裝飾建材股份有限公司 | 臺北市信義區松隆路102號10樓 | 黃玉玲 |
永正昌有限公司 | 臺北市信義區松隆路102號11樓之1 | — |
正晴偉業股份有限公司 | 臺北市信義區松隆路102號11樓之1 | 黃華正 |
瓅瓏有限公司 | 臺北市信義區松隆路102號12樓 | 林子淇 |
台灣萬世栢股份有限公司 | 臺北市信義區松隆路102號12樓 | — |
波適康股份有限公司 | 臺北市信義區松隆路102號12樓之1 | 黃雅蘭 |
正升有限公司 | 臺北市信義區松隆路102號12樓之1 | 周雅麗 |