申醫國際健康事業股份有限公司 24575130
基本資訊
統一編號 | 24575130 |
公司名稱 | 申醫國際健康事業股份有限公司 |
公司狀態 | 解散 |
登記地址 | 臺北市內湖區洲子街72號8樓 |
郵遞區號 臺北市內湖區洲子街72號8樓 | |
登記機關 | 臺北市政府 |
資本總額 | 50,000,000 |
實收資本額 | 15,000,000 |
負責人 | — |
設立日期 | 2014/08/07 |
公司撤銷日期 | 2019/03/28 |
停業核准日期 | 2018/09/10 |
停業/延展期間 | 2018/09/15 ~ 2019/09/14 |
停復業狀況 | 停業 |
停復業狀況描述 | 停業 |
營業登記項目 | F102170 食品什貨批發業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F399040 無店面零售業 F401010 國際貿易業 I103060 管理顧問業 I301030 電子資訊供應服務業 IG02010 研究發展服務業 IZ12010 人力派遣業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
董監事資料
職稱 | 姓名 | 持有股份數(股) |
---|
無資料
公司歷程
- 2017年1月
- 停業核准(備)機關 財政部臺北國稅局大安分局 變更為 財政部臺北國稅局內湖稽徵所
- 2016年12月
- 停業核准(備)機關 臺北市政府 變更為 財政部臺北國稅局大安分局
- 公司所在地
臺北市大安區信義路3段153號2樓
變更為
臺北市內湖區洲子街72號8樓 - 停業日期(起) 2015年9月15日 變更為 2016年9月15日
- 停業日期(迄) 2016年9月14日 變更為 2017年9月14日
- 2016年7月
- 停業核准(備)機關 臺北市政府
- 停業日期(起) 2015年9月15日
- 停業日期(迄) 2016年9月14日
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 高健智 — 388,235 董事 陳芊汝 萬生生物科技股份有限公司 700,000 董事 王譞緰 — 0 監察人 黃柏堯 — 0 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 高健智 — 225,000 董事 陳芊汝 萬生生物科技股份有限公司 700,000 董事 王譞緰 — 225,000 監察人 黃柏堯 — 0
- 2015年2月
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 高健智 — 225,000 董事 陳芊汝 萬生生物科技股份有限公司 700,000 董事 王譞緰 — 225,000 監察人 黃柏堯 — 0 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 高健智 — 225,000 董事 陳芊汝 萬生生物科技股份有限公司 700,000 董事 王譞緰 — 225,000 監察人 梁献龍 — 350,000
財稅資料
項目代碼 | 財稅營業項目 | 說明 |
---|
無資料
附近的公司商號
公司名稱 | 登記地址 | 負責人 |
---|---|---|
世可國際股份有限公司 | 臺北市內湖區洲子街73之1號 | 李益珍 |
樂快股份有限公司 | 臺北市內湖區洲子街73號10樓之1 | 孫儒祥 |
國際超微科技股份有限公司 | 臺北市內湖區洲子街73號10樓之1、2 | — |
台灣英飛特股份有限公司 | 臺北市內湖區洲子街73號10樓之2 | 吳永昌 |
鴻總建設股份有限公司 | 臺北市內湖區洲子街73號10樓之2 | 陳鴻達 |
台灣雙人股份有限公司 | 臺北市內湖區洲子街73號1樓 | 赫爾瑪希普 |
祐晟國際有限公司 | 臺北市內湖區洲子街73號2樓之1 | 王柏森 |
喜盈盈國際事業股份有限公司 | 臺北市內湖區洲子街73號2樓之2 | 黃泰郎 |
閃亮高手創新股份有限公司 | 臺北市內湖區洲子街73號3樓之1 | 黃泰郎 |
久保雅司國際股份有限公司 | 臺北市內湖區洲子街73號3樓之2 | 黃惠玲 |
曦恩投資顧問有限公司 | 臺北市內湖區洲子街73號5樓 | — |
美商睿思科技股份有限公司 | 臺北市內湖區洲子街73號5樓 | 張勁帆 |
瑪垚投資有限公司 | 臺北市內湖區洲子街73號5樓之2 | 劉永森 |
軍崴科技股份有限公司 | 臺北市內湖區洲子街73號5樓之2 | 劉永森 |
東盈實業股份有限公司 | 臺北市內湖區洲子街73號6樓之1 | 汪麗雅 |
良品計畫整合行銷股份有限公司 | 臺北市內湖區洲子街73號7樓 | 蔡鎮州 |
澳德思博科有限公司 | 臺北市內湖區洲子街73號7樓之2 | — |
開麗娛樂經紀有限公司 | 臺北市內湖區洲子街73號7樓之2 | 苗秀麗 |
奇利互動廣告有限公司 | 臺北市內湖區洲子街73號8樓之1 | — |
美商源捷有限公司 | 臺北市內湖區洲子街73號8樓之1 | 洪順成 |