思諾有限公司 24346329
基本資訊
統一編號 | 24346329 |
公司名稱 | 思諾有限公司 |
公司狀態 | 解散 |
登記地址 | 新竹市北區育英里四維路89巷2之1號5樓之2 |
郵遞區號 新竹市北區育英里四維路89巷2之1號5樓之2 | |
登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
資本總額 | 487,000 |
負責人 | 張凱 |
設立日期 | 2009/05/14 |
最後核准變更日期 | 2020/11/20 |
公司撤銷日期 | 2023/02/01 |
停業核准日期 | 2021/12/16 |
停業/延展期間 | 2022/01/01 ~ 2022/12/31 |
停復業狀況 | 停業 |
停復業狀況描述 | 停業副本 |
營業登記項目 | F118010 資訊軟體批發業 F119010 電子材料批發業 I301010 資訊軟體服務業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
公司歷程
- 2023年3月
- 公司狀況 核准設立 變更為 解散 (112年02月01日 經授中字 第11233053320號)
- 停業日期(起) 2021年1月1日 變更為 2022年1月1日
- 停業日期(迄) 2021年12月31日 變更為 2022年12月31日
- 2021年1月
- 停業核准(備)機關 財政部北區國稅局新竹分局
- 停業日期(起) 2021年1月1日
- 停業日期(迄) 2021年12月31日
- 2020年11月
- 公司所在地
新北市新店區民權路117號8樓
變更為
新竹市北區育英里四維路89巷2之1號5樓之2 - 登記機關 新北市政府 變更為 經濟部中部辦公室
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 張凱 Snom Technology GmbH 487,000 董事 唐嘉紅 Snom Technology GmbH 487,000 董事 王志強 Snom Technology GmbH 487,000 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 張凱 Snom Technology AG 487,000 董事 唐嘉紅 Snom Technology AG 487,000 董事 王志強 Snom Technology AG 487,000
- 2019年7月
- 公司所在地
新竹市東區關新里關新路27號13樓之6
變更為
新北市新店區民權路117號8樓 - 登記機關 經濟部中部辦公室 變更為 新北市政府
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 張凱 Snom Technology AG 487,000 董事 唐嘉紅 Snom Technology AG 487,000 董事 王志強 Snom Technology AG 487,000 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 唐智海 Snom Technology AG 487,000 董事 唐嘉紅 — 487,000 董事 王志強 — 487,000
- 2017年8月
- 公司所在地
臺北市大安區忠孝東路4段285號5樓
變更為
新竹市東區關新里關新路27號13樓之6 - 登記機關 臺北市政府 變更為 經濟部中部辦公室
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 唐智海 Snom Technology AG 487,000 董事 唐嘉紅 — 487,000 董事 王志強 — 487,000 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 唐智海 Snom Technology AG 487,000 董事 唐嘉紅 Snom Technology AG 487,000 董事 王志強 Snom Technology AG 487,000
- 2017年5月
- 公司所在地
臺北市大安區忠孝東路4段285號5樓
變更為
臺北市大安區忠孝東路4段285號5樓
- 2017年4月
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 唐智海 Snom Technology AG 487,000 董事 唐嘉紅 Snom Technology AG 487,000 董事 王志強 Snom Technology AG 487,000 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事 徐東盟 Snom Technology AG 487,000
- 2015年9月
- 公司所在地
臺北市內湖區瑞光路258巷37號3樓A2室
變更為
臺北市大安區忠孝東路4段285號5樓
財稅資料
項目代碼 | 財稅營業項目 | 說明 |
---|
無資料
附近的公司商號
公司名稱 | 登記地址 | 負責人 |
---|---|---|
台城有限公司 | 新竹市北區育英里四維路89巷2之1號5樓之2 | 伊坪秀幸 |
脩能科技股份有限公司 | 新竹市北區育英里四維路89巷2之1號5樓之2 | 謝一全 |
秬禾科技有限公司 | 新竹市北區育英里四維路89巷2之1號5樓之2 | 戴玉珍 |
忻茂工程有限公司 | 新竹市北區育英里四維路89巷2之1號5樓之2 | 蘇全瑋 |
鈞昶科技有限公司 | 新竹市北區育英里四維路89巷2之1號5樓之2 | — |
茵瀚科技有限公司 | 新竹市北區育英里四維路89巷2之1號5樓之2 | — |
築優科技教育有限公司 | 新竹市北區育英里四維路89巷2之1號5樓之2 | — |
辰石技術顧問有限公司 | 新竹市北區育英里四維路89巷2之1號5樓之2 | — |
星發科技有限公司 | 新竹市北區育英里四維路89巷2之1號5樓之2 | — |
柯緻科技有限公司 | 新竹市北區育英里四維路89巷2之1號5樓之2 | — |
元商科技有限公司 | 新竹市北區育英里四維路89巷2之1號5樓之2 | — |
福士達有限公司 | 新竹市北區育英里四維路89巷2之1號5樓之2 | 洪莉雯 |
里梭科技股份有限公司 | 新竹市北區育英里四維路89巷2之1號5樓之2 | 胡德立 |
浦特科技有限公司 | 新竹市北區育英里四維路89巷2之1號5樓之2 | 陳宜君 |
丹寧蕬國際股份有限公司 | 新竹市北區育英里四維路89巷2之1號5樓之2 | 陳文容 |
百洋材料有限公司 | 新竹市北區育英里四維路89巷2之1號5樓之2 | 彭佩儀 |
奇萌國際有限公司 | 新竹市北區育英里四維路89巷2之1號5樓之2 | 謝治緯 |
鑫勝宇工程有限公司 | 新竹市北區育英里四維路89巷2之1號5樓之2 | 吳勝陽 |
承冠興業股份有限公司 | 新竹市北區育英里四維路89巷2之1號5樓之2 | 金鼎 |
展星科技有限公司 | 新竹市北區育英里四維路89巷2之1號5樓之2 | — |