翔星營造股份有限公司 20792727
基本資訊
統一編號 | 20792727 |
公司名稱 | 翔星營造股份有限公司 |
公司英文名稱 | HAI YANG CONSTRUCTION CO., LTD. |
公司狀態 | 核准設立 |
登記地址 | 臺北市中正區和平西路1段101號13樓 |
郵遞區號 臺北市中正區和平西路1段101號13樓 | |
英文地址 | 16F.-1, No. 17, Xuchang St., Zhongzheng Dist., Taipei City 10047, Taiwan (R.O.C.) |
登記機關 | 臺北市政府 |
資本總額 | 24,000,000 |
實收資本額 | 24,000,000 |
負責人 | 張修清 |
設立日期 | 1978/05/09 |
停業核准日期 | 2019/06/04 |
停復業狀況 | 復業 |
停復業狀況描述 | 復業 |
董監事資料
職稱 | 姓名 | 持有股份數(股) |
---|
無資料
公司歷程
- 2024年4月
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 張修清 心瀚資產股份有限公司 2,400 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 張修清 翔譽國際資產股份有限公司 2,400
- 2023年2月
- 每股金額(元) 10,000
- 已發行股份總數(股) 2,400
- 公司所在地
臺北市中正區許昌街17號16樓之1
變更為
臺北市中正區和平西路1段101號13樓 - ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 張修清 翔譽國際資產股份有限公司 2,400 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 蕭立資 翔譽國際資產股份有限公司 2,400
- 2019年10月
- 公司所在地
臺北市中正區許昌街17號16樓之1
變更為
臺北市中正區許昌街17號16樓之1
- 2013年2月
- 停業日期(起) 2011年12月3日 變更為 2012年12月3日
- 停業日期(迄) 2012年12月2日 變更為 2013年12月2日
國貿局資料
統一編號 | 20792727 |
原始登記日期 | 1992/05/06 |
核發日期 | 2021/08/15 |
廠商中文名稱 | 翔星營造股份有限公司 |
廠商英文名稱 | HAI YANG CONSTRUCTION CO., LTD. |
中文營業地址 | 臺北市中正區許昌街17號16樓之1 |
英文營業地址 | 16F.-1, No. 17, Xuchang St., Zhongzheng Dist., Taipei City 10047, Taiwan (R.O.C.) |
電話號碼 | 02-23626343 |
傳真號碼 | 02-22390539 |
進口資格 | 有 |
出口資格 | 有 |
財稅資料
項目代碼 | 財稅營業項目 | 說明 |
---|
無資料
所有負責人為 張修清 的公司
公司名稱 | 公司統編 | 負責人 |
---|---|---|
翔星營造股份有限公司 | 20792727 | 張修清 |
詠譽建設股份有限公司 | 24462229 | 張修清 |
附近的公司商號
公司名稱 | 登記地址 | 負責人 |
---|---|---|
中國信託資融股份有限公司 | 臺北市中正區許昌街17號17樓 | 沈仁德 |
國金能源股份有限公司 | 臺北市中正區許昌街17號17樓之1 | 張家維 |
新加坡商泰豐能源投資股份有限公司 | 臺北市中正區許昌街17號17樓之1 | 劉肇昕 |
中國信託產物保險股份有限公司 | 臺北市中正區許昌街17號18樓之1 | 林欽淼 |
國光投資管理顧問股份有限公司 | 臺北市中正區許昌街17號4樓 | 陳麒盛 |
國光威樂假期旅行社股份有限公司 | 臺北市中正區許昌街17號4樓 | 村瀨 茂高 |
國光媒體股份有限公司 | 臺北市中正區許昌街17號4樓 | 王雅麟 |
國光商行股份有限公司 | 臺北市中正區許昌街17號4樓 | 陳麒盛 |
宜得利家居股份有限公司 | 臺北市中正區許昌街17號7樓之1 | 佐野 雅俊 |
台北青年國際股份有限公司 | 臺北市中正區許昌街19號 | 李正剛 |
詠晟智權有限公司 | 臺北市中正區許昌街24之2號3樓 | 胡書慈 |
日本商金剛株式會社有限公司 | 臺北市中正區許昌街24之3號4樓 | 木本拓郎 |
寬澤國際有限公司 | 臺北市中正區許昌街24之5號 | 陳學仁 |
藍信圖書股份有限公司 | 臺北市中正區許昌街24號 | 藍源誠 |
祥慧貿易有限公司 | 臺北市中正區許昌街28號2樓 | — |
瑪莎拉股份有限公司 | 臺北市中正區許昌街30號2樓 | 李明乾 |
創陽生醫股份有限公司 | 臺北市中正區許昌街30號6樓 | 簡玠士 |
白色公寓有限公司 | 臺北市中正區許昌街40號4樓 | 周明萱 |
白色空間股份有限公司 | 臺北市中正區許昌街40號4樓、4樓之1、4樓之2 | 周育宏 |
希望文教有限公司 | 臺北市中正區許昌街40號5樓之1 | — |