瑞聯興發股份有限公司 12708395
基本資訊
統一編號 | 12708395 |
公司名稱 | 瑞聯興發股份有限公司 |
公司狀態 | 解散已清算完結 |
登記地址 | — |
登記機關 | 桃園市政府 |
資本總額 | 0 |
負責人 | — |
設立日期 | 2000/11/23 |
公司撤銷日期 | 2018/06/15 |
董監事資料
職稱 | 姓名 | 持有股份數(股) |
---|
無資料
公司歷程
- 2018年7月
- 公司狀況 核准設立 變更為 解散
- 公司所在地
桃園市桃園區國聖二街136號
變更為
桃園市桃園區國聖二街136號 - ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 出資額 監察人 Karl Ake Karlson 0 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 孫羅傑 SHL HEALTHCARE LIMITED瑞典商瑞聯國際有限公司 1,999,994 董事 Bengt Erik Stefan Ahlquist — 0 董事 Anna-Lena Birgitta Niclson — 0 監察人 Karl Ake Karlson — 0
- 2016年8月
- 停業核准(備)機關 經濟部中部辦公室 變更為 財政部北區國稅局桃園分局
- 停業日期(起) 2015年9月1日 變更為 2016年9月1日
- 停業日期(迄) 2016年8月31日 變更為 2017年8月31日
- 2016年7月
- 停業核准(備)機關 經濟部中部辦公室
- 停業日期(起) 2015年9月1日
- 停業日期(迄) 2016年8月31日
- 公司所在地
桃園縣桃園市國聖二街136號
變更為
桃園市桃園區國聖二街136號 - 登記機關 經濟部中部辦公室 變更為 桃園市政府
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 孫羅傑 SHL HEALTHCARE LIMITED瑞典商瑞聯國際有限公司 1,999,994 董事 Bengt Erik Stefan Ahlquist — 0 董事 Anna-Lena Birgitta Niclson — 0 監察人 Karl Ake Karlson — 0 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 孫羅傑 SHL HEALTHCARE LIMITED瑞典商瑞聯國際有限公司 1,999,994 董事 Bengt Erik Stefan Ahlquist — 0 董事 Lnna-Lena Birgitta Niclson — 0 監察人 Karl Ake Karlson — 0
財稅資料
項目代碼 | 財稅營業項目 | 說明 |
---|
無資料
附近的公司商號
公司名稱 | 登記地址 | 負責人 |
---|
無資料