儂特利食品有限公司 12670829
基本資訊
統一編號 | 12670829 |
公司名稱 | 儂特利食品有限公司 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記地址 | 臺北市中正區仁愛路1段8號 |
郵遞區號 臺北市中正區仁愛路1段8號 | |
登記機關 | 臺北市政府 |
資本總額 | 20,000,000 |
負責人 | 于蕊嘉 |
設立日期 | 2000/12/06 |
停業/延展期間 | 2022/06/23 ~ 2023/06/22 |
停復業狀況 | 停業 |
停復業狀況描述 | 停業 |
營業登記項目 | F501060 餐館業 F209030 F301020 超級市場業 F301010 百貨公司業 I401010 一般廣告服務業 F203010 食品什貨、飲料零售業 |
董監事資料
職稱 | 姓名 | 持有股份數(股) |
---|
無資料
公司歷程
- 2022年7月
- 停業核准(備)機關 財政資訊中心轉入(轉入日期:110/06/06) 變更為 財政部各區國稅局
- 停業日期(起) 2021年6月23日 變更為 2022年6月23日
- 停業日期(迄) 2022年6月22日 變更為 2023年6月22日
- 2022年6月
- 停業核准(備)機關 財政資訊中心轉入(轉入日期:109/06/13) 變更為 財政資訊中心轉入(轉入日期:110/06/06)
- 停業日期(起) 2020年6月23日 變更為 2021年6月23日
- 停業日期(迄) 2021年6月22日 變更為 2022年6月22日
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 于蕊嘉 嘉隆國際實業有限公司 10,000,000 董事 孫幼英 — 10,000,000 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 蔡辰雄 嘉隆國際實業有限公司 10,000,000 董事 孫幼英 — 10,000,000
- 2021年1月
- 停業核准(備)機關 財政資訊中心轉入(轉入日期:109/06/13)
- 停業日期(起) 2015年6月23日 變更為 2020年6月23日
- 停業日期(迄) 2016年6月22日 變更為 2021年6月22日
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 蔡辰雄 嘉隆國際實業有限公司 10,000,000 董事 孫幼英 — 10,000,000 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 于蕊嘉 嘉隆國際實業有限公司 10,000,000 董事 江國貴 嘉隆國際實業有限公司 10,000,000 董事 孫幼英 — 10,000,000
- 2016年1月
- 停業日期(起) 2012年6月23日 變更為 2015年6月23日
- 停業日期(迄) 2013年6月22日 變更為 2016年6月22日
- ▼ 新 董監事、持股
職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 于蕊嘉 嘉隆國際實業有限公司 10,000,000 董事 江國貴 嘉隆國際實業有限公司 10,000,000 董事 孫幼英 — 10,000,000 ▼ 舊 董監事、持股職稱 姓名 所代表法人 出資額 董事長 蔡辰雄 嘉隆國際實業有限公司 10,000,000 董事 江國貴 嘉隆國際實業有限公司 10,000,000 董事 孫幼英 — 10,000,000
財稅資料
項目代碼 | 財稅營業項目 | 說明 |
---|
無資料
附近的公司商號
公司名稱 | 登記地址 | 負責人 |
---|---|---|
泓福國際開發股份有限公司 | 臺北市中正區仁愛路2段10-1號 | — |
巖舟科技有限公司 | 臺北市中正區仁愛路2段102號 | — |
軒鋒企業有限公司 | 臺北市中正區仁愛路2段102號2樓 | 趙佩雲 |
呂比爾投資控股有限公司 | 臺北市中正區仁愛路2段106號4樓 | 呂羅麗華 |
黛比澍股份有限公司 | 臺北市中正區仁愛路2段108號1樓 | 黃寶世 |
貳樓洋食股份有限公司 | 臺北市中正區仁愛路2段108號1至4樓 | 黃寶世 |
法傑莉股份有限公司 | 臺北市中正區仁愛路2段108號4樓 | 黃寶世 |
万麵餐飲科技有限公司 | 臺北市中正區仁愛路2段108號4樓 | 黃寶世 |
中美嬌兒股份有限公司 | 臺北市中正區仁愛路2段10號1樓、2樓、3樓 | 鄭淑芝 |
安擇有限公司 | 臺北市中正區仁愛路2段110號3樓 | — |
施化難陀有限公司 | 臺北市中正區仁愛路2段110號4樓 | 羅明璋 |
力歐實業有限公司 | 臺北市中正區仁愛路2段11號 | 林焉湄 |
今友利建材開發有限公司 | 臺北市中正區仁愛路2段11號 | 詹惠卿 |
方尹萍空間設計有限公司 | 臺北市中正區仁愛路2段11號3樓 | 方新樵 |
創意原力有限公司 | 臺北市中正區仁愛路2段11號3樓 | 卓士堯 |
交泰興有限公司 | 臺北市中正區仁愛路2段11號3樓 | 胡靜怡 |
西建企業有限公司 | 臺北市中正區仁愛路2段11號4樓 | 陳明姱 |
伯仲國際股份有限公司 | 臺北市中正區仁愛路2段11號7樓 | 賴惠祺 |
伯仲資訊股份有限公司 | 臺北市中正區仁愛路2段11號7樓 | 簡國增 |
來根股份有限公司 | 臺北市中正區仁愛路2段12號1樓 | 郭銘富 |